陳衍仁
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳衍仁的職稱是董事長, 持有股份數是270000, 公司名稱是耆老林健康事業股份有限公司, 統一編號是54893421.
董監事資料集 資料集的 陳衍仁 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳衍仁 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 220000 | 所代表法人: | 耆老林健康事業股份有限公司 | 統一編號: 54893421 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 220000 | 所代表法人: | 耆老林健康事業股份有限公司 | 統一編號: 54893421 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 270000 | 所代表法人: | 耆老林健康事業股份有限公司 | 統一編號: 54893421 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 220000 | 所代表法人: | 耆老林健康事業股份有限公司 | 統一編號: 54893421 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 220000 | 所代表法人: | 耆老林健康事業股份有限公司 | 統一編號: 54893421 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 270000 | 所代表法人: | 耆老林健康事業股份有限公司 | 統一編號: 54893421 |
[ 搜尋所有相關: 陳衍仁 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 54893421 | 電話號碼: 04-23863730 | 臺中市南屯區三厝里三厝街106號1樓 |
統一編號: 54893421 | 電話號碼: 04-23863730 | 臺中市南屯區三厝里三厝街106號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳衍仁 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 陳衍仁 ...) | 食品業者登錄字號: B-154893421-00001-6 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 54893421 | 台中市南屯區三厝里三厝街106號7樓 |
| 食品業者登錄字號: B-154893421-00002-7 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 54893421 | 台中市南屯區三厝里三厝街106號1樓 |
| 食品業者登錄字號: B-154893421-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 54893421 | 台中市南屯區三厝里三厝街106號1樓 |
食品業者登錄字號: B-154893421-00001-6 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 54893421 | 台中市南屯區三厝里三厝街106號7樓 |
食品業者登錄字號: B-154893421-00002-7 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 54893421 | 台中市南屯區三厝里三厝街106號1樓 |
食品業者登錄字號: B-154893421-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 54893421 | 台中市南屯區三厝里三厝街106號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳衍仁 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 耆老林健康事業 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 耆老林健康事業 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (04)23863730 | 機構負責人姓名: 陳衍仁 | 機構代碼: BF0800059 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市南屯區三厝里三厝街106號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (04)23863730 | 機構負責人姓名: 陳衍仁 | 機構代碼: BF0800059 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市南屯區三厝里三厝街106號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (04)23863730 | 機構負責人姓名: 陳衍仁 | 機構代碼: BF0800059 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市南屯區三厝里三厝街106號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (04)23863730 | 機構負責人姓名: 陳衍仁 | 機構代碼: BF0800059 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市南屯區三厝里三厝街106號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 耆老林健康事業 ... ]
根據姓名 陳衍仁 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 陳衍仁 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (04)23863730 | 機構負責人姓名: 陳衍仁 | 機構代碼: BF0800059 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市南屯區三厝里三厝街106號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (04)23863730 | 機構負責人姓名: 陳衍仁 | 機構代碼: BF0800059 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市南屯區三厝里三厝里三厝街106號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/10/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-27919696 | 機構負責人姓名: 陳衍仁 | 機構代碼: B20100066 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺北市內湖區內湖路二段360號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (04)23863730 | 機構負責人姓名: 陳衍仁 | 機構代碼: BF0800059 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市南屯區三厝里三厝里三厝街106號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/10/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-27919696 | 機構負責人姓名: 陳衍仁 | 機構代碼: B20100066 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺北市內湖區內湖路二段360號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (04)23863730 | 機構負責人姓名: 陳衍仁 | 機構代碼: BF0800059 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市南屯區三厝里三厝里三厝街106號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (04)23863730 | 機構負責人姓名: 陳衍仁 | 機構代碼: BF0800059 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市南屯區三厝里三厝街106號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (04)23863730 | 機構負責人姓名: 陳衍仁 | 機構代碼: BF0800059 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市南屯區三厝里三厝里三厝街106號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/10/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-27919696 | 機構負責人姓名: 陳衍仁 | 機構代碼: B20100066 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺北市內湖區內湖路二段360號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (04)23863730 | 機構負責人姓名: 陳衍仁 | 機構代碼: BF0800059 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市南屯區三厝里三厝里三厝街106號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/10/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-27919696 | 機構負責人姓名: 陳衍仁 | 機構代碼: B20100066 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺北市內湖區內湖路二段360號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (04)23863730 | 機構負責人姓名: 陳衍仁 | 機構代碼: BF0800059 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市南屯區三厝里三厝里三厝街106號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 陳衍仁 ... ]
名稱 耆老林健康事業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 耆老林健康事業)
耆老林健康事業股份有限公司 登記地址: 臺中市南屯區三厝里三厝街106號1樓 | 負責人: 陳衍仁 | 統編: 54893421 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
|