徐慧真
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名徐慧真的職稱是董事, 持有股份數是500, 公司名稱是全緯資本有限公司, 統一編號是54895379.
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 全緯資本有限公司 | 統一編號: 54895379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 全緯資本有限公司 | 統一編號: 54895379 |
[ 搜尋所有相關: 徐慧真 @ 董監事資料集 ]
無其他 全緯資本 資料。
[ 搜尋所有 全緯資本 ... ]
根據姓名 徐慧真 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 徐慧真 ...) | (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要產品: 291金屬加工用機械設備、293通用機械設備 | 統一編號: 78613791 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣彰化市和調里中山路3段121巷29號 @ 登記工廠名錄 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主要產品: 291金屬加工用機械設備、293通用機械設備 | 統一編號: 78613791 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣彰化市和調里中山路3段121巷29號 @ 登記工廠名錄 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 徐慧真 ... ]
名稱 全緯資本 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 全緯資本)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
全緯資本有限公司 臺中市北屯區松竹里昌平路二段3之6號 | 徐慧真 | 54895379 | 核准設立 |
全緯資本有限公司 登記地址: 臺中市北屯區松竹里昌平路二段3之6號 | 負責人: 徐慧真 | 統編: 54895379 | 核准設立 |
姓名 徐慧真 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 徐慧真)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
名鴻廣告工程有限公司 臺中市沙鹿區錦華街136號1樓 | 徐慧真 | 24592089 | 核准設立 |
毅鑫機械廠 彰化縣彰化市和調里中山路3段121巷29號 | 徐慧真 | 78613791 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040816959) |
海嵐茶行 澎湖縣馬公市重慶里海埔路30號1樓 | 徐慧真 | 80807702 | 歇業 - 獨資 |
緯誠企業社 高雄市林園區西溪路3之3號 | 邱徐慧真 | 85512093 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10961379800) |
茱莉安美容生活館 高雄市三民區建工路640巷5號1樓 | 徐慧真 | 99390711 | 歇業 - 獨資 |
名鴻廣告工程有限公司 登記地址: 臺中市沙鹿區錦華街136號1樓 | 負責人: 徐慧真 | 統編: 24592089 | 核准設立 |
毅鑫機械廠 登記地址: 彰化縣彰化市和調里中山路3段121巷29號 | 負責人: 徐慧真 | 統編: 78613791 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040816959) |
海嵐茶行 登記地址: 澎湖縣馬公市重慶里海埔路30號1樓 | 負責人: 徐慧真 | 統編: 80807702 | 歇業 - 獨資 |
緯誠企業社 登記地址: 高雄市林園區西溪路3之3號 | 負責人: 邱徐慧真 | 統編: 85512093 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10961379800) |
茱莉安美容生活館 登記地址: 高雄市三民區建工路640巷5號1樓 | 負責人: 徐慧真 | 統編: 99390711 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 451675 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 946929 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 557982 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 451675 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 946929 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 557982 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|