呂承祐
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名呂承祐的職稱是董事, 持有股份數是120000, 公司名稱是益用開發股份有限公司, 統一編號是54903814.
董監事資料集 資料集的 呂承祐 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 呂承祐 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 益用開發股份有限公司 | 統一編號: 54903814 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 益用開發股份有限公司 | 統一編號: 54903814 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 益用開發股份有限公司 | 統一編號: 54903814 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 益用開發股份有限公司 | 統一編號: 54903814 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 益用開發股份有限公司 | 統一編號: 54903814 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 益用開發股份有限公司 | 統一編號: 54903814 |
[ 搜尋所有相關: 呂承祐 @ 董監事資料集 ]
無其他 益用開發 資料。
[ 搜尋所有 益用開發 ... ]
根據姓名 呂承祐 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 呂承祐 ...) | (中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 金屬中心 | 產出年度: 105 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 車輛開放式底盤平台關鍵技術暨產業化建構計畫 | 專利發明人: 林典永、呂承祐 | 證書號碼: I561753 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 開始時間: 2021/10/29 | 結束時間: 2021/10/29 | 電話: 886-953547199 | 臺北市 | 地點: 臺北市政府消防局訓練中心 | 地址: 臺北市內湖區成功路二段376號 | 參與者: 消防人員、救難人員、各級學校老師、大專院校社團、社會人士。 | 停車資訊: | 描述: 臺北A場 臺北市消防局場以愛出發:漫談台灣山海發展之現況 日期:110年10月29日(五)時間: 8:30~16:00地點:臺北市政府消防局訓練中心 (臺北市內湖區成功路二段376號) 主... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 臺灣長笛嘉年華樂團 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| 臺灣長笛嘉年華樂團 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 臺灣長笛嘉年華樂團 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 金屬中心 | 產出年度: 105 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 車輛開放式底盤平台關鍵技術暨產業化建構計畫 | 專利發明人: 林典永、呂承祐 | 證書號碼: I561753 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
開始時間: 2021/10/29 | 結束時間: 2021/10/29 | 電話: 886-953547199 | 臺北市 | 地點: 臺北市政府消防局訓練中心 | 地址: 臺北市內湖區成功路二段376號 | 參與者: 消防人員、救難人員、各級學校老師、大專院校社團、社會人士。 | 停車資訊: | 描述: 臺北A場 臺北市消防局場以愛出發:漫談台灣山海發展之現況 日期:110年10月29日(五)時間: 8:30~16:00地點:臺北市政府消防局訓練中心 (臺北市內湖區成功路二段376號) 主... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
臺灣長笛嘉年華樂團 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
臺灣長笛嘉年華樂團 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
臺灣長笛嘉年華樂團 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
[ 搜尋所有 呂承祐 ... ]
名稱 益用開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 益用開發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
益用開發股份有限公司 臺中市北屯區軍功路一段505號1樓 | 呂俊毅 | 54903814 | 核准設立 |
益用開發股份有限公司 登記地址: 臺中市北屯區軍功路一段505號1樓 | 負責人: 呂俊毅 | 統編: 54903814 | 核准設立 |
姓名 呂承祐 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 呂承祐)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
祐成企業社 臺中市石岡區石岡里豐勢路岡尾巷27號一樓 | 呂承祐 | 25426480 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050873848) |
睫順實業有限公司 桃園市楊梅區瑞坪里梅獅路二段616巷8號 | 呂承祐 | 54919604 | 核准設立 |
禹慶商行 新北市汐止區康寧街365號(1樓) | 呂承祐 | 91190697 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108168323) |
祐成企業社 登記地址: 臺中市石岡區石岡里豐勢路岡尾巷27號一樓 | 負責人: 呂承祐 | 統編: 25426480 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050873848) |
睫順實業有限公司 登記地址: 桃園市楊梅區瑞坪里梅獅路二段616巷8號 | 負責人: 呂承祐 | 統編: 54919604 | 核准設立 |
禹慶商行 登記地址: 新北市汐止區康寧街365號(1樓) | 負責人: 呂承祐 | 統編: 91190697 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108168323) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
|