林世斌
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林世斌的職稱是董事, 持有股份數是2250000, 公司名稱是金骨力有限公司, 統一編號是54923403.
| 統一編號: 54923403 | 電話號碼: 03-4988991 | 桃園市大園區科三街30之2號 (1樓) |
統一編號: 54923403 | 電話號碼: 03-4988991 | 桃園市大園區科三街30之2號 (1樓) |
[ 搜尋所有相關: 林世斌 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 金骨力 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 金骨力 ...) | 查處情形: 未違規結案 | 違規廠商名稱或負責人: 純粹生物科技有限公司/詹益皇 | 處分機關: | 處分日期: 06 2 2015 12:00AM | 刊播日期: 01 8 2015 12:00AM | 刊播媒體: 奇摩拍賣 @ 違規食品廣告資料集 |
| 查處情形: 未違規結案 | 違規廠商名稱或負責人: 純粹生物科技有限公司/詹益皇 | 處分機關: | 處分日期: 06 2 2015 12:00AM | 刊播日期: 01 8 2015 12:00AM | 刊播媒體: 奇摩拍賣 @ 違規食品廣告資料集 |
| 查處情形: 未違規結案 | 違規廠商名稱或負責人: 純粹生物科技有限公司/詹益皇 | 處分機關: | 處分日期: 06 2 2015 12:00AM | 刊播日期: 01 8 2015 12:00AM | 刊播媒體: 奇摩拍賣 @ 違規食品廣告資料集 |
| 查處情形: 處分結案 | 違規廠商名稱或負責人: 純粹生物科技有限公司/詹O皇 | 處分機關: | 處分日期: 06 2 2015 12:00AM | 刊播日期: 01 8 2015 12:00AM | 刊播媒體: 奇摩拍賣 @ 違規食品廣告資料集 |
| 查處情形: 處分結案 | 違規廠商名稱或負責人: 純粹生物科技有限公司/詹O皇 | 處分機關: | 處分日期: 06 2 2015 12:00AM | 刊播日期: 01 8 2015 12:00AM | 刊播媒體: 奇摩拍賣 @ 違規食品廣告資料集 |
| 查處情形: 處分結案 | 違規廠商名稱或負責人: 純粹生物科技有限公司/詹O皇 | 處分機關: | 處分日期: 06 2 2015 12:00AM | 刊播日期: 01 8 2015 12:00AM | 刊播媒體: 奇摩拍賣 @ 違規食品廣告資料集 |
| 查處情形: 未違規結案 | 違規廠商名稱或負責人: 純粹生物科技有限公司/詹益皇 | 處分機關: | 處分日期: 06 2 2015 12:00AM | 刊播日期: 01 8 2015 12:00AM | 刊播媒體: 奇摩拍賣 @ 違規食品廣告資料集 |
| 查處情形: 處分結案 | 違規廠商名稱或負責人: 純粹生物科技有限公司/ | 處分機關: | 處分日期: 06 2 2015 12:00AM | 刊播日期: 02 3 2015 12:00AM | 刊播媒體: 純粹生技 Pure Biotek @ 違規食品廣告資料集 |
查處情形: 未違規結案 | 違規廠商名稱或負責人: 純粹生物科技有限公司/詹益皇 | 處分機關: | 處分日期: 06 2 2015 12:00AM | 刊播日期: 01 8 2015 12:00AM | 刊播媒體: 奇摩拍賣 @ 違規食品廣告資料集 |
查處情形: 未違規結案 | 違規廠商名稱或負責人: 純粹生物科技有限公司/詹益皇 | 處分機關: | 處分日期: 06 2 2015 12:00AM | 刊播日期: 01 8 2015 12:00AM | 刊播媒體: 奇摩拍賣 @ 違規食品廣告資料集 |
查處情形: 未違規結案 | 違規廠商名稱或負責人: 純粹生物科技有限公司/詹益皇 | 處分機關: | 處分日期: 06 2 2015 12:00AM | 刊播日期: 01 8 2015 12:00AM | 刊播媒體: 奇摩拍賣 @ 違規食品廣告資料集 |
查處情形: 處分結案 | 違規廠商名稱或負責人: 純粹生物科技有限公司/詹O皇 | 處分機關: | 處分日期: 06 2 2015 12:00AM | 刊播日期: 01 8 2015 12:00AM | 刊播媒體: 奇摩拍賣 @ 違規食品廣告資料集 |
查處情形: 處分結案 | 違規廠商名稱或負責人: 純粹生物科技有限公司/詹O皇 | 處分機關: | 處分日期: 06 2 2015 12:00AM | 刊播日期: 01 8 2015 12:00AM | 刊播媒體: 奇摩拍賣 @ 違規食品廣告資料集 |
查處情形: 處分結案 | 違規廠商名稱或負責人: 純粹生物科技有限公司/詹O皇 | 處分機關: | 處分日期: 06 2 2015 12:00AM | 刊播日期: 01 8 2015 12:00AM | 刊播媒體: 奇摩拍賣 @ 違規食品廣告資料集 |
查處情形: 未違規結案 | 違規廠商名稱或負責人: 純粹生物科技有限公司/詹益皇 | 處分機關: | 處分日期: 06 2 2015 12:00AM | 刊播日期: 01 8 2015 12:00AM | 刊播媒體: 奇摩拍賣 @ 違規食品廣告資料集 |
查處情形: 處分結案 | 違規廠商名稱或負責人: 純粹生物科技有限公司/ | 處分機關: | 處分日期: 06 2 2015 12:00AM | 刊播日期: 02 3 2015 12:00AM | 刊播媒體: 純粹生技 Pure Biotek @ 違規食品廣告資料集 |
[ 搜尋所有 金骨力 ... ]
根據姓名 林世斌 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林世斌 ...) | (中華民國)林世斌、梅藝瀧、吳書丞 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林世斌、梅藝瀧、吳書丞 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林世斌 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/07/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林世斌 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/07/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林世斌、梅藝瀧、吳書丞 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林世斌、梅藝瀧、吳書丞 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 合慶木業有限公司 | 統一編號: 01129834 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 北鎮機電有限公司 | 統一編號: 27708823 @ 董監事資料集 |
(中華民國)林世斌、梅藝瀧、吳書丞 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林世斌、梅藝瀧、吳書丞 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林世斌 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/07/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林世斌 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/07/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林世斌、梅藝瀧、吳書丞 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林世斌、梅藝瀧、吳書丞 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 合慶木業有限公司 | 統一編號: 01129834 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 北鎮機電有限公司 | 統一編號: 27708823 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林世斌 ... ]
名稱 金骨力 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 金骨力)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
金骨力有限公司 臺南市南區佛壇里興南街101巷12弄16號 | 林世斌 | 54923403 | 核准設立 |
金骨力打石工程行 臺南市仁德區成功里保生東路218巷78號1樓 | 王道生 | 37556450 | 核准設立 - 獨資 |
金骨力有限公司 登記地址: 臺南市南區佛壇里興南街101巷12弄16號 | 負責人: 林世斌 | 統編: 54923403 | 核准設立 |
金骨力打石工程行 登記地址: 臺南市仁德區成功里保生東路218巷78號1樓 | 負責人: 王道生 | 統編: 37556450 | 核准設立 - 獨資 |
姓名 林世斌 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林世斌)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
斌仔餐館 桃園市桃園區大樹里桃鶯路367號(1樓) | 林世斌 | 87414702 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119016172) |
全盛世茶業股份有限公司 臺中市和平區梨山里中正路49之2號2樓 | 林世斌 | 61872668 | 解散 (核准解散日期: 2022-12-27) |
合慶木業有限公司 臺北市大同區寧夏路93號 | 林世斌 | 01129834 | 核准設立 |
力大行 嘉義市東區短竹里彌陀路238巷66弄2號一樓 | 林世斌 | 09119508 | 歇業 - 獨資 |
尚臣企業行 臺南市永康區塩行里正南五街289巷102號2樓 | 林世斌 | 09564583 | 歇業 - 獨資 |
泉鑫工程行 高雄市小港區松華路468號 | 林世斌 | 10231022 | 核准設立 - 獨資 |
勁竹打字行 新竹市東區建功里光復路二段二九八巷五弄九號一樓 | 林世斌 | 18213259 | 歇業 - 獨資 |
台勝商行 嘉義市西區導民里民生南路45號一樓 | 林世斌 | 19390605 | 歇業 - 獨資 |
斌仔餐館 登記地址: 桃園市桃園區大樹里桃鶯路367號(1樓) | 負責人: 林世斌 | 統編: 87414702 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119016172) |
全盛世茶業股份有限公司 登記地址: 臺中市和平區梨山里中正路49之2號2樓 | 負責人: 林世斌 | 統編: 61872668 | 解散 (核准解散日期: 2022-12-27) |
合慶木業有限公司 登記地址: 臺北市大同區寧夏路93號 | 負責人: 林世斌 | 統編: 01129834 | 核准設立 |
力大行 登記地址: 嘉義市東區短竹里彌陀路238巷66弄2號一樓 | 負責人: 林世斌 | 統編: 09119508 | 歇業 - 獨資 |
尚臣企業行 登記地址: 臺南市永康區塩行里正南五街289巷102號2樓 | 負責人: 林世斌 | 統編: 09564583 | 歇業 - 獨資 |
泉鑫工程行 登記地址: 高雄市小港區松華路468號 | 負責人: 林世斌 | 統編: 10231022 | 核准設立 - 獨資 |
勁竹打字行 登記地址: 新竹市東區建功里光復路二段二九八巷五弄九號一樓 | 負責人: 林世斌 | 統編: 18213259 | 歇業 - 獨資 |
台勝商行 登記地址: 嘉義市西區導民里民生南路45號一樓 | 負責人: 林世斌 | 統編: 19390605 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 林世斌 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
|