林宗瑩
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林宗瑩的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是總贏土地開發有限公司, 統一編號是54942838.
無其他 總贏土地開發 資料。
[ 搜尋所有 總贏土地開發 ... ]
根據姓名 林宗瑩 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林宗瑩 ...) | 團體會址: 臺北市士林區美崙街60號2樓 | 成立日期: 1071013 | 理事長: 林宗瑩 @ 全國性人民團體名冊 |
| 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 77748259 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區永平里永平路1段28巷6號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-960220#6120 | 機構負責人姓名: 林宗瑩 | 機構代碼: A31900003 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺東縣臺東市寧波街195號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 089-960220#6120 | 機構負責人姓名: 林宗瑩 | 機構代碼: A31900003 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺東縣臺東市寧波街195號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20190315 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 089-960220#6120 | 機構負責人姓名: 林宗瑩 | 機構代碼: A31900003 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺東縣臺東市寧波街195號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 089-960220#6120 | 機構負責人姓名: 林宗瑩 | 機構代碼: A31900003 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺東縣臺東市寧波街195號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20240201 | 機構電話: 089-960220#6120 | 機構負責人姓名: 林宗瑩 | 機構代碼: A31900003 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺東縣臺東市民生里寧波街195號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 089-960220#6120 | 機構負責人姓名: 林宗瑩 | 機構代碼: A31900003 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺東縣臺東市民生里寧波街195號 @ 長照ABC據點 |
團體會址: 臺北市士林區美崙街60號2樓 | 成立日期: 1071013 | 理事長: 林宗瑩 @ 全國性人民團體名冊 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 77748259 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區永平里永平路1段28巷6號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-960220#6120 | 機構負責人姓名: 林宗瑩 | 機構代碼: A31900003 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺東縣臺東市寧波街195號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 089-960220#6120 | 機構負責人姓名: 林宗瑩 | 機構代碼: A31900003 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺東縣臺東市寧波街195號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20190315 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 089-960220#6120 | 機構負責人姓名: 林宗瑩 | 機構代碼: A31900003 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺東縣臺東市寧波街195號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 089-960220#6120 | 機構負責人姓名: 林宗瑩 | 機構代碼: A31900003 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺東縣臺東市寧波街195號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20240201 | 機構電話: 089-960220#6120 | 機構負責人姓名: 林宗瑩 | 機構代碼: A31900003 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺東縣臺東市民生里寧波街195號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 089-960220#6120 | 機構負責人姓名: 林宗瑩 | 機構代碼: A31900003 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺東縣臺東市民生里寧波街195號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 林宗瑩 ... ]
名稱 總贏土地開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 總贏土地開發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
總贏土地開發有限公司 桃園市中壢區福德里成功路133巷60號 | 林宗瑩 | 54942838 | 核准設立 |
總贏土地開發有限公司 登記地址: 桃園市中壢區福德里成功路133巷60號 | 負責人: 林宗瑩 | 統編: 54942838 | 核准設立 |
姓名 林宗瑩 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 林宗瑩)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
財廣財務企業社 臺南市新營區民生里三民路135之2號1樓 | 林宗瑩 | 13703904 | 撤銷 - 獨資 |
伯爾尼投資控股有限公司 桃園市中壢區成功路133巷60號1樓 | 林宗瑩 | 24868038 | 解散 (核准解散日期: 2015-12-01) |
東台興業股份有限公司 臺中市西屯區大鵬里長安路二段131巷23號1樓 | 林宗瑩 | 51327269 | 解散 (核准解散日期: 2023-08-18) |
潭雅神電動車維修站 臺中市神岡區社口里中山路822號1樓 | 林宗瑩 | 72339071 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080862381) |
上發機器正廠 臺中市太平區永平里永平路一段28巷6號壹樓 | 林宗瑩 | 77748259 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050865846) |
奇美隆開發股份有限公司 新北市新莊區幸福路678巷12之4號 | 林宗瑩 | 82848237 | 核准設立 |
財廣財務企業社 登記地址: 臺南市新營區民生里三民路135之2號1樓 | 負責人: 林宗瑩 | 統編: 13703904 | 撤銷 - 獨資 |
伯爾尼投資控股有限公司 登記地址: 桃園市中壢區成功路133巷60號1樓 | 負責人: 林宗瑩 | 統編: 24868038 | 解散 (核准解散日期: 2015-12-01) |
東台興業股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區大鵬里長安路二段131巷23號1樓 | 負責人: 林宗瑩 | 統編: 51327269 | 解散 (核准解散日期: 2023-08-18) |
潭雅神電動車維修站 登記地址: 臺中市神岡區社口里中山路822號1樓 | 負責人: 林宗瑩 | 統編: 72339071 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080862381) |
上發機器正廠 登記地址: 臺中市太平區永平里永平路一段28巷6號壹樓 | 負責人: 林宗瑩 | 統編: 77748259 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050865846) |
奇美隆開發股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區幸福路678巷12之4號 | 負責人: 林宗瑩 | 統編: 82848237 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林宗瑩 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
|