游育杰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名游育杰的職稱是董事, 持有股份數是2727273, 公司名稱是安行國際租賃有限公司, 統一編號是54978624.
根據名稱 安行國際租賃 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 安行國際租賃 ...) | 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/10/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 游育杰 | 機構代碼: BA0500004 | 機構種類: BA | 地址全址: 新竹市北區榮濱路48巷10弄24號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/10/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 游育杰 | 機構代碼: BA0500004 | 機構種類: BA | 地址全址: 新竹市北區榮濱路48巷10弄24號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/10/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 游育杰 | 機構代碼: BA0500004 | 機構種類: BA | 地址全址: 新竹市北區榮濱路48巷10弄24號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2020/02/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-6211161 | 機構負責人姓名: 游育杰 | 機構代碼: BA0500005 | 機構種類: BA | 地址全址: 新竹市北區南寮里榮濱路48巷10弄18號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2020/02/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-6211161 | 機構負責人姓名: 游育杰 | 機構代碼: BA0500005 | 機構種類: BA | 地址全址: 新竹市北區南寮里榮濱路48巷10弄18號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2020/02/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-6211161 | 機構負責人姓名: 游育杰 | 機構代碼: BA0500005 | 機構種類: BA | 地址全址: 新竹市北區南寮里榮濱路48巷10弄18號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/05/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-6211161 | 機構負責人姓名: 游育杰 | 機構代碼: BA0500005 | 機構種類: BA | 地址全址: 新竹市北區南寮里榮濱路48巷10弄18號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/05/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 游育杰 | 機構代碼: BA0500004 | 機構種類: BA | 地址全址: 新竹市北區榮濱路48巷10弄24號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/10/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 游育杰 | 機構代碼: BA0500004 | 機構種類: BA | 地址全址: 新竹市北區榮濱路48巷10弄24號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/10/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 游育杰 | 機構代碼: BA0500004 | 機構種類: BA | 地址全址: 新竹市北區榮濱路48巷10弄24號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/10/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 游育杰 | 機構代碼: BA0500004 | 機構種類: BA | 地址全址: 新竹市北區榮濱路48巷10弄24號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2020/02/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-6211161 | 機構負責人姓名: 游育杰 | 機構代碼: BA0500005 | 機構種類: BA | 地址全址: 新竹市北區南寮里榮濱路48巷10弄18號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2020/02/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-6211161 | 機構負責人姓名: 游育杰 | 機構代碼: BA0500005 | 機構種類: BA | 地址全址: 新竹市北區南寮里榮濱路48巷10弄18號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2020/02/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-6211161 | 機構負責人姓名: 游育杰 | 機構代碼: BA0500005 | 機構種類: BA | 地址全址: 新竹市北區南寮里榮濱路48巷10弄18號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/05/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-6211161 | 機構負責人姓名: 游育杰 | 機構代碼: BA0500005 | 機構種類: BA | 地址全址: 新竹市北區南寮里榮濱路48巷10弄18號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/05/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 游育杰 | 機構代碼: BA0500004 | 機構種類: BA | 地址全址: 新竹市北區榮濱路48巷10弄24號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 安行國際租賃 ... ]
無其他 游育杰 資料。
[ 搜尋所有 游育杰 ... ]
名稱 安行國際租賃 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 安行國際租賃)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
安行國際租賃有限公司 新竹市香山區茄苳里明德路30號1樓 | 游育杰 | 54978624 | 核准設立 |
安行國際租賃有限公司 登記地址: 新竹市香山區茄苳里明德路30號1樓 | 負責人: 游育杰 | 統編: 54978624 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
|