曹銘
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名曹銘的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是邦丞建設股份有限公司, 統一編號是54982654.
董監事資料集 資料集的 曹銘 相關資料
(以下顯示 5 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 曹銘 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 邦丞建設股份有限公司 | 統一編號: 54982654 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 邦丞建設股份有限公司 | 統一編號: 54982654 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 邦丞建設股份有限公司 | 統一編號: 54982654 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 邦丞建設股份有限公司 | 統一編號: 54982654 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5600000 | 所代表法人: | 邦丞建設股份有限公司 | 統一編號: 54982654 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 邦丞建設股份有限公司 | 統一編號: 54982654 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 邦丞建設股份有限公司 | 統一編號: 54982654 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 邦丞建設股份有限公司 | 統一編號: 54982654 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 邦丞建設股份有限公司 | 統一編號: 54982654 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5600000 | 所代表法人: | 邦丞建設股份有限公司 | 統一編號: 54982654 |
[ 搜尋所有相關: 曹銘 @ 董監事資料集 ]
根據姓名 曹銘 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 曹銘 ...) | (中華民國)王麗雯師生 | 活動起始日期: 2024/06/09 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)王麗雯師生 | 活動起始日期: 2024/06/09 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)王麗雯師生 | 活動起始日期: 2024/06/09 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| 作者: 曹銘宗著 | 出版機構: 貓頭鷹 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-09-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 9789862627082 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 姓名: 曹銘 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 04-8395689 | 彰化縣員林市三條街352號1樓 @ 地政士開業資料 |
| (中華民國)曹銘宗;(中華民國)許育榮;(中華民國)黃惠鈴 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: -- @ 講座資訊 |
| (中華民國)曹銘宗;(中華民國)許育榮;(中華民國)黃惠鈴 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: -- @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 曹銘宗著 | 出版機構: 貓頭鷹 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-06-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 9789862626931 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)王麗雯師生 | 活動起始日期: 2024/06/09 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)王麗雯師生 | 活動起始日期: 2024/06/09 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)王麗雯師生 | 活動起始日期: 2024/06/09 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
作者: 曹銘宗著 | 出版機構: 貓頭鷹 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-09-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 9789862627082 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
姓名: 曹銘 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 04-8395689 | 彰化縣員林市三條街352號1樓 @ 地政士開業資料 |
(中華民國)曹銘宗;(中華民國)許育榮;(中華民國)黃惠鈴 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: -- @ 講座資訊 |
(中華民國)曹銘宗;(中華民國)許育榮;(中華民國)黃惠鈴 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: -- @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 曹銘宗著 | 出版機構: 貓頭鷹 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-06-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 9789862626931 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 曹銘 ... ]
名稱 邦丞建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 邦丞建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
邦丞建設股份有限公司 彰化縣員林市三和里三條街352號1樓 | 簡玉娟 | 54982654 | 核准設立 |
邦丞建設股份有限公司 登記地址: 彰化縣員林市三和里三條街352號1樓 | 負責人: 簡玉娟 | 統編: 54982654 | 核准設立 |
姓名 曹銘 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 曹銘)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
銘瑋日本料理有限公司 桃園市桃園區南門里漢中路138號 | 曹銘瑋 | 54929259 | 核准設立 |
銘記不動產投資顧問股份有限公司 新北市新莊區五權一路1號8樓之2 | 曹銘記 | 90213243 | 解散 (核准解散日期: 2024-03-21) |
曹丕遊樂器材維修專賣店 新竹縣竹東鎮榮樂里榮樂街11號 | 曹銘元 | 78000527 | 核准設立 - 獨資 |
瑞豐汽車橡膠行 高雄市新興區南港里忠孝1路500巷12號 | 曹銘哲 | 07983131 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 11160147000) |
嵩富企業社 新北市新莊區中港路26號(2樓) | 曹銘鑛 | 26511421 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035231222) |
添進小吃店 新北市新莊區中華路2段36之1號 | 曹銘峰 | 31605638 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045249675) |
寶屋企業社 臺北市萬華區西寧南路186號1樓 | 曹銘容 | 38462375 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
升翔工程行 高雄市小港區松金街128號 | 曹銘顯 | 47677968 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 10560888500) |
銘瑋日本料理有限公司 登記地址: 桃園市桃園區南門里漢中路138號 | 負責人: 曹銘瑋 | 統編: 54929259 | 核准設立 |
銘記不動產投資顧問股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區五權一路1號8樓之2 | 負責人: 曹銘記 | 統編: 90213243 | 解散 (核准解散日期: 2024-03-21) |
曹丕遊樂器材維修專賣店 登記地址: 新竹縣竹東鎮榮樂里榮樂街11號 | 負責人: 曹銘元 | 統編: 78000527 | 核准設立 - 獨資 |
瑞豐汽車橡膠行 登記地址: 高雄市新興區南港里忠孝1路500巷12號 | 負責人: 曹銘哲 | 統編: 07983131 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 11160147000) |
嵩富企業社 登記地址: 新北市新莊區中港路26號(2樓) | 負責人: 曹銘鑛 | 統編: 26511421 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035231222) |
添進小吃店 登記地址: 新北市新莊區中華路2段36之1號 | 負責人: 曹銘峰 | 統編: 31605638 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045249675) |
寶屋企業社 登記地址: 臺北市萬華區西寧南路186號1樓 | 負責人: 曹銘容 | 統編: 38462375 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
升翔工程行 登記地址: 高雄市小港區松金街128號 | 負責人: 曹銘顯 | 統編: 47677968 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 10560888500) |
[ 查詢所有 曹銘 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1365000 | 所代表法人: | 李永祥開發股份有限公司 | 統一編號: 16621080 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 李永祥開發股份有限公司 | 統一編號: 16621080 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 390000 | 所代表法人: | 御升豐保險經紀人股份有限公司 | 統一編號: 16623741 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1180000 | 所代表法人: 服靈企業有限公司 | 御升豐保險經紀人股份有限公司 | 統一編號: 16623741 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 御升豐保險經紀人股份有限公司 | 統一編號: 16623741 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 御升豐保險經紀人股份有限公司 | 統一編號: 16623741 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 39369 | 所代表法人: | 系微股份有限公司 | 統一編號: 16627697 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 艾克爾國際科技股份有限公司 | 統一編號: 16631664 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 59807000 | 所代表法人: 士林電機廠股份有限公司 | 祥林投資股份有限公司 | 統一編號: 16633430 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 祥林投資股份有限公司 | 統一編號: 16633430 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 53807000 | 所代表法人: 士林電機廠股份有限公司 | 晟林投資股份有限公司 | 統一編號: 16633473 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 晟林投資股份有限公司 | 統一編號: 16633473 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 日源清潔有限公司 | 統一編號: 16634830 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 住都飯店股份有限公司 | 統一編號: 16647292 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30500 | 所代表法人: | 住都飯店股份有限公司 | 統一編號: 16647292 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1365000 | 所代表法人: | 李永祥開發股份有限公司 | 統一編號: 16621080 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 李永祥開發股份有限公司 | 統一編號: 16621080 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 390000 | 所代表法人: | 御升豐保險經紀人股份有限公司 | 統一編號: 16623741 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1180000 | 所代表法人: 服靈企業有限公司 | 御升豐保險經紀人股份有限公司 | 統一編號: 16623741 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 御升豐保險經紀人股份有限公司 | 統一編號: 16623741 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 御升豐保險經紀人股份有限公司 | 統一編號: 16623741 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 39369 | 所代表法人: | 系微股份有限公司 | 統一編號: 16627697 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 艾克爾國際科技股份有限公司 | 統一編號: 16631664 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 59807000 | 所代表法人: 士林電機廠股份有限公司 | 祥林投資股份有限公司 | 統一編號: 16633430 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 祥林投資股份有限公司 | 統一編號: 16633430 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 53807000 | 所代表法人: 士林電機廠股份有限公司 | 晟林投資股份有限公司 | 統一編號: 16633473 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 晟林投資股份有限公司 | 統一編號: 16633473 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 日源清潔有限公司 | 統一編號: 16634830 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 住都飯店股份有限公司 | 統一編號: 16647292 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30500 | 所代表法人: | 住都飯店股份有限公司 | 統一編號: 16647292 |
|