郭昭宏
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名郭昭宏的職稱是董事長, 持有股份數是8924165, 公司名稱是博象科技股份有限公司, 統一編號是54998065.
董監事資料集 資料集的 郭昭宏 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 郭昭宏 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 博象科技股份有限公司 | 統一編號: 54998065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 安勤科技股份有限公司 | 博象科技股份有限公司 | 統一編號: 54998065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 光聯科技股份有限公司 | 博象科技股份有限公司 | 統一編號: 54998065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 博象科技股份有限公司 | 統一編號: 54998065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 安勤科技股份有限公司 | 博象科技股份有限公司 | 統一編號: 54998065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 光聯科技股份有限公司 | 博象科技股份有限公司 | 統一編號: 54998065 |
[ 搜尋所有相關: 郭昭宏 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 54998065 | 電話號碼: 0900772740 | 新竹市東區綠水里光復路二段295號13樓之1 |
統一編號: 54998065 | 電話號碼: 0900772740 | 新竹市東區綠水里光復路二段295號13樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 郭昭宏 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 博象科技 資料。
[ 搜尋所有 博象科技 ... ]
根據姓名 郭昭宏 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 郭昭宏 ...) | 作者: 臺北榮總神經外科, 李居易, 杜宗熹, 柯金柱, 張志漳, 郭昭宏, 張軒侃, 張鵬遠, 郭懿萱, 費立宇, 葉美吟作 | 出版機構: 方集 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-471-430-8 (PDF) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 負責人: 郭昭宏 | 統一編號: 16825036 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市三民區康平街115號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/05/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-8036783 | 機構負責人姓名: 郭昭宏 | 機構代碼: B21500006 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市小港區山明里山明路482號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/06/11 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-8036783 | 機構負責人姓名: 郭昭宏 | 機構代碼: B21500006 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市小港區山明里山明路482號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/05/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-8036783 | 機構負責人姓名: 郭昭宏 | 機構代碼: B21500006 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市小港區山明里山明路482號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/06/11 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-8036783 | 機構負責人姓名: 郭昭宏 | 機構代碼: B21500006 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市小港區山明里山明路482號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/05/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-8036783 | 機構負責人姓名: 郭昭宏 | 機構代碼: B21500006 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市小港區山明里山明路482號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/06/11 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-8036783 | 機構負責人姓名: 郭昭宏 | 機構代碼: B21500006 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市小港區山明里山明路482號 @ 長照B據點 |
作者: 臺北榮總神經外科, 李居易, 杜宗熹, 柯金柱, 張志漳, 郭昭宏, 張軒侃, 張鵬遠, 郭懿萱, 費立宇, 葉美吟作 | 出版機構: 方集 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-471-430-8 (PDF) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
負責人: 郭昭宏 | 統一編號: 16825036 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市三民區康平街115號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/05/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-8036783 | 機構負責人姓名: 郭昭宏 | 機構代碼: B21500006 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市小港區山明里山明路482號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/06/11 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-8036783 | 機構負責人姓名: 郭昭宏 | 機構代碼: B21500006 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市小港區山明里山明路482號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/05/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-8036783 | 機構負責人姓名: 郭昭宏 | 機構代碼: B21500006 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市小港區山明里山明路482號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/06/11 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-8036783 | 機構負責人姓名: 郭昭宏 | 機構代碼: B21500006 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市小港區山明里山明路482號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/05/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-8036783 | 機構負責人姓名: 郭昭宏 | 機構代碼: B21500006 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市小港區山明里山明路482號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/06/11 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-8036783 | 機構負責人姓名: 郭昭宏 | 機構代碼: B21500006 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市小港區山明里山明路482號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 郭昭宏 ... ]
名稱 博象科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 博象科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
博象科技股份有限公司 新竹市東區綠水里光復路二段295號13樓之1 | 郭昭宏 | 54998065 | 核准設立 |
博象科技股份有限公司 登記地址: 新竹市東區綠水里光復路二段295號13樓之1 | 負責人: 郭昭宏 | 統編: 54998065 | 核准設立 |
姓名 郭昭宏 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 郭昭宏)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
英倫國際文化事業股份有限公司 高雄市三民區通化街158巷6號2樓 | 郭昭宏 | 16825036 | 核准設立 |
聿品美學有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段162號5樓之5 | 郭昭宏 | 24760108 | 解散 (核准解散日期: 2016-03-25) |
樺銳股份有限公司 新北市新莊區昌平街82巷5號4樓之1 | 郭昭宏 | 24930841 | 核准設立 |
升隆科技股份有限公司 新竹縣竹北市嘉豐五路一段5號2樓 | 郭昭宏 | 42562312 | 解散 (核准解散日期: 2018-06-07) |
信睿貿易股份有限公司 臺北市中正區八德路1段46號9樓 | 郭昭宏 | 42634076 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-08) |
聿品國際股份有限公司 臺北市文山區老泉街14之2號1樓 | 郭昭宏 | 54657398 | 核准設立 |
英倫國際文化事業股份有限公司 登記地址: 高雄市三民區通化街158巷6號2樓 | 負責人: 郭昭宏 | 統編: 16825036 | 核准設立 |
聿品美學有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段162號5樓之5 | 負責人: 郭昭宏 | 統編: 24760108 | 解散 (核准解散日期: 2016-03-25) |
樺銳股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區昌平街82巷5號4樓之1 | 負責人: 郭昭宏 | 統編: 24930841 | 核准設立 |
升隆科技股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市嘉豐五路一段5號2樓 | 負責人: 郭昭宏 | 統編: 42562312 | 解散 (核准解散日期: 2018-06-07) |
信睿貿易股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區八德路1段46號9樓 | 負責人: 郭昭宏 | 統編: 42634076 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-08) |
聿品國際股份有限公司 登記地址: 臺北市文山區老泉街14之2號1樓 | 負責人: 郭昭宏 | 統編: 54657398 | 核准設立 |
[ 查詢所有 郭昭宏 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
|