簡志龍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名簡志龍的職稱是董事, 持有股份數是303000, 所代表法人是英諾美生物科技股份有限公司, 公司名稱是奧丁數位科技股份有限公司, 統一編號是55236206.
董監事資料集 資料集的 簡志龍 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 簡志龍 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 10660 | 所代表法人: | 奧丁數位科技股份有限公司 | 統一編號: 55236206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 636340 | 所代表法人: | 奧丁數位科技股份有限公司 | 統一編號: 55236206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 奧丁數位科技股份有限公司 | 統一編號: 55236206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 66000 | 所代表法人: | 奧丁數位科技股份有限公司 | 統一編號: 55236206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10660 | 所代表法人: | 奧丁數位科技股份有限公司 | 統一編號: 55236206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 636340 | 所代表法人: | 奧丁數位科技股份有限公司 | 統一編號: 55236206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 奧丁數位科技股份有限公司 | 統一編號: 55236206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 66000 | 所代表法人: | 奧丁數位科技股份有限公司 | 統一編號: 55236206 |
[ 搜尋所有相關: 簡志龍 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 55236206 | 電話號碼: 02-27133708 | 臺北市中正區懷寧街82號1樓 |
統一編號: 55236206 | 電話號碼: 02-27133708 | 臺北市中正區懷寧街82號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 簡志龍 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 奧丁數位科技 資料。
[ 搜尋所有 奧丁數位科技 ... ]
根據姓名 簡志龍 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 簡志龍 ...) | 生產者: 簡○龍 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 南投縣草屯鎮 | 異動日期: 2024/04/11 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9255757 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: A11700022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市縣政十二街40號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-933-0581 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: BF1700055 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市西門里同慶街95號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9330581 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: 2N1700002 | 機構種類: 2 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市和睦路20號4樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9330581 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: 1N1700001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市和睦路20號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9255757 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: A11700022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市縣政十二街40號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-933-0581 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: BF1700055 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市西門里同慶街95號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9330581 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: 2N1700002 | 機構種類: 2 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市和睦路20號4樓 @ 長照C據點 |
生產者: 簡○龍 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 南投縣草屯鎮 | 異動日期: 2024/04/11 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9255757 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: A11700022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市縣政十二街40號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-933-0581 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: BF1700055 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市西門里同慶街95號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9330581 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: 2N1700002 | 機構種類: 2 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市和睦路20號4樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9330581 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: 1N1700001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市和睦路20號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9255757 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: A11700022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市縣政十二街40號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-933-0581 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: BF1700055 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市西門里同慶街95號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9330581 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: 2N1700002 | 機構種類: 2 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市和睦路20號4樓 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 簡志龍 ... ]
名稱 奧丁數位科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 奧丁數位科技)
奧丁數位科技股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區懷寧街82號1樓 | 負責人: 翁煜宸 | 統編: 55236206 | 核准設立 |
姓名 簡志龍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 簡志龍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
志皇企業行 桃園縣桃園市莊敬里南平路68號9樓 | 簡志龍 | 19683594 | 撤銷 - 獨資 |
瑋翔鐵工廠 臺東縣臺東市豐樂里大德路十八號一樓 | 簡志龍 | 19814081 | 歇業 - 獨資 |
寶鴻眼鏡行 高雄市苓雅區建國1路268號 | 簡志龍 | 20454079 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11160735500) |
騰竑國際企業有限公司 新北市鶯歌區大湖路361巷72弄8號(1樓) | 簡志龍 | 24540148 | 核准設立 |
東京直送有限公司 臺北市中山區南京東路3段189號4樓 | 簡志龍 | 24568742 | 解散 (核准解散日期: 2017-02-21) |
健康希望生物科技股份有限公司 臺中市北區美德街245號1樓 | 簡志龍 | 27995677 | 核准設立 |
您好贈品有限公司 南投縣南投市平和里中興路508號1樓 | 簡志龍 | 28648789 | 核准設立 |
嘉立寶有限公司 新北市永和區福和路139號4樓 | 簡志龍 | 52652517 | 核准設立 |
志皇企業行 登記地址: 桃園縣桃園市莊敬里南平路68號9樓 | 負責人: 簡志龍 | 統編: 19683594 | 撤銷 - 獨資 |
瑋翔鐵工廠 登記地址: 臺東縣臺東市豐樂里大德路十八號一樓 | 負責人: 簡志龍 | 統編: 19814081 | 歇業 - 獨資 |
寶鴻眼鏡行 登記地址: 高雄市苓雅區建國1路268號 | 負責人: 簡志龍 | 統編: 20454079 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11160735500) |
騰竑國際企業有限公司 登記地址: 新北市鶯歌區大湖路361巷72弄8號(1樓) | 負責人: 簡志龍 | 統編: 24540148 | 核准設立 |
東京直送有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路3段189號4樓 | 負責人: 簡志龍 | 統編: 24568742 | 解散 (核准解散日期: 2017-02-21) |
健康希望生物科技股份有限公司 登記地址: 臺中市北區美德街245號1樓 | 負責人: 簡志龍 | 統編: 27995677 | 核准設立 |
您好贈品有限公司 登記地址: 南投縣南投市平和里中興路508號1樓 | 負責人: 簡志龍 | 統編: 28648789 | 核准設立 |
嘉立寶有限公司 登記地址: 新北市永和區福和路139號4樓 | 負責人: 簡志龍 | 統編: 52652517 | 核准設立 |
[ 查詢所有 簡志龍 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
|