李雅玟
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李雅玟的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是佳顧股份有限公司, 統一編號是55279507.
董監事資料集 資料集的 李雅玟 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李雅玟 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 54000 | 所代表法人: | 佳顧股份有限公司 | 統一編號: 55279507 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 佳顧股份有限公司 | 統一編號: 55279507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45000 | 所代表法人: | 佳顧股份有限公司 | 統一編號: 55279507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54000 | 所代表法人: | 佳顧股份有限公司 | 統一編號: 55279507 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 佳顧股份有限公司 | 統一編號: 55279507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45000 | 所代表法人: | 佳顧股份有限公司 | 統一編號: 55279507 |
[ 搜尋所有相關: 李雅玟 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 佳顧 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 佳顧 ...) | OID: 2.16.886.119.90003.103796 | 電話: 02-25112595 | 地址: 台北市中山區中山北路二段102號11樓 | DN: o=佳顧股份有限公司附設臺北市私立佳顧居家長照機構,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 職務小類別名稱: 照顧服務員 | 職務性質: 全職 | 工作地點: 台北市中山區 | 工作經驗: 無 | 核薪方式: 時薪 | 公司名稱: 佳顧股份有限公司附設臺北市私立佳顧居家長照機構 | 應徵截止日期: 20240730 | 職缺更新日期: 20240620 @ 台灣就業通網站職缺清單 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-2592-1025 | 機構負責人姓名: 孫蓁如 | 機構代碼: 1V0100007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區德惠街7-1號8樓808室 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-2592-1025 | 機構負責人姓名: 孫蓁如 | 機構代碼: 1V0100007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區德惠街7-1號8樓808室 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-2592-1025 | 機構負責人姓名: 孫蓁如 | 機構代碼: 1V0100007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區德惠街7-1號8樓808室 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/09/17 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-2592-1025 | 機構負責人姓名: 孫蓁如 | 機構代碼: 1V0100007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區德惠街7-1號8樓808室 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/09/17 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-2592-1025 | 機構負責人姓名: 孫蓁如 | 機構代碼: 1V0100007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區德惠街7-1號8樓808室 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/09/17 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-2592-1025 | 機構負責人姓名: 孫蓁如 | 機構代碼: 1V0100007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區德惠街7-1號8樓808室 @ 長照B據點 |
OID: 2.16.886.119.90003.103796 | 電話: 02-25112595 | 地址: 台北市中山區中山北路二段102號11樓 | DN: o=佳顧股份有限公司附設臺北市私立佳顧居家長照機構,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
職務小類別名稱: 照顧服務員 | 職務性質: 全職 | 工作地點: 台北市中山區 | 工作經驗: 無 | 核薪方式: 時薪 | 公司名稱: 佳顧股份有限公司附設臺北市私立佳顧居家長照機構 | 應徵截止日期: 20240730 | 職缺更新日期: 20240620 @ 台灣就業通網站職缺清單 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-2592-1025 | 機構負責人姓名: 孫蓁如 | 機構代碼: 1V0100007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區德惠街7-1號8樓808室 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-2592-1025 | 機構負責人姓名: 孫蓁如 | 機構代碼: 1V0100007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區德惠街7-1號8樓808室 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-2592-1025 | 機構負責人姓名: 孫蓁如 | 機構代碼: 1V0100007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區德惠街7-1號8樓808室 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/09/17 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-2592-1025 | 機構負責人姓名: 孫蓁如 | 機構代碼: 1V0100007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區德惠街7-1號8樓808室 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/09/17 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-2592-1025 | 機構負責人姓名: 孫蓁如 | 機構代碼: 1V0100007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區德惠街7-1號8樓808室 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/09/17 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-2592-1025 | 機構負責人姓名: 孫蓁如 | 機構代碼: 1V0100007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區德惠街7-1號8樓808室 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 佳顧 ... ]
無其他 李雅玟 資料。
[ 搜尋所有 李雅玟 ... ]
譯術佳顧問有限公司 | 地址: 台北市中山區長安東路二段81號12樓 | 電話: 02-2507-1523 |
名稱 佳顧 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 佳顧)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佳佳顧問企業社 高雄市大寮區鳳屏二路286號 | 黃惠雅 | 25786175 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11160697800) |
顧得佳顧問有限公司 新北市板橋區樂群路126號 | 邱碧珠 | 90301626 | 核准設立 |
好佳顧問有限公司 臺北市內湖區江南街96巷7號8樓 | 劉昌塏 | 28005821 | 解散 (核准解散日期: 2021-03-25) |
佳顧股份有限公司 臺北市內湖區金莊路88號3樓之1 | 孫蓁如 | 55279507 | 核准設立 |
中佳顧問有限公司 嘉義縣水上鄉水頭村中興路181號1樓 | 莊安智 | 94028656 | 核准設立 |
安欣佳顧問有限公司 臺北市信義區基隆路2段15之1號6樓 | 徐茂欽 | 28865856 | 核准設立 |
尚佳顧問有限公司 臺北市中山區建國北路2段1號7樓之1 | | 90616219 | 核准設立 |
譯術佳顧問有限公司 臺北市中山區長安東路2段81號10樓 | 余蕙芬 | 27317683 | 核准設立 |
佳佳顧問企業社 登記地址: 高雄市大寮區鳳屏二路286號 | 負責人: 黃惠雅 | 統編: 25786175 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11160697800) |
顧得佳顧問有限公司 登記地址: 新北市板橋區樂群路126號 | 負責人: 邱碧珠 | 統編: 90301626 | 核准設立 |
好佳顧問有限公司 登記地址: 臺北市內湖區江南街96巷7號8樓 | 負責人: 劉昌塏 | 統編: 28005821 | 解散 (核准解散日期: 2021-03-25) |
佳顧股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區金莊路88號3樓之1 | 負責人: 孫蓁如 | 統編: 55279507 | 核准設立 |
中佳顧問有限公司 登記地址: 嘉義縣水上鄉水頭村中興路181號1樓 | 負責人: 莊安智 | 統編: 94028656 | 核准設立 |
安欣佳顧問有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路2段15之1號6樓 | 負責人: 徐茂欽 | 統編: 28865856 | 核准設立 |
尚佳顧問有限公司 登記地址: 臺北市中山區建國北路2段1號7樓之1 | 統編: 90616219 | 核准設立 |
譯術佳顧問有限公司 登記地址: 臺北市中山區長安東路2段81號10樓 | 負責人: 余蕙芬 | 統編: 27317683 | 核准設立 |
[ 查詢所有 佳顧 ... ]
姓名 李雅玟 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 李雅玟)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
木子李手作食料 臺中市北屯區平德里文昌東四街70號 | 李雅玟 | 82619564 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080880141) |
華順企業社 金門縣金湖鎮新湖里市港六路231號5樓之2 | 李雅玟 | 87442828 | 核准設立 - 獨資 |
鍋牛餐飲 金門縣金湖鎮新市里中正路46號 | 李雅玟 | 95061049 | 核准設立 - 獨資 |
木子李手作食料 登記地址: 臺中市北屯區平德里文昌東四街70號 | 負責人: 李雅玟 | 統編: 82619564 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080880141) |
華順企業社 登記地址: 金門縣金湖鎮新湖里市港六路231號5樓之2 | 負責人: 李雅玟 | 統編: 87442828 | 核准設立 - 獨資 |
鍋牛餐飲 登記地址: 金門縣金湖鎮新市里中正路46號 | 負責人: 李雅玟 | 統編: 95061049 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯發報關有限公司 | 統一編號: 00665385 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14580000 | 所代表法人: | 長豐報關有限公司 | 統一編號: 00665483 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 慶威機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00666321 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯發報關有限公司 | 統一編號: 00665385 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14580000 | 所代表法人: | 長豐報關有限公司 | 統一編號: 00665483 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 慶威機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00666321 |
|