黃榮華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃榮華的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是崧燁文化事業有限公司, 統一編號是55748142.
無其他 崧燁文化事業 資料。
[ 搜尋所有 崧燁文化事業 ... ]
根據姓名 黃榮華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃榮華 ...) | 處分日期: 20230531 | 罰鍰金額: 60000 | 公告日期: 20230707 | 處分字號: 高市勞條字第11234011100號 | 違反法規內容: 未依規定置備勞工工資清冊;未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止;每七日中未有一日之休息作為例假。 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11110000 | 所代表法人: | 華榮輪胎有限公司 | 統一編號: 53885916 @ 董監事資料集 |
| 生產者: 黃○華 | 使用狀態: 暫停 | 驗證標章: | 聯絡地址: 高雄市楠梓區 | 異動日期: 2024/06/03 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
| (中華民國)韋喜君;(中華民國)陳俊儒;(中華民國)廖淑芳;(中華民國)黃榮華;(中華民國)張麗娟 | 活動起始日期: 2024/03/22 | 活動結束日期: 2024/06/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)韋喜君;(中華民國)陳俊儒;(中華民國)廖淑芳;(中華民國)黃榮華;(中華民國)張麗娟 | 活動起始日期: 2024/03/22 | 活動結束日期: 2024/06/20 @ 文化部研習課程 |
| 特定寵物種類: 狗 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2021/11/19 上午 12:00:00 | 彰化縣彰化市南美里崙美路607號 @ 合法特定寵物業名單 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 48000 | 所代表法人: | 鑲黃旗投資股份有限公司 | 統一編號: 53237790 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、220塑膠製品 | 統一編號: 23101634 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市豐原區翁子里豐勢路一段三七九巷六弄二九號 @ 登記工廠名錄 |
處分日期: 20230531 | 罰鍰金額: 60000 | 公告日期: 20230707 | 處分字號: 高市勞條字第11234011100號 | 違反法規內容: 未依規定置備勞工工資清冊;未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止;每七日中未有一日之休息作為例假。 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11110000 | 所代表法人: | 華榮輪胎有限公司 | 統一編號: 53885916 @ 董監事資料集 |
生產者: 黃○華 | 使用狀態: 暫停 | 驗證標章: | 聯絡地址: 高雄市楠梓區 | 異動日期: 2024/06/03 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
(中華民國)韋喜君;(中華民國)陳俊儒;(中華民國)廖淑芳;(中華民國)黃榮華;(中華民國)張麗娟 | 活動起始日期: 2024/03/22 | 活動結束日期: 2024/06/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)韋喜君;(中華民國)陳俊儒;(中華民國)廖淑芳;(中華民國)黃榮華;(中華民國)張麗娟 | 活動起始日期: 2024/03/22 | 活動結束日期: 2024/06/20 @ 文化部研習課程 |
特定寵物種類: 狗 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2021/11/19 上午 12:00:00 | 彰化縣彰化市南美里崙美路607號 @ 合法特定寵物業名單 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 48000 | 所代表法人: | 鑲黃旗投資股份有限公司 | 統一編號: 53237790 @ 董監事資料集 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、220塑膠製品 | 統一編號: 23101634 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市豐原區翁子里豐勢路一段三七九巷六弄二九號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 黃榮華 ... ]
名稱 崧燁文化事業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 崧燁文化事業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
崧燁文化事業有限公司 臺北市中正區重慶南路1段61號8樓 | 黃榮華 | 55748142 | 核准設立 |
崧燁文化事業有限公司 登記地址: 臺北市中正區重慶南路1段61號8樓 | 負責人: 黃榮華 | 統編: 55748142 | 核准設立 |
姓名 黃榮華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃榮華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
黃榮華自營計程車行 新北市板橋區和平路安樂巷64-4號5樓 | 黃榮華 | 34582027 | 核准設立 - 獨資 |
黃榮華自營計程車行 桃園縣龍潭鄉黃唐村成功路154號 | 黃榮華 | 02708889 | 歇業 - 獨資 |
華榮輪胎有限公司 高雄市前鎮區后平路168號 | 黃榮華 | 53885916 | 核准設立 |
榮利獸肉號 臺北市萬華區環河南路2段245號公有環南市場丙棟第1082號攤 | 黃榮華 | 77150287 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1084111912) |
黃榮華自營計程車行 臺北市松山區民生東路929巷3弄5號1樓 | 黃榮華 | 20954481 | 歇業 - 獨資 |
億昇電氣行 臺東縣臺東市豐榮里中華路二段二十六號 | 黃榮華 | 08116378 | 歇業 - 獨資 |
榮華企業社 雲林縣臺西鄉和豐村萬興一五之一號一樓 | 黃榮華 | 09186549 | 核准設立 - 獨資 |
榮華木器行 彰化縣彰化市陳稜路二三號 | 黃 榮 華 | 58636108 | 歇業 - 獨資 |
黃榮華自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區和平路安樂巷64-4號5樓 | 負責人: 黃榮華 | 統編: 34582027 | 核准設立 - 獨資 |
黃榮華自營計程車行 登記地址: 桃園縣龍潭鄉黃唐村成功路154號 | 負責人: 黃榮華 | 統編: 02708889 | 歇業 - 獨資 |
華榮輪胎有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區后平路168號 | 負責人: 黃榮華 | 統編: 53885916 | 核准設立 |
榮利獸肉號 登記地址: 臺北市萬華區環河南路2段245號公有環南市場丙棟第1082號攤 | 負責人: 黃榮華 | 統編: 77150287 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1084111912) |
黃榮華自營計程車行 登記地址: 臺北市松山區民生東路929巷3弄5號1樓 | 負責人: 黃榮華 | 統編: 20954481 | 歇業 - 獨資 |
億昇電氣行 登記地址: 臺東縣臺東市豐榮里中華路二段二十六號 | 負責人: 黃榮華 | 統編: 08116378 | 歇業 - 獨資 |
榮華企業社 登記地址: 雲林縣臺西鄉和豐村萬興一五之一號一樓 | 負責人: 黃榮華 | 統編: 09186549 | 核准設立 - 獨資 |
榮華木器行 登記地址: 彰化縣彰化市陳稜路二三號 | 負責人: 黃 榮 華 | 統編: 58636108 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃榮華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1166666 | 所代表法人: | 明泰報關有限公司 | 統一編號: 00146743 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 雨港報關有限公司 | 統一編號: 00146779 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1166666 | 所代表法人: | 明泰報關有限公司 | 統一編號: 00146743 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 雨港報關有限公司 | 統一編號: 00146779 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
|