張清彥
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張清彥的職稱是董事長, 持有股份數是200, 公司名稱是谷宮企業股份有限公司, 統一編號是55799182.
董監事資料集 資料集的 張清彥 相關資料
(以下顯示 8 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 張清彥 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 谷宮企業股份有限公司 | 統一編號: 55799182 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 谷宮企業股份有限公司 | 統一編號: 55799182 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 谷宮企業股份有限公司 | 統一編號: 55799182 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 谷宮企業股份有限公司 | 統一編號: 55799182 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 谷宮企業股份有限公司 | 統一編號: 55799182 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 谷宮企業股份有限公司 | 統一編號: 55799182 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 谷宮企業股份有限公司 | 統一編號: 55799182 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 谷宮企業股份有限公司 | 統一編號: 55799182 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 谷宮企業股份有限公司 | 統一編號: 55799182 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 谷宮企業股份有限公司 | 統一編號: 55799182 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 谷宮企業股份有限公司 | 統一編號: 55799182 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 谷宮企業股份有限公司 | 統一編號: 55799182 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 谷宮企業股份有限公司 | 統一編號: 55799182 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 谷宮企業股份有限公司 | 統一編號: 55799182 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 谷宮企業股份有限公司 | 統一編號: 55799182 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 谷宮企業股份有限公司 | 統一編號: 55799182 |
[ 搜尋所有相關: 張清彥 @ 董監事資料集 ]
無其他 谷宮企業 資料。
[ 搜尋所有 谷宮企業 ... ]
根據姓名 張清彥 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張清彥 ...) | (中華民國)唱歌集 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: OPENTIX 450元 @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)唱歌集 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: OPENTIX 450元 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)唱歌集 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: OPENTIX 450元 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)唱歌集音樂劇場 | 活動起始日期: 2024/05/17 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)唱歌集音樂劇場 | 活動起始日期: 2024/05/17 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)唱歌集音樂劇場 | 活動起始日期: 2024/05/17 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)To be continued未完待續人聲樂團 | 活動起始日期: 2024/09/28 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)To be continued未完待續人聲樂團 | 活動起始日期: 2024/09/28 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)唱歌集 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: OPENTIX 450元 @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)唱歌集 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: OPENTIX 450元 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)唱歌集 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: OPENTIX 450元 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)唱歌集音樂劇場 | 活動起始日期: 2024/05/17 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)唱歌集音樂劇場 | 活動起始日期: 2024/05/17 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)唱歌集音樂劇場 | 活動起始日期: 2024/05/17 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)To be continued未完待續人聲樂團 | 活動起始日期: 2024/09/28 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)To be continued未完待續人聲樂團 | 活動起始日期: 2024/09/28 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 張清彥 ... ]
名稱 谷宮企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 谷宮企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
谷宮企業股份有限公司 臺中市和平區博愛里東關路一段一一五號 | 張清彥 | 55799182 | 核准設立 |
谷宮企業股份有限公司 登記地址: 臺中市和平區博愛里東關路一段一一五號 | 負責人: 張清彥 | 統編: 55799182 | 核准設立 |
姓名 張清彥 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 張清彥)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
峻嶺雜貨店 臺中市和平區博愛里東關街一段一三八之二號 | 張清彥 | 05881094 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120875353) |
丰釆服飾店 新竹市東區成功里武昌街58-1號一樓 | 張清彥 | 09912703 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060000210) |
明築企業有限公司台南分公司 臺南市安定區許中營30-10號 | 張清彥 | 28818664 | 廢止 |
統森企業社 桃園縣桃園市福林里陽明九街62號1樓 | 張清彥 | 67726832 | 撤銷 - 獨資 |
新福壽藥房 高雄市路竹區甲南里一甲路154號 | 張清彥 | 88362702 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10962181100) |
旺旺國際企業社 臺北市中山區新生北路3段68巷45之1號1樓 | 張清彥 | 91428411 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1114107531) |
峻嶺雜貨店 登記地址: 臺中市和平區博愛里東關街一段一三八之二號 | 負責人: 張清彥 | 統編: 05881094 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120875353) |
丰釆服飾店 登記地址: 新竹市東區成功里武昌街58-1號一樓 | 負責人: 張清彥 | 統編: 09912703 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060000210) |
明築企業有限公司台南分公司 登記地址: 臺南市安定區許中營30-10號 | 負責人: 張清彥 | 統編: 28818664 | 廢止 |
統森企業社 登記地址: 桃園縣桃園市福林里陽明九街62號1樓 | 負責人: 張清彥 | 統編: 67726832 | 撤銷 - 獨資 |
新福壽藥房 登記地址: 高雄市路竹區甲南里一甲路154號 | 負責人: 張清彥 | 統編: 88362702 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10962181100) |
旺旺國際企業社 登記地址: 臺北市中山區新生北路3段68巷45之1號1樓 | 負責人: 張清彥 | 統編: 91428411 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1114107531) |
[ 查詢所有 張清彥 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
|