林宛儀
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林宛儀的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是協洲塑膠企業股份有限公司, 統一編號是55834316.
董監事資料集 資料集的 林宛儀 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林宛儀 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 協洲塑膠企業股份有限公司 | 統一編號: 55834316 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協洲塑膠企業股份有限公司 | 統一編號: 55834316 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 協洲塑膠企業股份有限公司 | 統一編號: 55834316 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 協洲塑膠企業股份有限公司 | 統一編號: 55834316 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協洲塑膠企業股份有限公司 | 統一編號: 55834316 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 協洲塑膠企業股份有限公司 | 統一編號: 55834316 |
[ 搜尋所有相關: 林宛儀 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 55834316 | 電話號碼: 04-25363988 | 臺中市豐原區鎌村里鎌村路271巷79號 |
統一編號: 55834316 | 電話號碼: 04-25363988 | 臺中市豐原區鎌村里鎌村路271巷79號 |
[ 搜尋所有相關: 林宛儀 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 協洲塑膠企業 資料。
[ 搜尋所有 協洲塑膠企業 ... ]
根據姓名 林宛儀 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林宛儀 ...) | (中華民國)種籽設計等 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)種籽設計等 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 總機電話: 02-27522222 | 公司代號: 2910 | 產業別: 18 | 營利事業統一編號: 20937863 | 住址: 台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6 | 董事長: 蘇建義 | 成立日期: 19820818 | 出表日期: 1130917 @ 上市公司基本資料 |
| 特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2025/12/10 上午 12:00:00 | 新北市板橋區板橋區富山街89號 @ 合法特定寵物業名單 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 迎財有限公司 | 統一編號: 42568364 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 宸鑫企業有限公司 | 統一編號: 42740082 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 耘希數位影像設計有限公司 | 統一編號: 83391545 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 玥羽有限公司 | 統一編號: 83540904 @ 董監事資料集 |
(中華民國)種籽設計等 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)種籽設計等 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
總機電話: 02-27522222 | 公司代號: 2910 | 產業別: 18 | 營利事業統一編號: 20937863 | 住址: 台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6 | 董事長: 蘇建義 | 成立日期: 19820818 | 出表日期: 1130917 @ 上市公司基本資料 |
特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2025/12/10 上午 12:00:00 | 新北市板橋區板橋區富山街89號 @ 合法特定寵物業名單 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 迎財有限公司 | 統一編號: 42568364 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 宸鑫企業有限公司 | 統一編號: 42740082 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 耘希數位影像設計有限公司 | 統一編號: 83391545 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 玥羽有限公司 | 統一編號: 83540904 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林宛儀 ... ]
名稱 協洲塑膠企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 協洲塑膠企業)
協洲塑膠企業股份有限公司 登記地址: 臺中市豐原區鎌村里鎌村路271巷79號 | 負責人: 林世賢 | 統編: 55834316 | 核准設立 |
姓名 林宛儀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林宛儀)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宛儀商行 高雄市大社區翠屏里翠屏路155巷2號6樓之2(營業所在地僅供辦公連絡用) | 林宛儀 | 06908022 | 核准設立 - 獨資 |
正合儀器行 花蓮縣吉安鄉慶豐村慶南一街一二三巷四號一樓 | 林宛儀 | 19536138 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060242721) |
墨梵工程有限公司 高雄市橋頭區芋寮路南段30號2樓 | 林宛儀 | 89147528 | 核准設立 |
迎寶有限公司 新北市樹林區學勤路588號 | 林宛儀 | 54847525 | 解散 (核准解散日期: 2022-03-23) |
耘希數位影像設計有限公司 雲林縣北港鎮樹腳里12鄰中庄路7-1號1樓 | 林宛儀 | 83391545 | 核准設立 |
耘希數位影像設計工作室 雲林縣斗南鎮南昌里五福二街25-2號6樓 | 林宛儀 | 87081227 | 核准設立 - 獨資 |
迎寶企業社 新北市樹林區學勤路588號 | 林宛儀 | 91693868 | 核准設立 - 獨資 |
永青股份有限公司 臺南市仁德區義林路145巷2弄1號 | 林宛儀 | 94005680 | 核准設立 |
宛儀商行 登記地址: 高雄市大社區翠屏里翠屏路155巷2號6樓之2(營業所在地僅供辦公連絡用) | 負責人: 林宛儀 | 統編: 06908022 | 核准設立 - 獨資 |
正合儀器行 登記地址: 花蓮縣吉安鄉慶豐村慶南一街一二三巷四號一樓 | 負責人: 林宛儀 | 統編: 19536138 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060242721) |
墨梵工程有限公司 登記地址: 高雄市橋頭區芋寮路南段30號2樓 | 負責人: 林宛儀 | 統編: 89147528 | 核准設立 |
迎寶有限公司 登記地址: 新北市樹林區學勤路588號 | 負責人: 林宛儀 | 統編: 54847525 | 解散 (核准解散日期: 2022-03-23) |
耘希數位影像設計有限公司 登記地址: 雲林縣北港鎮樹腳里12鄰中庄路7-1號1樓 | 負責人: 林宛儀 | 統編: 83391545 | 核准設立 |
耘希數位影像設計工作室 登記地址: 雲林縣斗南鎮南昌里五福二街25-2號6樓 | 負責人: 林宛儀 | 統編: 87081227 | 核准設立 - 獨資 |
迎寶企業社 登記地址: 新北市樹林區學勤路588號 | 負責人: 林宛儀 | 統編: 91693868 | 核准設立 - 獨資 |
永青股份有限公司 登記地址: 臺南市仁德區義林路145巷2弄1號 | 負責人: 林宛儀 | 統編: 94005680 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林宛儀 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 67220 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 遠東興塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00402588 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣宏星化學工業有限公司 | 統一編號: 00403278 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 67220 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 遠東興塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00402588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣宏星化學工業有限公司 | 統一編號: 00403278 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
|