謝建國
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝建國的職稱是監察人, 持有股份數是4800000, 所代表法人是豐和國際投資股份有限公司, 公司名稱是立鵬資產股份有限公司, 統一編號是55861621.
董監事資料集 資料集的 謝建國 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 謝建國 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 立鵬資產股份有限公司 | 統一編號: 55861621 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 立鵬資產股份有限公司 | 統一編號: 55861621 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7200000 | 所代表法人: 立承國際資產股份有限公司 | 立鵬資產股份有限公司 | 統一編號: 55861621 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 立鵬資產股份有限公司 | 統一編號: 55861621 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 立鵬資產股份有限公司 | 統一編號: 55861621 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7200000 | 所代表法人: 立承國際資產股份有限公司 | 立鵬資產股份有限公司 | 統一編號: 55861621 |
[ 搜尋所有相關: 謝建國 @ 董監事資料集 ]
根據識別碼 55861621 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 55861621 ...)
根據名稱 立鵬資產 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 立鵬資產 ...) | 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 新北市林口區力行段一三七地號 | 營利事業統一編號: 27102141 | 管制編號: F17B8030 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 新北市林口區力行段九八三地號 | 營利事業統一編號: 27080012 | 管制編號: F17B9880 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: 立鵬資產股份有限公司 | 長耀建設股份有限公司 | 統一編號: 27351703 @ 董監事資料集 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 新北市林口區力行段一三七地號 | 營利事業統一編號: 27102141 | 管制編號: F17B8030 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 新北市林口區力行段九八三地號 | 營利事業統一編號: 27080012 | 管制編號: F17B9880 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: 立鵬資產股份有限公司 | 長耀建設股份有限公司 | 統一編號: 27351703 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 立鵬資產 ... ]
根據姓名 謝建國 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 謝建國 ...) | (中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11700000 | 所代表法人: 豐和國際投資股份有限公司 | 長耀建設股份有限公司 | 統一編號: 27351703 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9900000 | 所代表法人: 豐和國際投資股份有限公司 | 迎豐建設股份有限公司 | 統一編號: 53336617 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1797000 | 所代表法人: 耘成建設股份有限公司 | 逸城建設股份有限公司 | 統一編號: 53084773 @ 董監事資料集 |
| (中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| (中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11700000 | 所代表法人: 豐和國際投資股份有限公司 | 長耀建設股份有限公司 | 統一編號: 27351703 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9900000 | 所代表法人: 豐和國際投資股份有限公司 | 迎豐建設股份有限公司 | 統一編號: 53336617 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1797000 | 所代表法人: 耘成建設股份有限公司 | 逸城建設股份有限公司 | 統一編號: 53084773 @ 董監事資料集 |
(中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
(中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 謝建國 ... ]
名稱 立鵬資產 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 立鵬資產)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
立鵬資產股份有限公司 新北市林口區忠孝路101號 | 林惠珠 | 55861621 | 核准設立 |
立鵬資產股份有限公司 登記地址: 新北市林口區忠孝路101號 | 負責人: 林惠珠 | 統編: 55861621 | 核准設立 |
姓名 謝建國 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 謝建國)
豐逸國際資產股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區康寧路3段190巷33號 | 負責人: 謝建國 | 統編: 50878911 | 核准設立 |
豐和國際投資股份有限公司 登記地址: 新北市林口區忠孝路99號 | 負責人: 謝建國 | 統編: 25124555 | 核准設立 |
立和國際資產股份有限公司 登記地址: 新北市林口區忠孝路103號 | 負責人: 謝建國 | 統編: 97598594 | 核准設立 |
長耀國際興業有限公司 登記地址: 新北市林口區忠孝路103號 | 負責人: 謝建國 | 統編: 83209645 | 核准設立 |
長耀建設股份有限公司 登記地址: 新北市林口區忠孝路101號 | 負責人: 謝建國 | 統編: 27351703 | 核准設立 |
霖立投資股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區康寧路3段190巷33號 | 負責人: 謝建國 | 統編: 83367144 | 核准設立 |
耘成建設股份有限公司 登記地址: 新北市林口區忠孝路101號 | 負責人: 謝建國 | 統編: 27989181 | 核准設立 |
詳霆企業有限公司 登記地址: 臺中市北屯區平心里旅順路二段164號1樓 | 負責人: 謝建國 | 統編: 28574442 | 解散 (核准解散日期: 2023-08-15) |
[ 查詢所有 謝建國 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
|