葉寶蓮
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名葉寶蓮的職稱是董事, 持有股份數是600000, 公司名稱是裕元企業有限公司, 統一編號是55874267.
| 統一編號: 55874267 | 電話號碼: 04-7982396 | 彰化縣伸港鄉新港村新港路175號 |
統一編號: 55874267 | 電話號碼: 04-7982396 | 彰化縣伸港鄉新港村新港路175號 |
[ 搜尋所有相關: 葉寶蓮 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 葉寶蓮 ...) | 食品業者登錄字號: N-155874267-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 55874267 | 彰化縣伸港鄉新港村新港路175號 |
| 食品業者登錄字號: N-155874267-00002-7 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 55874267 | 彰化縣伸港鄉新港村新港路175號 |
食品業者登錄字號: N-155874267-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 55874267 | 彰化縣伸港鄉新港村新港路175號 |
食品業者登錄字號: N-155874267-00002-7 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 55874267 | 彰化縣伸港鄉新港村新港路175號 |
[ 搜尋所有相關: 葉寶蓮 @ 食品業者登錄資料集 ]
無其他 裕元企業 資料。
[ 搜尋所有 裕元企業 ... ]
根據姓名 葉寶蓮 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 葉寶蓮 ...) | (中華民國)南投縣政府文化局 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: -- @ 展覽資訊 |
| (中華民國)南投縣政府文化局 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: -- @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)南投縣竹藝學會 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)南投縣竹藝學會 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 162000 | 所代表法人: | 漢伯客企業股份有限公司 | 統一編號: 22123391 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻積股份有限公司 | 統一編號: 23126348 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 詮芯股份有限公司 | 統一編號: 86827579 @ 董監事資料集 |
(中華民國)南投縣政府文化局 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: -- @ 展覽資訊 |
(中華民國)南投縣政府文化局 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: -- @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)南投縣竹藝學會 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)南投縣竹藝學會 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 162000 | 所代表法人: | 漢伯客企業股份有限公司 | 統一編號: 22123391 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻積股份有限公司 | 統一編號: 23126348 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 詮芯股份有限公司 | 統一編號: 86827579 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 葉寶蓮 ... ]
裕元企業行 | 地址: 高雄市橋頭區新興路62號 | 電話: 07-611-5587 |
名稱 裕元企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 裕元企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
裕元企業社 臺中市大甲區文武里和平路253巷52-12號1樓 | 吳明裕 | 19844888 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110864921) |
裕元企業有限公司 彰化縣伸港鄉新港村新港路175號 | 葉寶蓮 | 55874267 | 核准設立 |
裕元企業行 高雄市橋頭區德松里成功北路121號1樓 | 柯秉榮 | 07937405 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 11060232500) |
裕元企業行 屏東縣屏東市永安里棒球路一六0巷二五弄二號一樓 | 虞若禾 | 98927433 | 核准停業 - 獨資 |
裕元企業社 桃園市桃園區龍岡里江南八街十八號一樓 | 杜春蘭 | 34808881 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049009299) |
裕元企業有限公司 臺南市民生路二一五號 | | 68765874 | 撤銷 (文號: 1996-11-15 建三管字 第085376989號) |
裕元企業社 嘉義市東區頂庄里義教街706巷31弄3號一樓 | 胡銘芳 | 78567585 | 核准停業 - 獨資 |
金裕元企業有限公司 臺北市資料空白 | | 04365086 | 撤銷 (077年12月10日 建一字 第號) |
裕元企業社 登記地址: 臺中市大甲區文武里和平路253巷52-12號1樓 | 負責人: 吳明裕 | 統編: 19844888 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110864921) |
裕元企業有限公司 登記地址: 彰化縣伸港鄉新港村新港路175號 | 負責人: 葉寶蓮 | 統編: 55874267 | 核准設立 |
裕元企業行 登記地址: 高雄市橋頭區德松里成功北路121號1樓 | 負責人: 柯秉榮 | 統編: 07937405 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 11060232500) |
裕元企業行 登記地址: 屏東縣屏東市永安里棒球路一六0巷二五弄二號一樓 | 負責人: 虞若禾 | 統編: 98927433 | 核准停業 - 獨資 |
裕元企業社 登記地址: 桃園市桃園區龍岡里江南八街十八號一樓 | 負責人: 杜春蘭 | 統編: 34808881 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049009299) |
裕元企業有限公司 登記地址: 臺南市民生路二一五號 | 統編: 68765874 | 撤銷 (文號: 1996-11-15 建三管字 第085376989號) |
裕元企業社 登記地址: 嘉義市東區頂庄里義教街706巷31弄3號一樓 | 負責人: 胡銘芳 | 統編: 78567585 | 核准停業 - 獨資 |
金裕元企業有限公司 登記地址: 臺北市資料空白 | 統編: 04365086 | 撤銷 (077年12月10日 建一字 第號) |
[ 查詢所有 裕元企業 ... ]
姓名 葉寶蓮 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 葉寶蓮)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
萬里晴洗衣店 基隆市中正區祥豐街八二一號一樓 | 葉寶蓮 | 00940144 | 歇業 - 獨資 |
映像飲料館 臺中市中區市府路71號地下樓 | 王葉寶蓮 | 05384363 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
文豪舊書店 臺北市中山區新生北路1段7號地下樓 | 劉葉寶蓮 | 12538575 | 撤銷 - 獨資 |
大昇化學儀器行 高雄市林園區潭頭路168巷40號1樓 | 葉寶蓮 | 19979956 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10960426000) |
安家鋼骨結構工程行 基隆市信義區深溪路36巷50弄8號2樓 | 楊葉寶蓮 | 72637748 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060001680) |
錦都餐廳 高雄市三民區港東里建國2路63號1、2、3樓 | 郭葉寶蓮 | 75918860 | 核准設立 - 獨資 |
群盛商行 臺北市信義區忠孝東路5段366號1樓 | 葉寶蓮 | 78064562 | 歇業 - 獨資 |
萬里晴洗衣店 登記地址: 基隆市中正區祥豐街八二一號一樓 | 負責人: 葉寶蓮 | 統編: 00940144 | 歇業 - 獨資 |
映像飲料館 登記地址: 臺中市中區市府路71號地下樓 | 負責人: 王葉寶蓮 | 統編: 05384363 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
文豪舊書店 登記地址: 臺北市中山區新生北路1段7號地下樓 | 負責人: 劉葉寶蓮 | 統編: 12538575 | 撤銷 - 獨資 |
大昇化學儀器行 登記地址: 高雄市林園區潭頭路168巷40號1樓 | 負責人: 葉寶蓮 | 統編: 19979956 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10960426000) |
安家鋼骨結構工程行 登記地址: 基隆市信義區深溪路36巷50弄8號2樓 | 負責人: 楊葉寶蓮 | 統編: 72637748 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060001680) |
錦都餐廳 登記地址: 高雄市三民區港東里建國2路63號1、2、3樓 | 負責人: 郭葉寶蓮 | 統編: 75918860 | 核准設立 - 獨資 |
群盛商行 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路5段366號1樓 | 負責人: 葉寶蓮 | 統編: 78064562 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 葉寶蓮 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 科宏工業股份有限公司 | 科宏聯合股份有限公司 | 統一編號: 16938496 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 科宏聯合股份有限公司 | 統一編號: 16938496 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 科宏聯合股份有限公司 | 統一編號: 16938496 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 7000000 | 所代表法人: 大昌證券股份有限公司 | 大昌證券投資顧問股份有限公司 | 統一編號: 16939468 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000000 | 所代表法人: 大昌證券股份有限公司 | 大昌證券投資顧問股份有限公司 | 統一編號: 16939468 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 175000 | 所代表法人: | 全印標籤紙股份有限公司 | 統一編號: 16946480 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 55000 | 所代表法人: | 全印標籤紙股份有限公司 | 統一編號: 16946480 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 270000 | 所代表法人: 天梭科技股份有限公司 | 全印標籤紙股份有限公司 | 統一編號: 16946480 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: 天梭科技股份有限公司 | 全印標籤紙股份有限公司 | 統一編號: 16946480 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 全印標籤紙股份有限公司 | 統一編號: 16946480 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: 瑞朋碳帶股份有限公司 | 全印標籤紙股份有限公司 | 統一編號: 16946480 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 裕鑫機械有限公司 | 統一編號: 16947919 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 417600 | 所代表法人: | 齊碩科技股份有限公司 | 統一編號: 16950414 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 467200 | 所代表法人: | 齊碩科技股份有限公司 | 統一編號: 16950414 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 鴻鍏實業有限公司 | 統一編號: 16953926 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 科宏工業股份有限公司 | 科宏聯合股份有限公司 | 統一編號: 16938496 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 科宏聯合股份有限公司 | 統一編號: 16938496 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 科宏聯合股份有限公司 | 統一編號: 16938496 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 7000000 | 所代表法人: 大昌證券股份有限公司 | 大昌證券投資顧問股份有限公司 | 統一編號: 16939468 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000000 | 所代表法人: 大昌證券股份有限公司 | 大昌證券投資顧問股份有限公司 | 統一編號: 16939468 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 175000 | 所代表法人: | 全印標籤紙股份有限公司 | 統一編號: 16946480 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 55000 | 所代表法人: | 全印標籤紙股份有限公司 | 統一編號: 16946480 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 270000 | 所代表法人: 天梭科技股份有限公司 | 全印標籤紙股份有限公司 | 統一編號: 16946480 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: 天梭科技股份有限公司 | 全印標籤紙股份有限公司 | 統一編號: 16946480 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 全印標籤紙股份有限公司 | 統一編號: 16946480 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: 瑞朋碳帶股份有限公司 | 全印標籤紙股份有限公司 | 統一編號: 16946480 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 裕鑫機械有限公司 | 統一編號: 16947919 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 417600 | 所代表法人: | 齊碩科技股份有限公司 | 統一編號: 16950414 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 467200 | 所代表法人: | 齊碩科技股份有限公司 | 統一編號: 16950414 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 鴻鍏實業有限公司 | 統一編號: 16953926 |
|