林美英
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林美英的職稱是董事, 持有股份數是1500000, 公司名稱是朝權鞋業有限公司, 統一編號是55903896.
董監事資料集 資料集的 林美英 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林美英 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 朝權鞋業有限公司 | 統一編號: 55903896 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 朝權鞋業有限公司 | 統一編號: 55903896 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 朝權鞋業有限公司 | 統一編號: 55903896 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 朝權鞋業有限公司 | 統一編號: 55903896 |
[ 搜尋所有相關: 林美英 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 55903896 | 電話號碼: 04-25223897 | 臺中市豐原區南村里五鄰圓環東路892巷3號 |
統一編號: 55903896 | 電話號碼: 04-25223897 | 臺中市豐原區南村里五鄰圓環東路892巷3號 |
[ 搜尋所有相關: 林美英 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 臺中市豐原區南村里圓環東路892巷3號 | 符合之產業類別: 13皮革、毛皮及其製品製造業 | 登記編號: 99638118 | 統一編號: 55903896 |
臺中市豐原區南村里圓環東路892巷3號 | 符合之產業類別: 13皮革、毛皮及其製品製造業 | 登記編號: 99638118 | 統一編號: 55903896 |
[ 搜尋所有相關: 林美英 @ 臺中市工廠廠商名冊 ]
| 主要產品: 130皮革、毛皮及其製品 | 統一編號: 55903896 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市豐原區南村里圓環東路892巷3號 |
主要產品: 130皮革、毛皮及其製品 | 統一編號: 55903896 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市豐原區南村里圓環東路892巷3號 |
[ 搜尋所有相關: 林美英 @ 登記工廠名錄 ]
| 證書期限: 2027/05/03 | 商品名稱: 安全鞋 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 朝權鞋業有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2027/05/03 | 商品名稱: 安全鞋 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 朝權鞋業有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
[ 搜尋所有 朝權鞋業 ... ]
根據姓名 林美英 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林美英 ...) | (中華民國)張宏靖、郭秀琴、林秀敏、陳秀英、郭家典、吳雪美、陳弘恩、徐瑞繁、嚴美玉、 林美英、鄧崇偉、紀忠信、吳麗鈺、張清淮、洪隆華、 黃春美、陳嘉凌 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張宏靖、郭秀琴、林秀敏、陳秀英、郭家典、吳雪美、陳弘恩、徐瑞繁、嚴美玉、 林美英、鄧崇偉、紀忠信、吳麗鈺、張清淮、洪隆華、 黃春美、陳嘉凌 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 團體會址: 臺北市中山區新生北路2段72巷16號2樓 | 成立日期: 0910908 | 理事長: 林美英 @ 全國性人民團體名冊 |
| 負責人: 林美英 | 設立時間: 0910908 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 英富有限公司 | 統一編號: 42603025 @ 董監事資料集 |
| 處分日期: 20221026 | 處分金額或滯納金: 3252 | 公告日期: 20221212 | 處分字號: 保退一字第11169911105號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20220824 | 處分金額或滯納金: 640 | 公告日期: 20221011 | 處分字號: 保退一字第11169911085號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20211223 | 處分金額或滯納金: 397 | 公告日期: 20220210 | 處分字號: 保退一字第11069911125號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
(中華民國)張宏靖、郭秀琴、林秀敏、陳秀英、郭家典、吳雪美、陳弘恩、徐瑞繁、嚴美玉、 林美英、鄧崇偉、紀忠信、吳麗鈺、張清淮、洪隆華、 黃春美、陳嘉凌 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張宏靖、郭秀琴、林秀敏、陳秀英、郭家典、吳雪美、陳弘恩、徐瑞繁、嚴美玉、 林美英、鄧崇偉、紀忠信、吳麗鈺、張清淮、洪隆華、 黃春美、陳嘉凌 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
團體會址: 臺北市中山區新生北路2段72巷16號2樓 | 成立日期: 0910908 | 理事長: 林美英 @ 全國性人民團體名冊 |
負責人: 林美英 | 設立時間: 0910908 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 英富有限公司 | 統一編號: 42603025 @ 董監事資料集 |
處分日期: 20221026 | 處分金額或滯納金: 3252 | 公告日期: 20221212 | 處分字號: 保退一字第11169911105號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20220824 | 處分金額或滯納金: 640 | 公告日期: 20221011 | 處分字號: 保退一字第11169911085號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20211223 | 處分金額或滯納金: 397 | 公告日期: 20220210 | 處分字號: 保退一字第11069911125號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 林美英 ... ]
朝權鞋業有限公司 | 地址: 台中市豐原區圓環東路892巷3號 | 電話: 04-2522-3897 |
名稱 朝權鞋業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 朝權鞋業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
朝權鞋業有限公司 臺中市豐原區南村里五鄰圓環東路892巷3號 | 林鉦凱 | 55903896 | 核准設立 |
朝權鞋業有限公司 登記地址: 臺中市豐原區南村里五鄰圓環東路892巷3號 | 負責人: 林鉦凱 | 統編: 55903896 | 核准設立 |
姓名 林美英 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林美英)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
美英視聽伴唱 苗栗縣苗栗市建功里19鄰華民路24號 | 林美英 | 25223838 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1091001828) |
英英食品行 臺中市南屯區同心里文心路一段186號五樓之5 | 林美英 | 93361366 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
美英水產行 雲林縣臺西鄉溪頂村溪頂一0二號 | 林美英 | 78465567 | 撤銷 - 獨資 |
美英商店 南投縣草屯鎮山腳里中興路三三七號一樓 | 林美英 | 87817310 | 歇業 - 獨資 |
英佰嘉企業有限公司 臺北市萬華區德昌街272巷3號1樓 | 林美英 | 16792062 | 解散 (核准解散日期: 2022-07-19) |
英富有限公司 桃園市八德區大福里介壽路一段16巷32號1樓 | 林美英 | 42603025 | 核准設立 |
英安企業行 高雄市左營區福山里文慈路196號1樓 | 林美英 | 19917903 | 歇業 - 獨資 |
銓業企業社 臺南市鹽水區竹林里下林22號1樓 | 林美英 | 14989792 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120037733) |
美英視聽伴唱 登記地址: 苗栗縣苗栗市建功里19鄰華民路24號 | 負責人: 林美英 | 統編: 25223838 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1091001828) |
英英食品行 登記地址: 臺中市南屯區同心里文心路一段186號五樓之5 | 負責人: 林美英 | 統編: 93361366 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
美英水產行 登記地址: 雲林縣臺西鄉溪頂村溪頂一0二號 | 負責人: 林美英 | 統編: 78465567 | 撤銷 - 獨資 |
美英商店 登記地址: 南投縣草屯鎮山腳里中興路三三七號一樓 | 負責人: 林美英 | 統編: 87817310 | 歇業 - 獨資 |
英佰嘉企業有限公司 登記地址: 臺北市萬華區德昌街272巷3號1樓 | 負責人: 林美英 | 統編: 16792062 | 解散 (核准解散日期: 2022-07-19) |
英富有限公司 登記地址: 桃園市八德區大福里介壽路一段16巷32號1樓 | 負責人: 林美英 | 統編: 42603025 | 核准設立 |
英安企業行 登記地址: 高雄市左營區福山里文慈路196號1樓 | 負責人: 林美英 | 統編: 19917903 | 歇業 - 獨資 |
銓業企業社 登記地址: 臺南市鹽水區竹林里下林22號1樓 | 負責人: 林美英 | 統編: 14989792 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120037733) |
[ 查詢所有 林美英 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
|