郭雅惠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名郭雅惠的職稱是監察人, 持有股份數是22388, 公司名稱是月富股份有限公司, 統一編號是55913249.
董監事資料集 資料集的 郭雅惠 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 郭雅惠 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 38582 | 所代表法人: | 月富股份有限公司 | 統一編號: 55913249 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 22388 | 所代表法人: | 月富股份有限公司 | 統一編號: 55913249 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 38582 | 所代表法人: | 月富股份有限公司 | 統一編號: 55913249 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 38582 | 所代表法人: | 月富股份有限公司 | 統一編號: 55913249 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 22388 | 所代表法人: | 月富股份有限公司 | 統一編號: 55913249 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 38582 | 所代表法人: | 月富股份有限公司 | 統一編號: 55913249 |
[ 搜尋所有相關: 郭雅惠 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 月富 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 月富 ...) | 開始時間: 2022-03-01T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-12-31T00:00:00+08:00 | 電話: | 地點: 澎湖縣 馬公市 | 地址: 澎湖國家風景區管理處 | 參與者: | 收費: | 描述: 國片「練習曲」中一句經典對白:「有些事現在不做,一輩子都不會做了。」這句話帶動了全臺單車環島風潮,騎著自行車環繞臺灣本島之旅,也被許多人列為此生必做的事之一!自2010年以來,交通部觀光局積極舉辦「臺... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 電話: 23064468 | 服務時段: 00:00:00~23:59:59 | 費用資訊: 計時:30元/時(08-22),10元/時(22-08),全程以半小時計。洽公便民於停車上班時間08至20時止,經驗證後,前30分鐘免費。月租:9,600元/雙月,日間(07-19)、夜間(19-07... | 和平西路3段120號地下2、3、4、5樓 @ 臺北市停車場資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 事務所名稱: 富商記帳及報稅代理人事務所 | 事務所地址: 彰化縣員林鎮惠來里光明南街18巷33號 | 是否具執業資格註記: Y | 執行業務區域: 彰化縣 | 登錄字號: 中區國稅登字第981564號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 食品業者登錄字號: E-200249143-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 高雄市林園區中芸路3號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: E-200249143-00001-7 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: | 高雄市林園區中芸路3號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 銅益工業股份有限公司 | 統一編號: 34080679 @ 董監事資料集 |
開始時間: 2022-03-01T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-12-31T00:00:00+08:00 | 電話: | 地點: 澎湖縣 馬公市 | 地址: 澎湖國家風景區管理處 | 參與者: | 收費: | 描述: 國片「練習曲」中一句經典對白:「有些事現在不做,一輩子都不會做了。」這句話帶動了全臺單車環島風潮,騎著自行車環繞臺灣本島之旅,也被許多人列為此生必做的事之一!自2010年以來,交通部觀光局積極舉辦「臺... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
電話: 23064468 | 服務時段: 00:00:00~23:59:59 | 費用資訊: 計時:30元/時(08-22),10元/時(22-08),全程以半小時計。洽公便民於停車上班時間08至20時止,經驗證後,前30分鐘免費。月租:9,600元/雙月,日間(07-19)、夜間(19-07... | 和平西路3段120號地下2、3、4、5樓 @ 臺北市停車場資訊 |
| 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
事務所名稱: 富商記帳及報稅代理人事務所 | 事務所地址: 彰化縣員林鎮惠來里光明南街18巷33號 | 是否具執業資格註記: Y | 執行業務區域: 彰化縣 | 登錄字號: 中區國稅登字第981564號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
食品業者登錄字號: E-200249143-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 高雄市林園區中芸路3號 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: E-200249143-00001-7 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: | 高雄市林園區中芸路3號 @ 食品業者登錄資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 銅益工業股份有限公司 | 統一編號: 34080679 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 月富 ... ]
根據姓名 郭雅惠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 郭雅惠 ...) | 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 80699485 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區塩洲里中正南路453巷22號 @ 登記工廠名錄 |
| 作者: 郭雅惠等作 | 出版機構: 中市教育局 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 109/07 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 296 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5458-09-6 (平裝, 296面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 團體會址: 屏東縣牡丹鄉高士村高士佛23號 | 成立日期: 1021104 | 理事長: 郭雅惠 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣杉化股份有限公司 | 統一編號: 12714349 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 台灣德正塑膠股份有限公司 | 統一編號: 16580876 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 洲際通信網絡股份有限公司 | 統一編號: 22349187 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 131000 | 所代表法人: | 錦鋒開發股份有限公司 | 統一編號: 28354480 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18864909 | 所代表法人: | 卓利投資股份有限公司 | 統一編號: 28675639 @ 董監事資料集 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 80699485 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區塩洲里中正南路453巷22號 @ 登記工廠名錄 |
作者: 郭雅惠等作 | 出版機構: 中市教育局 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 109/07 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 296 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5458-09-6 (平裝, 296面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
團體會址: 屏東縣牡丹鄉高士村高士佛23號 | 成立日期: 1021104 | 理事長: 郭雅惠 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣杉化股份有限公司 | 統一編號: 12714349 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 台灣德正塑膠股份有限公司 | 統一編號: 16580876 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 洲際通信網絡股份有限公司 | 統一編號: 22349187 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 131000 | 所代表法人: | 錦鋒開發股份有限公司 | 統一編號: 28354480 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18864909 | 所代表法人: | 卓利投資股份有限公司 | 統一編號: 28675639 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 郭雅惠 ... ]
名稱 月富 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 月富)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
月富股份有限公司 新竹縣湖口鄉湖鏡村八德路一段799號2樓 | 羅盛圻 | 55913249 | 核准設立 |
月富莊茶行 雲林縣四湖鄉飛沙村頂飛沙49號 | 呂佳澖 | 88471342 | 核准設立 - 獨資 |
月富麗洋行 臺南市東區裕聖里裕敬路6號1樓 | 林玉秋 | 88968151 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120035338) |
日月富工程行 新北市泰山區楓江路16巷4之2號 | 陳增富 | 20470893 | 歇業 - 獨資 |
月富有限公司 高雄市前鎮區中山三路22巷105號 | | 23670396 | 解散 (文號: 2000-11-10 建二公字 第17161700號) |
月富龍食品行 臺北市萬華區漢中街52號地下2樓 | 劉清賢 | 48802774 | 歇業 - 獨資 |
月富茶坊 臺北市大安區復興南路1段107巷25之2號 | 魏佳慧 | 48819873 | 歇業 - 獨資 |
月富水族舘 高雄市苓雅區華堂里林森2路102號 | 劉文雄 | 81266958 | 歇業 - 獨資 |
月富股份有限公司 登記地址: 新竹縣湖口鄉湖鏡村八德路一段799號2樓 | 負責人: 羅盛圻 | 統編: 55913249 | 核准設立 |
月富莊茶行 登記地址: 雲林縣四湖鄉飛沙村頂飛沙49號 | 負責人: 呂佳澖 | 統編: 88471342 | 核准設立 - 獨資 |
月富麗洋行 登記地址: 臺南市東區裕聖里裕敬路6號1樓 | 負責人: 林玉秋 | 統編: 88968151 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120035338) |
日月富工程行 登記地址: 新北市泰山區楓江路16巷4之2號 | 負責人: 陳增富 | 統編: 20470893 | 歇業 - 獨資 |
月富有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區中山三路22巷105號 | 統編: 23670396 | 解散 (文號: 2000-11-10 建二公字 第17161700號) |
月富龍食品行 登記地址: 臺北市萬華區漢中街52號地下2樓 | 負責人: 劉清賢 | 統編: 48802774 | 歇業 - 獨資 |
月富茶坊 登記地址: 臺北市大安區復興南路1段107巷25之2號 | 負責人: 魏佳慧 | 統編: 48819873 | 歇業 - 獨資 |
月富水族舘 登記地址: 高雄市苓雅區華堂里林森2路102號 | 負責人: 劉文雄 | 統編: 81266958 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 月富 ... ]
姓名 郭雅惠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 郭雅惠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
惠毅早餐店 高雄市新興區七賢2路90號1樓 | 郭雅惠 | 21312227 | 歇業 - 獨資 |
雅瑪服飾 高雄市新興區玉竹一街17巷27號1樓 | 郭雅惠 | 41297548 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10460917500) |
雅癸水果鮮汁坊 高雄市楠梓區朝明路141號1樓 | 郭雅惠 | 41302471 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10561201600) |
福祿壽香舖 高雄市三民區漢口街133號 | 郭雅惠 | 07978427 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10661675100) |
友緣美容材料行 雲林縣北港鎮新街里公園路277號1樓 | 郭雅惠 | 18345097 | 歇業 - 獨資 |
伊藤髮型店 臺中市太平區新高里樹德路58號 | 郭雅惠 | 25432336 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050875247) |
遠東企業社 臺北市北投區西安街1段177號3樓 | 郭雅惠 | 25551199 | 歇業 - 獨資 |
花開富貴行號 新北市新店區禾豐七路8巷17號(1樓) | 郭雅惠 | 26763903 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035250015) |
惠毅早餐店 登記地址: 高雄市新興區七賢2路90號1樓 | 負責人: 郭雅惠 | 統編: 21312227 | 歇業 - 獨資 |
雅瑪服飾 登記地址: 高雄市新興區玉竹一街17巷27號1樓 | 負責人: 郭雅惠 | 統編: 41297548 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10460917500) |
雅癸水果鮮汁坊 登記地址: 高雄市楠梓區朝明路141號1樓 | 負責人: 郭雅惠 | 統編: 41302471 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10561201600) |
福祿壽香舖 登記地址: 高雄市三民區漢口街133號 | 負責人: 郭雅惠 | 統編: 07978427 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10661675100) |
友緣美容材料行 登記地址: 雲林縣北港鎮新街里公園路277號1樓 | 負責人: 郭雅惠 | 統編: 18345097 | 歇業 - 獨資 |
伊藤髮型店 登記地址: 臺中市太平區新高里樹德路58號 | 負責人: 郭雅惠 | 統編: 25432336 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050875247) |
遠東企業社 登記地址: 臺北市北投區西安街1段177號3樓 | 負責人: 郭雅惠 | 統編: 25551199 | 歇業 - 獨資 |
花開富貴行號 登記地址: 新北市新店區禾豐七路8巷17號(1樓) | 負責人: 郭雅惠 | 統編: 26763903 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035250015) |
[ 查詢所有 郭雅惠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
|