鄭明欽
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鄭明欽的職稱是董事, 持有股份數是200000, 公司名稱是永創有限公司, 統一編號是55918482.
| 統一編號: 55918482 | 電話號碼: 02-24606593 | 基隆市中正區新豐街303巷17弄8號3樓 |
統一編號: 55918482 | 電話號碼: 02-24606593 | 基隆市中正區新豐街303巷17弄8號3樓 |
[ 搜尋所有相關: 鄭明欽 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 永創 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 永創 ...) | (南韓)金基永 | 活動起始日期: 2024/06/28 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (南韓)金基永 | 活動起始日期: 2024/06/28 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 1 | 開放時間: 未開放,待相關管理維護計畫。 | 現狀: 建築多有破舊,需盡快修復;建築本體隱沒於樹叢中且有屋頂損壞、構件佚失、內部植生問題嚴重、結構裂損等問題。 | 歷史沿革: 金銀廳興建於昭和10年(西元1935年),現今位於彰化縣鹿港鎮菜園里菜園路67巷17號。
鹿港菜園黃家的先祖屬於泉州紫雲派,來自福建晉江十九都長園鄉,在清治時期,黃仲璘渡臺並在鹿港頂菜園定居,之後黃... @ 文資局歷史建築 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 永創創意整合有限公司 | 統一編號: 94022864 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 27473522 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區塩行里中正三街455巷22號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 凱創實業股份有限公司 | 永創興業股份有限公司 | 統一編號: 90814576 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 太創能源股份有限公司 | 永創能源股份有限公司 | 統一編號: 93655209 @ 董監事資料集 |
| 臺南市永康區?行里中正三街455巷22號 | 符合之產業類別: 29機械設備製造業 @ 109年臺南市工廠登記清冊 |
(南韓)金基永 | 活動起始日期: 2024/06/28 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(南韓)金基永 | 活動起始日期: 2024/06/28 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
1 | 開放時間: 未開放,待相關管理維護計畫。 | 現狀: 建築多有破舊,需盡快修復;建築本體隱沒於樹叢中且有屋頂損壞、構件佚失、內部植生問題嚴重、結構裂損等問題。 | 歷史沿革: 金銀廳興建於昭和10年(西元1935年),現今位於彰化縣鹿港鎮菜園里菜園路67巷17號。
鹿港菜園黃家的先祖屬於泉州紫雲派,來自福建晉江十九都長園鄉,在清治時期,黃仲璘渡臺並在鹿港頂菜園定居,之後黃... @ 文資局歷史建築 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 永創創意整合有限公司 | 統一編號: 94022864 @ 董監事資料集 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 27473522 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區塩行里中正三街455巷22號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 凱創實業股份有限公司 | 永創興業股份有限公司 | 統一編號: 90814576 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 太創能源股份有限公司 | 永創能源股份有限公司 | 統一編號: 93655209 @ 董監事資料集 |
臺南市永康區?行里中正三街455巷22號 | 符合之產業類別: 29機械設備製造業 @ 109年臺南市工廠登記清冊 |
[ 搜尋所有 永創 ... ]
無其他 鄭明欽 資料。
[ 搜尋所有 鄭明欽 ... ]
永創鋼鐵有限公司 | 地址: 屏東縣屏東市自由路123號 | 電話: 08-752-0877 |
名稱 永創 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 永創)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
永創創意整合有限公司 高雄市阿蓮區港後190之21號 | 林永長 | 94022864 | 核准設立 |
永創國際行銷有限公司 新北市淡水區新春街146之18號13樓 | 蔡銘格 | 24557203 | 解散 (核准解散日期: 2024-02-23) |
婕永創意企業社 臺南市永康區西灣里國光七街19號8樓 | 劉湘麗 | 10803324 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060016071) |
永創精機有限公司 臺南市永康區鹽行里中正三街四五五巷二二號 | 李煌城 | 27473522 | 核准設立 |
雋永創新股份有限公司 臺南市永康區復華十街11巷3號1樓 | 張家銘 | 53317576 | 解散 (核准解散日期: 2024-03-15) |
永創工程顧問有限公司 新北市永和區中山路1段214號4樓之2 | 余孟謙 | 91078596 | 核准設立 |
星永創投有限公司 臺北市松山區民生東路3段133號3樓 | 陳丕舒 | 42638299 | 核准設立 |
智永創業投資股份有限公司 臺北市松山區民生東路3段130巷5弄6號 | 詹秦凉 | 83074169 | 解散 (核准解散日期: 2021-06-02) |
永創創意整合有限公司 登記地址: 高雄市阿蓮區港後190之21號 | 負責人: 林永長 | 統編: 94022864 | 核准設立 |
永創國際行銷有限公司 登記地址: 新北市淡水區新春街146之18號13樓 | 負責人: 蔡銘格 | 統編: 24557203 | 解散 (核准解散日期: 2024-02-23) |
婕永創意企業社 登記地址: 臺南市永康區西灣里國光七街19號8樓 | 負責人: 劉湘麗 | 統編: 10803324 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060016071) |
永創精機有限公司 登記地址: 臺南市永康區鹽行里中正三街四五五巷二二號 | 負責人: 李煌城 | 統編: 27473522 | 核准設立 |
雋永創新股份有限公司 登記地址: 臺南市永康區復華十街11巷3號1樓 | 負責人: 張家銘 | 統編: 53317576 | 解散 (核准解散日期: 2024-03-15) |
永創工程顧問有限公司 登記地址: 新北市永和區中山路1段214號4樓之2 | 負責人: 余孟謙 | 統編: 91078596 | 核准設立 |
星永創投有限公司 登記地址: 臺北市松山區民生東路3段133號3樓 | 負責人: 陳丕舒 | 統編: 42638299 | 核准設立 |
智永創業投資股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區民生東路3段130巷5弄6號 | 負責人: 詹秦凉 | 統編: 83074169 | 解散 (核准解散日期: 2021-06-02) |
[ 查詢所有 永創 ... ]
姓名 鄭明欽 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 鄭明欽)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
明星肥料店 雲林縣水林鄉大溝村大溝路161之1號 | 鄭明欽 | 88476536 | 核准設立 - 獨資 |
采豐工程行 基隆市中正區新豐街303巷17弄8號3樓 | 鄭明欽 | 26559661 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060000460) |
宜承資訊股份有限公司 高雄市左營區崇德路68號3樓 | 鄭明欽 | 28483196 | 解散 |
金豐興機器廠有限公司 臺中市立德街一五○號 | 鄭明欽 | 51317142 | 解散 (106年07月04日 府授經商字 第1060731851號) |
永創有限公司 基隆市中正區新豐街303巷17弄8號3樓 | 鄭明欽 | 55918482 | 核准設立 |
明星肥料店 登記地址: 雲林縣水林鄉大溝村大溝路161之1號 | 負責人: 鄭明欽 | 統編: 88476536 | 核准設立 - 獨資 |
采豐工程行 登記地址: 基隆市中正區新豐街303巷17弄8號3樓 | 負責人: 鄭明欽 | 統編: 26559661 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060000460) |
宜承資訊股份有限公司 登記地址: 高雄市左營區崇德路68號3樓 | 負責人: 鄭明欽 | 統編: 28483196 | 解散 |
金豐興機器廠有限公司 登記地址: 臺中市立德街一五○號 | 負責人: 鄭明欽 | 統編: 51317142 | 解散 (106年07月04日 府授經商字 第1060731851號) |
永創有限公司 登記地址: 基隆市中正區新豐街303巷17弄8號3樓 | 負責人: 鄭明欽 | 統編: 55918482 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
|