林水柳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林水柳的職稱是董事, 持有股份數是9033, 公司名稱是明宜工業股份有限公司, 統一編號是55945592.
董監事資料集 資料集的 林水柳 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林水柳 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9284 | 所代表法人: | 明宜工業股份有限公司 | 統一編號: 55945592 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1254 | 所代表法人: | 明宜工業股份有限公司 | 統一編號: 55945592 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1568 | 所代表法人: | 明宜工業股份有限公司 | 統一編號: 55945592 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9284 | 所代表法人: | 明宜工業股份有限公司 | 統一編號: 55945592 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1254 | 所代表法人: | 明宜工業股份有限公司 | 統一編號: 55945592 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1568 | 所代表法人: | 明宜工業股份有限公司 | 統一編號: 55945592 |
[ 搜尋所有相關: 林水柳 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 55945592 | 電話號碼: 04-25663204 | 臺中市大雅區秀山十三路39號、41號 |
統一編號: 55945592 | 電話號碼: 04-25663204 | 臺中市大雅區秀山十三路39號、41號 |
[ 搜尋所有相關: 林水柳 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 臺中市大雅區秀山里秀山十三路39、41號 | 符合之產業類別: 28電力設備及配備製造業 | 登記編號: T6600500 | 統一編號: 55945592 |
臺中市大雅區秀山里秀山十三路39、41號 | 符合之產業類別: 28電力設備及配備製造業 | 登記編號: T6600500 | 統一編號: 55945592 |
[ 搜尋所有相關: 林水柳 @ 臺中市工廠廠商名冊 ]
| 統一編號: 55945592 | 工廠負責人姓名: 賴阿菊 | 工廠地址: 臺中市大雅區秀山里秀山十三路39、41號 | 主要產品: 285家用電器 |
統一編號: 55945592 | 工廠負責人姓名: 賴阿菊 | 工廠地址: 臺中市大雅區秀山里秀山十三路39、41號 | 主要產品: 285家用電器 |
[ 搜尋所有相關: 林水柳 @ 臨時工廠名錄 ]
| 主要產品: 285家用電器 | 統一編號: 55945592 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大雅區秀山里秀山十三路39、41號 |
主要產品: 285家用電器 | 統一編號: 55945592 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大雅區秀山里秀山十三路39、41號 |
[ 搜尋所有相關: 林水柳 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 明宜工業 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 明宜工業 ...) | 證書期限: 2018/02/28 | 商品名稱: 排油煙機 | 證書狀態: 期限到期失效 | 申請人: 明宜工業股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
| 證書期限: 2018/09/12 | 商品名稱: 排油煙機 | 證書狀態: 期限到期失效 | 申請人: 明宜工業股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
| 證書期限: 2018/11/22 | 商品名稱: 電爐 | 證書狀態: 期限到期失效 | 申請人: 明宜工業股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2018/02/28 | 商品名稱: 排油煙機 | 證書狀態: 期限到期失效 | 申請人: 明宜工業股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2018/09/12 | 商品名稱: 排油煙機 | 證書狀態: 期限到期失效 | 申請人: 明宜工業股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2018/11/22 | 商品名稱: 電爐 | 證書狀態: 期限到期失效 | 申請人: 明宜工業股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
[ 搜尋所有 明宜工業 ... ]
根據姓名 林水柳 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林水柳 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0226658373 | 機構負責人姓名: 成亮 | 機構代碼: BD0200036 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市坪林區坪林里北宜路八段67號2~3樓(坪林遊客中心2F~3F) @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0226658373 | 機構負責人姓名: 成亮 | 機構代碼: BD0200036 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市坪林區坪林里北宜路八段67號2~3樓(坪林遊客中心2F~3F) @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0226658373 | 機構負責人姓名: 成亮 | 機構代碼: BD0200036 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市坪林區坪林里北宜路八段67號2~3樓(坪林遊客中心2F~3F) @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0226658373 | 機構負責人姓名: 成亮 | 機構代碼: BD0200036 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市坪林區坪林里北宜路八段67號2~3樓(坪林遊客中心2F~3F) @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0226658373 | 機構負責人姓名: 成亮 | 機構代碼: BD0200036 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市坪林區坪林里北宜路八段67號2~3樓(坪林遊客中心2F~3F) @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0226658373 | 機構負責人姓名: 成亮 | 機構代碼: BD0200036 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市坪林區坪林里北宜路八段67號2~3樓(坪林遊客中心2F~3F) @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 0226658373 | 機構負責人姓名: 成亮 | 機構代碼: BD0200036 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市坪林區坪林里北宜路八段67號2~3樓(坪林遊客中心2F~3F) @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 0226658373 | 機構負責人姓名: 成亮 | 機構代碼: BD0200036 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市坪林區坪林里坪碇路6號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0226658373 | 機構負責人姓名: 成亮 | 機構代碼: BD0200036 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市坪林區坪林里北宜路八段67號2~3樓(坪林遊客中心2F~3F) @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0226658373 | 機構負責人姓名: 成亮 | 機構代碼: BD0200036 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市坪林區坪林里北宜路八段67號2~3樓(坪林遊客中心2F~3F) @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0226658373 | 機構負責人姓名: 成亮 | 機構代碼: BD0200036 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市坪林區坪林里北宜路八段67號2~3樓(坪林遊客中心2F~3F) @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0226658373 | 機構負責人姓名: 成亮 | 機構代碼: BD0200036 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市坪林區坪林里北宜路八段67號2~3樓(坪林遊客中心2F~3F) @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0226658373 | 機構負責人姓名: 成亮 | 機構代碼: BD0200036 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市坪林區坪林里北宜路八段67號2~3樓(坪林遊客中心2F~3F) @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0226658373 | 機構負責人姓名: 成亮 | 機構代碼: BD0200036 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市坪林區坪林里北宜路八段67號2~3樓(坪林遊客中心2F~3F) @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 0226658373 | 機構負責人姓名: 成亮 | 機構代碼: BD0200036 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市坪林區坪林里北宜路八段67號2~3樓(坪林遊客中心2F~3F) @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 0226658373 | 機構負責人姓名: 成亮 | 機構代碼: BD0200036 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市坪林區坪林里坪碇路6號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 林水柳 ... ]
名稱 明宜工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 明宜工業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
明宜工業股份有限公司 臺中市大雅區秀山十三路39號、41號 | 賴阿菊 | 55945592 | 核准設立 |
明宜工業社 彰化縣和美鎮和北里義利路46巷1號 | 姚晏而 | 98616677 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110821772) |
明宜工業股份有限公司大雅分公司 臺中縣大雅鄉秀山村秀山路4之6號 | 賴阿菊 | 22708090 | 核准設立 |
明宜工業股份有限公司 登記地址: 臺中市大雅區秀山十三路39號、41號 | 負責人: 賴阿菊 | 統編: 55945592 | 核准設立 |
明宜工業社 登記地址: 彰化縣和美鎮和北里義利路46巷1號 | 負責人: 姚晏而 | 統編: 98616677 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110821772) |
明宜工業股份有限公司大雅分公司 登記地址: 臺中縣大雅鄉秀山村秀山路4之6號 | 負責人: 賴阿菊 | 統編: 22708090 | 核准設立 |
姓名 林水柳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林水柳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大芳化工廠 臺中市豐原區豐圳里中山路五三七號 | 林水柳 | 55004992 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
燦織服飾行 臺北市中山區民權東路3段64號1樓 | 林水柳 | 17757916 | 歇業 - 獨資 |
立健企業社 南投縣草屯鎮富寮里富頂路一段666號 | 林水柳 | 19252981 | 歇業 - 獨資 |
明和企業社 嘉義縣民雄鄉福樂村埤角二七之八八號一樓 | 林水柳 | 20184857 | 撤銷 - 獨資 |
大芳國際美容有限公司 臺中市外埔區六分里六分路163號2樓 | 林水柳 | 28945943 | 核准設立 |
豐益號 臺南市善化區文昌里大信街35巷2號 | 林水柳 | 72161530 | 歇業 - 獨資 |
五甲勢成盛商號 臺南市新化區山脚里五甲勢58號 | 謝林水柳 | 73700368 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
延興五金行 新北市永和區永亨路?032號?0樓 | 林水柳 | 78885322 | 核准設立 - 獨資 |
大芳化工廠 登記地址: 臺中市豐原區豐圳里中山路五三七號 | 負責人: 林水柳 | 統編: 55004992 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
燦織服飾行 登記地址: 臺北市中山區民權東路3段64號1樓 | 負責人: 林水柳 | 統編: 17757916 | 歇業 - 獨資 |
立健企業社 登記地址: 南投縣草屯鎮富寮里富頂路一段666號 | 負責人: 林水柳 | 統編: 19252981 | 歇業 - 獨資 |
明和企業社 登記地址: 嘉義縣民雄鄉福樂村埤角二七之八八號一樓 | 負責人: 林水柳 | 統編: 20184857 | 撤銷 - 獨資 |
大芳國際美容有限公司 登記地址: 臺中市外埔區六分里六分路163號2樓 | 負責人: 林水柳 | 統編: 28945943 | 核准設立 |
豐益號 登記地址: 臺南市善化區文昌里大信街35巷2號 | 負責人: 林水柳 | 統編: 72161530 | 歇業 - 獨資 |
五甲勢成盛商號 登記地址: 臺南市新化區山脚里五甲勢58號 | 負責人: 謝林水柳 | 統編: 73700368 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
延興五金行 登記地址: 新北市永和區永亨路?032號?0樓 | 負責人: 林水柳 | 統編: 78885322 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 林水柳 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
|