鄭博仁
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鄭博仁的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是展實有限公司, 統一編號是56369317.
| 統一編號: 56369317 | 電話號碼: 08-8323048 | 屏東縣新園鄉鹽埔村新生路102號 |
統一編號: 56369317 | 電話號碼: 08-8323048 | 屏東縣新園鄉鹽埔村新生路102號 |
[ 搜尋所有相關: 鄭博仁 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 展實 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 展實 ...) | | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 新聞發布單位: 行政院環境保護署管考處 | 新聞發布日期: 2023-03-28 16:03:00 | 新聞編號: 20230328161315 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 主要專長: 新事業規劃, 店面輔導, 業務銷售, 政府創業補助, ESG永續發展 | 所在地: 桃園市 | 現職: 勞動力發展署TTQS桃竹苗區輔導顧問 | 主要經歷: 95/5-100/11/晨光太陽能有限公司副總經理/20/20
102/02-106/01/粹智國際實業有限公司負責人/15/15
105/09-今/天境顧問有限公司訓練產品行銷總監/10/2
... @ 創業顧問名單 |
| (中華民國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 電影 |
| (中華民國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)李立中/盧均展/走路草農/藝團 Walking Grass Agriculture/\梁廷毓/\陳湘汶/\溫宗翰/\王振愷 | 活動起始日期: 2024/06/09 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 講座資訊 |
| (中華民國)李立中/盧均展/走路草農/藝團 Walking Grass Agriculture/\梁廷毓/\陳湘汶/\溫宗翰/\王振愷 | 活動起始日期: 2024/06/09 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
新聞發布單位: 行政院環境保護署管考處 | 新聞發布日期: 2023-03-28 16:03:00 | 新聞編號: 20230328161315 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
主要專長: 新事業規劃, 店面輔導, 業務銷售, 政府創業補助, ESG永續發展 | 所在地: 桃園市 | 現職: 勞動力發展署TTQS桃竹苗區輔導顧問 | 主要經歷: 95/5-100/11/晨光太陽能有限公司副總經理/20/20
102/02-106/01/粹智國際實業有限公司負責人/15/15
105/09-今/天境顧問有限公司訓練產品行銷總監/10/2
... @ 創業顧問名單 |
(中華民國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 電影 |
(中華民國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)李立中/盧均展/走路草農/藝團 Walking Grass Agriculture/\梁廷毓/\陳湘汶/\溫宗翰/\王振愷 | 活動起始日期: 2024/06/09 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 講座資訊 |
(中華民國)李立中/盧均展/走路草農/藝團 Walking Grass Agriculture/\梁廷毓/\陳湘汶/\溫宗翰/\王振愷 | 活動起始日期: 2024/06/09 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 展實 ... ]
根據姓名 鄭博仁 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 鄭博仁 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 19600000 | 所代表法人: 穩博投資股份有限公司 | 成博開發有限公司 | 統一編號: 90695570 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 12357050 | 所代表法人: 穩博投資股份有限公司 | 揚堡實業股份有限公司 | 統一編號: 80141354 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1408506 | 所代表法人: | 穩博投資股份有限公司 | 統一編號: 83294213 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000000 | 所代表法人: 揚堡實業股份有限公司 | 運博開發有限公司 | 統一編號: 83309573 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 博發實業有限公司 | 統一編號: 96981277 @ 董監事資料集 |
| 證書期限: 2026/07/04 | 商品名稱: 車用擴大機 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 鄭博仁君即翊仁商行 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 匯仁投資有限公司 | 統一編號: 94081791 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 263印刷電路板 | 統一編號: 29601426 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市三重區中興里光復路一段三0巷八號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 19600000 | 所代表法人: 穩博投資股份有限公司 | 成博開發有限公司 | 統一編號: 90695570 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 12357050 | 所代表法人: 穩博投資股份有限公司 | 揚堡實業股份有限公司 | 統一編號: 80141354 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1408506 | 所代表法人: | 穩博投資股份有限公司 | 統一編號: 83294213 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000000 | 所代表法人: 揚堡實業股份有限公司 | 運博開發有限公司 | 統一編號: 83309573 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 博發實業有限公司 | 統一編號: 96981277 @ 董監事資料集 |
證書期限: 2026/07/04 | 商品名稱: 車用擴大機 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 鄭博仁君即翊仁商行 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 匯仁投資有限公司 | 統一編號: 94081791 @ 董監事資料集 |
主要產品: 263印刷電路板 | 統一編號: 29601426 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市三重區中興里光復路一段三0巷八號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 鄭博仁 ... ]
展實實業股份有限公司 | 地址: 台中市豐原區愛國街67號 | 電話: 04-2520-1694 |
願展實業有限公司 | 地址: 新北市中和區圓通路335巷45號1樓 | 電話: 02-2246-8360 |
固展實業股份有限公司 | 地址: 新北市五股區更洲路6號 | 電話: 02-2989-8643 |
育展實業有限公司 | 地址: 台北市文山區軍功路55號之8、1樓 | 電話: 02-2230-3906 |
進展實業有限公司 | 地址: 新北市新莊區思源路98號 | 電話: 02-2277-3494 |
仁展實業有限公司 | 地址: 台南市安平區慶平路573號9樓 | 電話: 06-299-2437 |
弘展實業社 | 地址: 雲林縣虎尾鎮西屯里256號之2 | 電話: 05-665-1397 |
琪展實業有限公司 | 地址: 彰化縣員林市四維街70號 | 電話: 04-835-6332 |
經展實業股份有限公司 | 地址: 高雄市鳥松區東山路27巷8號 | 電話: 07-731-1698 |
常展實業股份有限公司 | 地址: 彰化縣田尾鄉民生路二段92號 | 電話: 04-822-6106 |
名稱 展實 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 展實)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
台灣延展實境股份有限公司 桃園市中壢區內厝里中正路四段741巷25號 (1樓) | 王秀嬌 | 83303727 | 核准設立 |
磐展實業有限公司 新竹縣新埔鎮田新里田新路176號十四樓之1 | 陳品螢 | 86221832 | 核准設立 |
昊展實業有限公司 高雄市三民區凱歌路306之36號 | 黃靖閔 | 28617603 | 核准設立 |
一展實業有限公司 臺東縣臺東市新生里仁二街293號 | 陳錫欽 | 24881258 | 核准設立 |
炬展實業行 臺中市北屯區松安里興安路二段390-4號5樓 | 蔡敏儀 | 26987024 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
展譽發展實業股份有限公司 臺北市大同區承德路1段35號11樓 | 黃慶龍 | 28199811 | 核准設立 |
翊展實業行 高雄市新興區秋山里民主路12之3號 | 曾聖哲 | 14562305 | 核准設立 - 獨資 |
金宏展實業有限公司 臺中市大雅區西寶里昌平路四段140號1樓 | 陳勝義 | 16188493 | 核准設立 |
台灣延展實境股份有限公司 登記地址: 桃園市中壢區內厝里中正路四段741巷25號 (1樓) | 負責人: 王秀嬌 | 統編: 83303727 | 核准設立 |
磐展實業有限公司 登記地址: 新竹縣新埔鎮田新里田新路176號十四樓之1 | 負責人: 陳品螢 | 統編: 86221832 | 核准設立 |
昊展實業有限公司 登記地址: 高雄市三民區凱歌路306之36號 | 負責人: 黃靖閔 | 統編: 28617603 | 核准設立 |
一展實業有限公司 登記地址: 臺東縣臺東市新生里仁二街293號 | 負責人: 陳錫欽 | 統編: 24881258 | 核准設立 |
炬展實業行 登記地址: 臺中市北屯區松安里興安路二段390-4號5樓 | 負責人: 蔡敏儀 | 統編: 26987024 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
展譽發展實業股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區承德路1段35號11樓 | 負責人: 黃慶龍 | 統編: 28199811 | 核准設立 |
翊展實業行 登記地址: 高雄市新興區秋山里民主路12之3號 | 負責人: 曾聖哲 | 統編: 14562305 | 核准設立 - 獨資 |
金宏展實業有限公司 登記地址: 臺中市大雅區西寶里昌平路四段140號1樓 | 負責人: 陳勝義 | 統編: 16188493 | 核准設立 |
[ 查詢所有 展實 ... ]
姓名 鄭博仁 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 鄭博仁)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
博仁眼鏡行 桃園縣平鎮市金星里中豐路南勢2段252號1樓 | 鄭博仁 | 13555452 | 核准設立 - 獨資 |
博仁果菜行(台南巿綜合農產品批發巿場) 臺南市安南區原佃里怡安路2段102號1樓蔬菜四棟42號攤 | 鄭博仁 | 19705669 | 撤銷 - 獨資 |
博仁書局 臺南市北區裕民里成功路504巷42號1樓 | 鄭博仁 | 68766500 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060019927) |
博鑫工程行 桃園市大溪區中新里大鶯路1486號1樓 | 鄭博仁 | 01582166 | 廢止 - 獨資 |
絲博客紡織科技有限公司 桃園市中壢區永福里西園路109號5樓 | 鄭博仁 | 50958246 | 解散 (核准解散日期: 2021-12-22) |
運博開發有限公司 桃園市觀音區樹林里經建四路2之26號 (2樓) | 鄭博仁 | 83309573 | 核准設立 |
博霖國際有限公司 新北市新莊區思源路331號9樓之2 | 鄭博仁 | 85012225 | 解散 (核准解散日期: 2023-05-24) |
成博開發有限公司 桃園市大園區園一街1號10樓 | 鄭博仁 | 90695570 | 核准設立 |
博仁眼鏡行 登記地址: 桃園縣平鎮市金星里中豐路南勢2段252號1樓 | 負責人: 鄭博仁 | 統編: 13555452 | 核准設立 - 獨資 |
博仁果菜行(台南巿綜合農產品批發巿場) 登記地址: 臺南市安南區原佃里怡安路2段102號1樓蔬菜四棟42號攤 | 負責人: 鄭博仁 | 統編: 19705669 | 撤銷 - 獨資 |
博仁書局 登記地址: 臺南市北區裕民里成功路504巷42號1樓 | 負責人: 鄭博仁 | 統編: 68766500 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060019927) |
博鑫工程行 登記地址: 桃園市大溪區中新里大鶯路1486號1樓 | 負責人: 鄭博仁 | 統編: 01582166 | 廢止 - 獨資 |
絲博客紡織科技有限公司 登記地址: 桃園市中壢區永福里西園路109號5樓 | 負責人: 鄭博仁 | 統編: 50958246 | 解散 (核准解散日期: 2021-12-22) |
運博開發有限公司 登記地址: 桃園市觀音區樹林里經建四路2之26號 (2樓) | 負責人: 鄭博仁 | 統編: 83309573 | 核准設立 |
博霖國際有限公司 登記地址: 新北市新莊區思源路331號9樓之2 | 負責人: 鄭博仁 | 統編: 85012225 | 解散 (核准解散日期: 2023-05-24) |
成博開發有限公司 登記地址: 桃園市大園區園一街1號10樓 | 負責人: 鄭博仁 | 統編: 90695570 | 核准設立 |
[ 查詢所有 鄭博仁 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
|