黃正男
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃正男的職稱是董事, 持有股份數是200000, 公司名稱是承增工程有限公司, 統一編號是56644525.
無其他 承增工程 資料。
[ 搜尋所有 承增工程 ... ]
根據姓名 黃正男 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃正男 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0930-851586 | 機構負責人姓名: 黃正男 | 機構代碼: BE0700009 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑16鄰156-8號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0930-851586 | 機構負責人姓名: 黃正男 | 機構代碼: BE0700009 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑16鄰156-8號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0930-851586 | 機構負責人姓名: 黃正男 | 機構代碼: BE0700009 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑16鄰156-8號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0930-851586 | 機構負責人姓名: 黃正男 | 機構代碼: BE0700009 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑16鄰156-8號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0930-851586 | 機構負責人姓名: 黃正男 | 機構代碼: BE0700009 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑16鄰156-8號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0930-851586 | 機構負責人姓名: 黃正男 | 機構代碼: BE0700009 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑16鄰156-8號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0930-851586 | 機構負責人姓名: 黃正男 | 機構代碼: BE0700009 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑16鄰156-8號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0930-851586 | 機構負責人姓名: 黃正男 | 機構代碼: BE0700009 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑16鄰156-8號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0930-851586 | 機構負責人姓名: 黃正男 | 機構代碼: BE0700009 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑16鄰156-8號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0930-851586 | 機構負責人姓名: 黃正男 | 機構代碼: BE0700009 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑16鄰156-8號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0930-851586 | 機構負責人姓名: 黃正男 | 機構代碼: BE0700009 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑16鄰156-8號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0930-851586 | 機構負責人姓名: 黃正男 | 機構代碼: BE0700009 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑16鄰156-8號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0930-851586 | 機構負責人姓名: 黃正男 | 機構代碼: BE0700009 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑16鄰156-8號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0930-851586 | 機構負責人姓名: 黃正男 | 機構代碼: BE0700009 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑16鄰156-8號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0930-851586 | 機構負責人姓名: 黃正男 | 機構代碼: BE0700009 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑16鄰156-8號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0930-851586 | 機構負責人姓名: 黃正男 | 機構代碼: BE0700009 | 機構種類: BE | 地址全址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑16鄰156-8號1樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 黃正男 ... ]
名稱 承增工程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 承增工程)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
承增工程有限公司 南投縣集集鎮玉映里集賢街529巷3號1樓 | 黃正男 | 56644525 | 核准設立 |
承增工程有限公司 登記地址: 南投縣集集鎮玉映里集賢街529巷3號1樓 | 負責人: 黃正男 | 統編: 56644525 | 核准設立 |
姓名 黃正男 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃正男)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
正男企業社 南投縣埔里鎮大城里安八街95號1樓 | 黃正男 | 09286765 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110003356) |
順正輪胎行 高雄市楠梓區惠豐街82號 | 黃正男 | 07985644 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11060478600) |
堂正工程行 臺北市大安區通化街171巷30弄30號1樓 | 黃正男 | 01768971 | 撤銷 - 獨資 |
正吉號 雲林縣斗六市社口里中山路二一一號 | 黃正男 | 64869420 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
亭賓企業行 新北市永和區中正路?005號?0樓 | 黃正男 | 66943375 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
宇勝水電材料行 新北市新莊區中港路115號1樓 | 黃正男 | 01984582 | 核准設立 - 獨資 |
華昇企業社 南投縣南投市永豐里自立一路三段十二號 | 黃正男 | 06105852 | 核准設立 - 獨資 |
堃堉企業行 高雄市鼓山區裕豐里中華1路21號之1 | 黃正男 | 06774190 | 核准設立 - 獨資 |
正男企業社 登記地址: 南投縣埔里鎮大城里安八街95號1樓 | 負責人: 黃正男 | 統編: 09286765 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110003356) |
順正輪胎行 登記地址: 高雄市楠梓區惠豐街82號 | 負責人: 黃正男 | 統編: 07985644 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11060478600) |
堂正工程行 登記地址: 臺北市大安區通化街171巷30弄30號1樓 | 負責人: 黃正男 | 統編: 01768971 | 撤銷 - 獨資 |
正吉號 登記地址: 雲林縣斗六市社口里中山路二一一號 | 負責人: 黃正男 | 統編: 64869420 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
亭賓企業行 登記地址: 新北市永和區中正路?005號?0樓 | 負責人: 黃正男 | 統編: 66943375 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
宇勝水電材料行 登記地址: 新北市新莊區中港路115號1樓 | 負責人: 黃正男 | 統編: 01984582 | 核准設立 - 獨資 |
華昇企業社 登記地址: 南投縣南投市永豐里自立一路三段十二號 | 負責人: 黃正男 | 統編: 06105852 | 核准設立 - 獨資 |
堃堉企業行 登記地址: 高雄市鼓山區裕豐里中華1路21號之1 | 負責人: 黃正男 | 統編: 06774190 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃正男 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
|