張詩麗
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張詩麗的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是久保田實業有限公司, 統一編號是56665823.
無其他 久保田實業 資料。
[ 搜尋所有 久保田實業 ... ]
根據姓名 張詩麗 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張詩麗 ...) | 主要產品: 183肥料及氮化合物 | 統一編號: 27677976 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣大村鄉村上村中山路2段139之23號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 張詩麗 | 機構代碼: A10900040 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣埔心鄉南館村四湳路383巷30號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 張詩麗 | 機構代碼: A10900040 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣埔心鄉南館村四湳路383巷30號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 張詩麗 | 機構代碼: A10900040 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣埔心鄉南館村四湳路383巷30號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 張詩麗 | 機構代碼: A10900040 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣埔心鄉南館村四湳路383巷30號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 04-8281278 | 機構負責人姓名: 張詩麗 | 機構代碼: A10900040 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣埔心鄉南舘村南館村四湳路383巷30號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 04-8281278 | 機構負責人姓名: 張詩麗 | 機構代碼: A10900040 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣埔心鄉南舘村南館村四湳路383巷30號 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 翔茂生物科技有限公司 | 統一編號: 27677976 @ 董監事資料集 |
主要產品: 183肥料及氮化合物 | 統一編號: 27677976 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣大村鄉村上村中山路2段139之23號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 張詩麗 | 機構代碼: A10900040 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣埔心鄉南館村四湳路383巷30號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 張詩麗 | 機構代碼: A10900040 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣埔心鄉南館村四湳路383巷30號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 張詩麗 | 機構代碼: A10900040 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣埔心鄉南館村四湳路383巷30號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 張詩麗 | 機構代碼: A10900040 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣埔心鄉南館村四湳路383巷30號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 04-8281278 | 機構負責人姓名: 張詩麗 | 機構代碼: A10900040 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣埔心鄉南舘村南館村四湳路383巷30號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 04-8281278 | 機構負責人姓名: 張詩麗 | 機構代碼: A10900040 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣埔心鄉南舘村南館村四湳路383巷30號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 翔茂生物科技有限公司 | 統一編號: 27677976 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 張詩麗 ... ]
名稱 久保田實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 久保田實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
久保田實業有限公司 彰化縣員林市惠來里日泰街54號 | 曾英如 | 56665823 | 核准設立 |
久保田實業有限公司 登記地址: 彰化縣員林市惠來里日泰街54號 | 負責人: 曾英如 | 統編: 56665823 | 核准設立 |
姓名 張詩麗 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 張詩麗)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
翔茂生物科技有限公司 彰化縣大村鄉村上村中山路二段139之23號 | 張詩麗 | 27677976 | 核准設立 |
翔茂生物科技有限公司 登記地址: 彰化縣大村鄉村上村中山路二段139之23號 | 負責人: 張詩麗 | 統編: 27677976 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
|