李國鋒
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李國鋒的職稱是董事, 持有股份數是4000000, 公司名稱是輝隆實業有限公司, 統一編號是56683478.
| 電話: 08-8683604 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 屏東縣新園鄉港墘村港墘路2號 @ 醫療器材商資料集 |
電話: 08-8683604 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 屏東縣新園鄉港墘村港墘路2號 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 輝隆實業 ... ]
根據姓名 李國鋒 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李國鋒 ...) | 主要產品: 252金屬結構及建築組件、253金屬容器、292其他專用機械設備、293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 50501922 | 工廠登記狀態: 生產中 | 苗栗縣造橋鄉朝陽村十鄰山腳四號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5999033 | 機構負責人姓名: 李國鋒 | 機構代碼: BF0600015 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣湖口鄉孝勢村德興路15巷32號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5999033 | 機構負責人姓名: 李國鋒 | 機構代碼: BF0600015 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣湖口鄉孝勢村德興路15巷32號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5999033 | 機構負責人姓名: 李國鋒 | 機構代碼: BF0600015 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣湖口鄉孝勢村德興路15巷32號 @ 長照B據點 |
| 主要產品: 252金屬結構及建築組件 | 統一編號: 47542054 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣埔鹽鄉太平村番金路23-13號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/18 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5952318 | 機構負責人姓名: 李國鋒 | 機構代碼: A11100046 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮田頭里後庄路85號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/18 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5952318 | 機構負責人姓名: 李國鋒 | 機構代碼: A11100046 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮田頭里後庄路85號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/18 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5952318 | 機構負責人姓名: 李國鋒 | 機構代碼: A11100046 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮田頭里後庄路85號 @ 長照B據點 |
主要產品: 252金屬結構及建築組件、253金屬容器、292其他專用機械設備、293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 50501922 | 工廠登記狀態: 生產中 | 苗栗縣造橋鄉朝陽村十鄰山腳四號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5999033 | 機構負責人姓名: 李國鋒 | 機構代碼: BF0600015 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣湖口鄉孝勢村德興路15巷32號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5999033 | 機構負責人姓名: 李國鋒 | 機構代碼: BF0600015 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣湖口鄉孝勢村德興路15巷32號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5999033 | 機構負責人姓名: 李國鋒 | 機構代碼: BF0600015 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣湖口鄉孝勢村德興路15巷32號 @ 長照B據點 |
主要產品: 252金屬結構及建築組件 | 統一編號: 47542054 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣埔鹽鄉太平村番金路23-13號1樓 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/18 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5952318 | 機構負責人姓名: 李國鋒 | 機構代碼: A11100046 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮田頭里後庄路85號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/18 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5952318 | 機構負責人姓名: 李國鋒 | 機構代碼: A11100046 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮田頭里後庄路85號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/18 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5952318 | 機構負責人姓名: 李國鋒 | 機構代碼: A11100046 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮田頭里後庄路85號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 李國鋒 ... ]
名稱 輝隆實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 輝隆實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
輝隆實業有限公司 屏東縣新園鄉港墘村港墘路2號 | 李國鋒 | 56683478 | 核准設立 |
輝隆實業股份有限公司 彰化縣社頭鄉廣興村廣興巷一一三○號 | | 59050429 | 廢止 (文號: 2006-11-30 經授中字 第0953483157號) |
輝隆實業社 臺北市松山區撫遠街376巷7之1號3樓 | 陳俊廷 | 81613628 | 歇業 - 獨資 |
輝隆實業有限公司 登記地址: 屏東縣新園鄉港墘村港墘路2號 | 負責人: 李國鋒 | 統編: 56683478 | 核准設立 |
輝隆實業股份有限公司 登記地址: 彰化縣社頭鄉廣興村廣興巷一一三○號 | 統編: 59050429 | 廢止 (文號: 2006-11-30 經授中字 第0953483157號) |
輝隆實業社 登記地址: 臺北市松山區撫遠街376巷7之1號3樓 | 負責人: 陳俊廷 | 統編: 81613628 | 歇業 - 獨資 |
姓名 李國鋒 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 李國鋒)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
益鋒水電工程行 高雄市左營區埤子頭路82巷12弄9號1樓 | 李國鋒 | 93240119 | 核准設立 - 獨資 |
大順化工有限公司 臺北市北投區清江路245巷18號 | 李國鋒 | 24559119 | 核准設立 |
國鑌實業社 雲林縣斗南鎮田頭里田頭路一一八號 | 李國鋒 | 76741004 | 歇業 - 獨資 |
惠存股份有限公司 屏東縣新園鄉港墘村港墘路2號 | 李國鋒 | 91912688 | 核准設立 |
翰林圖書企業有限公司 新北市新莊區新莊路五四七號 | 李國鋒 | 35937428 | 核准設立 |
聖銓工程行 彰化縣埔鹽鄉太平村番金路23-13號 | 李國鋒 | 47542054 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050818700) |
正洋機械工程有限公司 苗栗縣造橋鄉朝陽村10鄰山腳4號 | 李國鋒 | 50501922 | 核准設立 |
益鋒水電工程行 登記地址: 高雄市左營區埤子頭路82巷12弄9號1樓 | 負責人: 李國鋒 | 統編: 93240119 | 核准設立 - 獨資 |
大順化工有限公司 登記地址: 臺北市北投區清江路245巷18號 | 負責人: 李國鋒 | 統編: 24559119 | 核准設立 |
國鑌實業社 登記地址: 雲林縣斗南鎮田頭里田頭路一一八號 | 負責人: 李國鋒 | 統編: 76741004 | 歇業 - 獨資 |
惠存股份有限公司 登記地址: 屏東縣新園鄉港墘村港墘路2號 | 負責人: 李國鋒 | 統編: 91912688 | 核准設立 |
翰林圖書企業有限公司 登記地址: 新北市新莊區新莊路五四七號 | 負責人: 李國鋒 | 統編: 35937428 | 核准設立 |
聖銓工程行 登記地址: 彰化縣埔鹽鄉太平村番金路23-13號 | 負責人: 李國鋒 | 統編: 47542054 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050818700) |
正洋機械工程有限公司 登記地址: 苗栗縣造橋鄉朝陽村10鄰山腳4號 | 負責人: 李國鋒 | 統編: 50501922 | 核准設立 |
[ 查詢所有 李國鋒 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
|