李秀月
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李秀月的職稱是監察人, 持有股份數是1112, 公司名稱是協聖家具股份有限公司, 統一編號是56708766.
董監事資料集 資料集的 李秀月 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李秀月 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1162 | 所代表法人: | 協聖家具股份有限公司 | 統一編號: 56708766 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1463 | 所代表法人: | 協聖家具股份有限公司 | 統一編號: 56708766 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1463 | 所代表法人: | 協聖家具股份有限公司 | 統一編號: 56708766 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1162 | 所代表法人: | 協聖家具股份有限公司 | 統一編號: 56708766 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1463 | 所代表法人: | 協聖家具股份有限公司 | 統一編號: 56708766 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1463 | 所代表法人: | 協聖家具股份有限公司 | 統一編號: 56708766 |
[ 搜尋所有相關: 李秀月 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 56708766 | 電話號碼: 04-26353705 | 臺中市沙鹿區福興里沙田路18號 |
統一編號: 56708766 | 電話號碼: 04-26353705 | 臺中市沙鹿區福興里沙田路18號 |
[ 搜尋所有相關: 李秀月 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 臺中市沙鹿區福興里沙田路一八號 | 符合之產業類別: 32家具製造業 | 登記編號: 99637498 | 統一編號: 56708766 |
臺中市沙鹿區福興里沙田路一八號 | 符合之產業類別: 32家具製造業 | 登記編號: 99637498 | 統一編號: 56708766 |
[ 搜尋所有相關: 李秀月 @ 臺中市工廠廠商名冊 ]
| 主要產品: 321非金屬家具 | 統一編號: 56708766 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市沙鹿區福興里沙田路18號 |
主要產品: 321非金屬家具 | 統一編號: 56708766 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市沙鹿區福興里沙田路18號 |
[ 搜尋所有相關: 李秀月 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 協聖家具 資料。
[ 搜尋所有 協聖家具 ... ]
根據姓名 李秀月 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李秀月 ...) | (中華民國)雲林縣政府文化觀光處 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)雲林縣政府文化觀光處 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)雲林縣政府文化觀光處 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)雲林縣政府文化觀光處 | 活動起始日期: 2024/04/07 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)雲林縣政府文化觀光處 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)雲林縣政府文化觀光處 | 活動起始日期: 2024/04/07 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)雲林縣政府文化觀光處 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)雲林縣政府文化觀光處 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)雲林縣政府文化觀光處 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)雲林縣政府文化觀光處 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)雲林縣政府文化觀光處 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)雲林縣政府文化觀光處 | 活動起始日期: 2024/04/07 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)雲林縣政府文化觀光處 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)雲林縣政府文化觀光處 | 活動起始日期: 2024/04/07 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)雲林縣政府文化觀光處 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)雲林縣政府文化觀光處 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 李秀月 ... ]
名稱 協聖家具 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 協聖家具)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
協聖家具股份有限公司 臺中市沙鹿區福興里沙田路18號 | 呂文常 | 56708766 | 核准設立 |
協聖家具股份有限公司 登記地址: 臺中市沙鹿區福興里沙田路18號 | 負責人: 呂文常 | 統編: 56708766 | 核准設立 |
姓名 李秀月 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李秀月)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
新秀山旅社 桃園縣桃園市武陵里大同路75、77號 | 許李秀月 | 43649766 | 核准設立 - 獨資 |
秀的古著名店 臺北市大同區重慶北路1段80號 | 李秀月 | 38573816 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1056016830) |
旺生商號 臺南市歸仁區沙崙里302號 | 陳李秀月 | 06594556 | 歇業 - 獨資 |
真愛寵物用品生活館 臺南市東區德光里崇明路109號1樓 | 李秀月 | 09134064 | 歇業 - 獨資 |
新學社 新北市板橋區中山路2段60巷5號(1樓) | 李秀月 | 14373108 | 歇業 - 獨資 |
福馨佛具金香行 桃園縣平鎮市新榮里新德街143號1樓 | 李秀月 | 17493561 | 撤銷 - 獨資 |
亨利商行 宜蘭縣冬山鄉鹿埔村鹿埔路四八五號一樓 | 李秀月 | 17934531 | 歇業 - 獨資 |
宇成工程行 新北市鶯歌區鳳吉五街23號2樓(現場僅供辦公室使用) | 李秀月 | 21514618 | 核准設立 - 獨資 |
新秀山旅社 登記地址: 桃園縣桃園市武陵里大同路75、77號 | 負責人: 許李秀月 | 統編: 43649766 | 核准設立 - 獨資 |
秀的古著名店 登記地址: 臺北市大同區重慶北路1段80號 | 負責人: 李秀月 | 統編: 38573816 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1056016830) |
旺生商號 登記地址: 臺南市歸仁區沙崙里302號 | 負責人: 陳李秀月 | 統編: 06594556 | 歇業 - 獨資 |
真愛寵物用品生活館 登記地址: 臺南市東區德光里崇明路109號1樓 | 負責人: 李秀月 | 統編: 09134064 | 歇業 - 獨資 |
新學社 登記地址: 新北市板橋區中山路2段60巷5號(1樓) | 負責人: 李秀月 | 統編: 14373108 | 歇業 - 獨資 |
福馨佛具金香行 登記地址: 桃園縣平鎮市新榮里新德街143號1樓 | 負責人: 李秀月 | 統編: 17493561 | 撤銷 - 獨資 |
亨利商行 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉鹿埔村鹿埔路四八五號一樓 | 負責人: 李秀月 | 統編: 17934531 | 歇業 - 獨資 |
宇成工程行 登記地址: 新北市鶯歌區鳳吉五街23號2樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 李秀月 | 統編: 21514618 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 李秀月 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14200000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 政田汽車有限公司 | 統一編號: 00215001 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14200000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 政田汽車有限公司 | 統一編號: 00215001 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
|