王崇恩
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王崇恩的職稱是董事長, 持有股份數是300, 公司名稱是令和堂交通股份有限公司, 統一編號是56710849.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 令和堂交通股份有限公司 | 統一編號: 56710849 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 令和堂交通股份有限公司 | 統一編號: 56710849 |
[ 搜尋所有相關: 王崇恩 @ 董監事資料集 ]
根據識別碼 56710849 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 56710849 ...) | 違反法令: 廢棄物清理法第9條第1項 | 事業名稱: 令和堂交通股份有限公司 | 裁處金額: 60000 | 主旨: 罰鍰新臺幣60000元整。處環境講習2小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 事業廢棄物 | 改善完妥與否: 不須改善 | 新北市 | 裁處時間: 2023-11-09 | 違反時間: 2023-06-07 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 廢棄物清理法第9條第1項 | 事業名稱: 令和堂交通股份有限公司 | 裁處金額: 60000 | 主旨: 罰鍰新臺幣60000元整。限改日期:112年11月15日。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 一般廢棄物 | 改善完妥與否: 已改善完成 | 南投縣 | 裁處時間: 2023-11-15 | 違反時間: 2023-08-17 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 廢棄物清理法第9條第1項 | 事業名稱: 令和堂交通股份有限公司 | 裁處金額: 60000 | 主旨: 罰鍰新臺幣60000元整。處環境講習2小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 事業廢棄物 | 改善完妥與否: 不須改善 | 新北市 | 裁處時間: 2023-11-09 | 違反時間: 2023-06-07 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 廢棄物清理法第9條第1項 | 事業名稱: 令和堂交通股份有限公司 | 裁處金額: 60000 | 主旨: 罰鍰新臺幣60000元整。限改日期:112年11月15日。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 一般廢棄物 | 改善完妥與否: 已改善完成 | 南投縣 | 裁處時間: 2023-11-15 | 違反時間: 2023-08-17 @ 列管事業污染源裁處資料 |
[ 搜尋所有 56710849 ... ]
無其他 令和堂交通 資料。
[ 搜尋所有 令和堂交通 ... ]
無其他 王崇恩 資料。
[ 搜尋所有 王崇恩 ... ]
名稱 令和堂交通 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 令和堂交通)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
令和堂交通股份有限公司 臺中市大甲區義和里義和一街149號1樓 | 王崇恩 | 56710849 | 核准設立 |
令和堂交通股份有限公司 登記地址: 臺中市大甲區義和里義和一街149號1樓 | 負責人: 王崇恩 | 統編: 56710849 | 核准設立 |
姓名 王崇恩 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 王崇恩)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
小羅賓的廚房 新竹市東區南市里中華路二段590號 | 王崇恩 | 85408774 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090002377) |
小羅賓的廚房 登記地址: 新竹市東區南市里中華路二段590號 | 負責人: 王崇恩 | 統編: 85408774 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090002377) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
|