邱世章
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名邱世章的職稱是董事長, 持有股份數是2280000, 公司名稱是首華建設股份有限公司, 統一編號是57197432.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 570000 | 所代表法人: | 首華建設股份有限公司 | 統一編號: 57197432 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 570000 | 所代表法人: | 首華建設股份有限公司 | 統一編號: 57197432 |
[ 搜尋所有相關: 邱世章 @ 董監事資料集 ]
根據識別碼 57197432 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 57197432 ...)
根據名稱 首華建設 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 首華建設 ...) | 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 彰化縣社頭鄉湳東段一五九地號 | 營利事業統一編號: 54981590 | 管制編號: N2508021 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 首華建設股份有限公司 | 統一編號: 86359441 @ 董監事資料集 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 彰化縣社頭鄉湳東段一五九地號 | 營利事業統一編號: 54981590 | 管制編號: N2508021 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 首華建設股份有限公司 | 統一編號: 86359441 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 首華建設 ... ]
根據姓名 邱世章 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 邱世章 ...) | (中華民國)南投縣陶藝學會 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)南投縣陶藝學會 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)邱世章 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)邱世章 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)南投縣陶藝學會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)南投縣陶藝學會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/10 @ 文化部研習課程 |
| 主要產品: 123服飾品 | 統一編號: 60290138 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣社頭鄉張厝村張厝一巷四五號 @ 登記工廠名錄 |
| 公司名稱: 詮達通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/0 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20090324 @ 遊覽車駕駛資料 |
(中華民國)南投縣陶藝學會 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)南投縣陶藝學會 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)邱世章 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)邱世章 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)南投縣陶藝學會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)南投縣陶藝學會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/10 @ 文化部研習課程 |
主要產品: 123服飾品 | 統一編號: 60290138 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣社頭鄉張厝村張厝一巷四五號 @ 登記工廠名錄 |
公司名稱: 詮達通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/0 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20090324 @ 遊覽車駕駛資料 |
[ 搜尋所有 邱世章 ... ]
名稱 首華建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 首華建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
首華建設股份有限公司 彰化縣社頭鄉橋頭村中山路三段88號1樓 | 邱世章 | 57197432 | 核准設立 |
首華建設股份有限公司 臺南市南區中華西路一段一三七巷一○一號 | | 86359441 | 解散 (文號: 1996-2-5 建三癸字 第085119827號) |
首華建設股份有限公司 登記地址: 彰化縣社頭鄉橋頭村中山路三段88號1樓 | 負責人: 邱世章 | 統編: 57197432 | 核准設立 |
首華建設股份有限公司 登記地址: 臺南市南區中華西路一段一三七巷一○一號 | 統編: 86359441 | 解散 (文號: 1996-2-5 建三癸字 第085119827號) |
姓名 邱世章 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 邱世章)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
科寶投資股份有限公司 彰化縣社頭鄉松竹村社石路935號3樓 | 邱世章 | 42572418 | 解散 (核准解散日期: 2020-07-22) |
業鴻企業有限公司 彰化縣社頭鄉橋頭村中山路3段88號 | 邱世章 | 60290138 | 核准設立 |
觀心藝術坊 南投縣鹿谷鄉鹿谷村中正路二段211巷15號1樓 | 邱世章 | 72567877 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070001432) |
台灣步琦股份有限公司 臺北市內湖區瑞光路2號3樓之1 | 邱世章 | 90632029 | 核准設立 |
科寶投資股份有限公司 登記地址: 彰化縣社頭鄉松竹村社石路935號3樓 | 負責人: 邱世章 | 統編: 42572418 | 解散 (核准解散日期: 2020-07-22) |
業鴻企業有限公司 登記地址: 彰化縣社頭鄉橋頭村中山路3段88號 | 負責人: 邱世章 | 統編: 60290138 | 核准設立 |
觀心藝術坊 登記地址: 南投縣鹿谷鄉鹿谷村中正路二段211巷15號1樓 | 負責人: 邱世章 | 統編: 72567877 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070001432) |
台灣步琦股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區瑞光路2號3樓之1 | 負責人: 邱世章 | 統編: 90632029 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
|