簡彰信
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名簡彰信的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是台灣業仕達有限公司, 統一編號是58067507.
| 統一編號: 58067507 | 電話號碼: 02-2431-2138 | 基隆市安樂區武聖街47號1樓 |
統一編號: 58067507 | 電話號碼: 02-2431-2138 | 基隆市安樂區武聖街47號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 簡彰信 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 台灣業仕達 資料。
[ 搜尋所有 台灣業仕達 ... ]
根據姓名 簡彰信 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 簡彰信 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-24225623 | 機構負責人姓名: 簡彰信 | 機構代碼: BF0300007 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市中山區安民里西定路130號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-24225623 | 機構負責人姓名: 簡彰信 | 機構代碼: BF0300007 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市中山區安民里西定路130號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-24225623 | 機構負責人姓名: 簡彰信 | 機構代碼: BF0300007 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市中山區安民里西定路130號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-24225623 | 機構負責人姓名: 簡彰信 | 機構代碼: BF0300007 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市中山區安民里西定路130號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-24225623 | 機構負責人姓名: 簡彰信 | 機構代碼: BF0300007 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市中山區安民里西定路130號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-24225623 | 機構負責人姓名: 簡彰信 | 機構代碼: BF0300007 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市中山區安民里西定路130號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/09/26 | 特約迄日: 2022/09/25 | 機構電話: 02-24225623 | 機構負責人姓名: 簡彰信 | 機構代碼: BF0300007 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市中山區西華里西定路130號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/09/26 | 特約迄日: 2022/09/25 | 機構電話: 02-24225623 | 機構負責人姓名: 簡彰信 | 機構代碼: BF0300007 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市中山區西華里西定路130號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-24225623 | 機構負責人姓名: 簡彰信 | 機構代碼: BF0300007 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市中山區安民里西定路130號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-24225623 | 機構負責人姓名: 簡彰信 | 機構代碼: BF0300007 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市中山區安民里西定路130號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-24225623 | 機構負責人姓名: 簡彰信 | 機構代碼: BF0300007 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市中山區安民里西定路130號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-24225623 | 機構負責人姓名: 簡彰信 | 機構代碼: BF0300007 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市中山區安民里西定路130號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-24225623 | 機構負責人姓名: 簡彰信 | 機構代碼: BF0300007 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市中山區安民里西定路130號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-24225623 | 機構負責人姓名: 簡彰信 | 機構代碼: BF0300007 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市中山區安民里西定路130號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/09/26 | 特約迄日: 2022/09/25 | 機構電話: 02-24225623 | 機構負責人姓名: 簡彰信 | 機構代碼: BF0300007 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市中山區西華里西定路130號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/09/26 | 特約迄日: 2022/09/25 | 機構電話: 02-24225623 | 機構負責人姓名: 簡彰信 | 機構代碼: BF0300007 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市中山區西華里西定路130號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 簡彰信 ... ]
名稱 台灣業仕達 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 台灣業仕達)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
台灣業仕達有限公司 基隆市安樂區武聖街47號1樓 | 簡彰信 | 58067507 | 核准設立 |
台灣業仕達有限公司 登記地址: 基隆市安樂區武聖街47號1樓 | 負責人: 簡彰信 | 統編: 58067507 | 核准設立 |
姓名 簡彰信 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 簡彰信)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
愛可傑股份有限公司 高雄市新興區自立二路96號9樓 | 簡彰信 | 96835802 | 核准設立 |
愛可傑股份有限公司 登記地址: 高雄市新興區自立二路96號9樓 | 負責人: 簡彰信 | 統編: 96835802 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
|