謝建國
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝建國的職稱是董事, 持有股份數是38669864, 所代表法人是鉅陞投資股份有限公司, 公司名稱是鉅陞國際開發股份有限公司, 統一編號是58250510.
董監事資料集 資料集的 謝建國 相關資料
(以下顯示 7 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 謝建國 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 901317 | 所代表法人: | 鉅陞國際開發股份有限公司 | 統一編號: 58250510 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 38669864 | 所代表法人: 鉅陞投資股份有限公司 | 鉅陞國際開發股份有限公司 | 統一編號: 58250510 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鉅陞國際開發股份有限公司 | 統一編號: 58250510 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 97292 | 所代表法人: | 鉅陞國際開發股份有限公司 | 統一編號: 58250510 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 38669864 | 所代表法人: 鉅陞投資股份有限公司 | 鉅陞國際開發股份有限公司 | 統一編號: 58250510 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鉅陞國際開發股份有限公司 | 統一編號: 58250510 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鉅陞國際開發股份有限公司 | 統一編號: 58250510 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 901317 | 所代表法人: | 鉅陞國際開發股份有限公司 | 統一編號: 58250510 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 38669864 | 所代表法人: 鉅陞投資股份有限公司 | 鉅陞國際開發股份有限公司 | 統一編號: 58250510 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鉅陞國際開發股份有限公司 | 統一編號: 58250510 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 97292 | 所代表法人: | 鉅陞國際開發股份有限公司 | 統一編號: 58250510 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 38669864 | 所代表法人: 鉅陞投資股份有限公司 | 鉅陞國際開發股份有限公司 | 統一編號: 58250510 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鉅陞國際開發股份有限公司 | 統一編號: 58250510 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鉅陞國際開發股份有限公司 | 統一編號: 58250510 |
[ 搜尋所有相關: 謝建國 @ 董監事資料集 ]
| 總機電話: 02-2542-3377 | 公司代號: 5529 | 產業別: 14 | 營利事業統一編號: 58250510 | 住址: 台北市中山區松江路122號2樓 | 董事長: 褚學忠 | 成立日期: 19701109 | 出表日期: 1130917 |
總機電話: 02-2542-3377 | 公司代號: 5529 | 產業別: 14 | 營利事業統一編號: 58250510 | 住址: 台北市中山區松江路122號2樓 | 董事長: 褚學忠 | 成立日期: 19701109 | 出表日期: 1130917 |
[ 搜尋所有相關: 謝建國 @ 上櫃公司基本資料 ]
| 統一編號: 58250510 | 電話號碼: 02-25423377 | 臺北市中山區松江路122號2樓 |
統一編號: 58250510 | 電話號碼: 02-25423377 | 臺北市中山區松江路122號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 謝建國 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 大陸業別: 短期住宿服務業 | 大陸事業地址: 深圳市羅湖區羅芳立交東南側羅湖汽車生態公園D棟1層6號 | 國內投資人: 志嘉建設股份有限公司 |
大陸業別: 短期住宿服務業 | 大陸事業地址: 深圳市羅湖區羅芳立交東南側羅湖汽車生態公園D棟1層6號 | 國內投資人: 志嘉建設股份有限公司 |
[ 搜尋所有相關: 謝建國 @ 上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 ]
根據識別碼 58250510 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 58250510 ...)
根據名稱 鉅陞國際開發 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 鉅陞國際開發 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13700000 | 所代表法人: 鉅陞國際開發股份有限公司 | 耀陞裝潢股份有限公司 | 統一編號: 54252919 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13700000 | 所代表法人: 鉅陞國際開發股份有限公司 | 耀陞裝潢股份有限公司 | 統一編號: 54252919 @ 董監事資料集 |
| 基本每股盈餘(元): -0.16 | 年度: 111 | 季別: 1 | 稅後淨利: -20036.00 | 營業收入: 16569.00 | 營業利益: -15150.00 | 營業外收入及支出: -4886.00 | 出表日期: 1110731 @ 上櫃公司各產業EPS統計資訊 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13700000 | 所代表法人: 鉅陞國際開發股份有限公司 | 耀陞裝潢股份有限公司 | 統一編號: 54252919 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13700000 | 所代表法人: 鉅陞國際開發股份有限公司 | 耀陞裝潢股份有限公司 | 統一編號: 54252919 @ 董監事資料集 |
基本每股盈餘(元): -0.16 | 年度: 111 | 季別: 1 | 稅後淨利: -20036.00 | 營業收入: 16569.00 | 營業利益: -15150.00 | 營業外收入及支出: -4886.00 | 出表日期: 1110731 @ 上櫃公司各產業EPS統計資訊 |
[ 搜尋所有 鉅陞國際開發 ... ]
根據姓名 謝建國 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 謝建國 ...) | (中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11700000 | 所代表法人: 豐和國際投資股份有限公司 | 長耀建設股份有限公司 | 統一編號: 27351703 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9900000 | 所代表法人: 豐和國際投資股份有限公司 | 迎豐建設股份有限公司 | 統一編號: 53336617 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1797000 | 所代表法人: 耘成建設股份有限公司 | 逸城建設股份有限公司 | 統一編號: 53084773 @ 董監事資料集 |
| (中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| (中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11700000 | 所代表法人: 豐和國際投資股份有限公司 | 長耀建設股份有限公司 | 統一編號: 27351703 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9900000 | 所代表法人: 豐和國際投資股份有限公司 | 迎豐建設股份有限公司 | 統一編號: 53336617 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1797000 | 所代表法人: 耘成建設股份有限公司 | 逸城建設股份有限公司 | 統一編號: 53084773 @ 董監事資料集 |
(中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
(中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 謝建國 ... ]
名稱 鉅陞國際開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 鉅陞國際開發)
姓名 謝建國 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 謝建國)
豐逸國際資產股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區康寧路3段190巷33號 | 負責人: 謝建國 | 統編: 50878911 | 核准設立 |
豐和國際投資股份有限公司 登記地址: 新北市林口區忠孝路99號 | 負責人: 謝建國 | 統編: 25124555 | 核准設立 |
立和國際資產股份有限公司 登記地址: 新北市林口區忠孝路103號 | 負責人: 謝建國 | 統編: 97598594 | 核准設立 |
長耀國際興業有限公司 登記地址: 新北市林口區忠孝路103號 | 負責人: 謝建國 | 統編: 83209645 | 核准設立 |
長耀建設股份有限公司 登記地址: 新北市林口區忠孝路101號 | 負責人: 謝建國 | 統編: 27351703 | 核准設立 |
霖立投資股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區康寧路3段190巷33號 | 負責人: 謝建國 | 統編: 83367144 | 核准設立 |
耘成建設股份有限公司 登記地址: 新北市林口區忠孝路101號 | 負責人: 謝建國 | 統編: 27989181 | 核准設立 |
詳霆企業有限公司 登記地址: 臺中市北屯區平心里旅順路二段164號1樓 | 負責人: 謝建國 | 統編: 28574442 | 解散 (核准解散日期: 2023-08-15) |
[ 查詢所有 謝建國 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 美都廣告工程有限公司 | 統一編號: 00699625 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 簡隆企業有限公司 | 統一編號: 00699771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 三福交通有限公司 | 統一編號: 00699884 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 大祥汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00699955 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2915300 | 所代表法人: | 國昌綜合工廠有限公司 | 統一編號: 00700019 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3719 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 127 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 美都廣告工程有限公司 | 統一編號: 00699625 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 簡隆企業有限公司 | 統一編號: 00699771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 三福交通有限公司 | 統一編號: 00699884 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 大祥汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00699955 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2915300 | 所代表法人: | 國昌綜合工廠有限公司 | 統一編號: 00700019 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3719 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 127 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
|