王國柱
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王國柱的職稱是董事, 持有股份數是3600, 公司名稱是禾邑興業股份有限公司, 統一編號是58415203.
董監事資料集 資料集的 王國柱 相關資料
(以下顯示 7 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 王國柱 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10800 | 所代表法人: | 禾邑興業股份有限公司 | 統一編號: 58415203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 禾邑興業股份有限公司 | 統一編號: 58415203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 禾邑興業股份有限公司 | 統一編號: 58415203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 禾邑興業股份有限公司 | 統一編號: 58415203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 禾邑興業股份有限公司 | 統一編號: 58415203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 禾邑興業股份有限公司 | 統一編號: 58415203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 禾邑興業股份有限公司 | 統一編號: 58415203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10800 | 所代表法人: | 禾邑興業股份有限公司 | 統一編號: 58415203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 禾邑興業股份有限公司 | 統一編號: 58415203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 禾邑興業股份有限公司 | 統一編號: 58415203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 禾邑興業股份有限公司 | 統一編號: 58415203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 禾邑興業股份有限公司 | 統一編號: 58415203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 禾邑興業股份有限公司 | 統一編號: 58415203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 禾邑興業股份有限公司 | 統一編號: 58415203 |
[ 搜尋所有相關: 王國柱 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 禾邑興業股份有限公司 | 到職日期: 1060929 | 統一編號: 58415203 |
公司名稱: 禾邑興業股份有限公司 | 到職日期: 1060929 | 統一編號: 58415203 |
[ 搜尋所有相關: 王國柱 @ 公司登記經理人資料集 ]
根據姓名 王國柱 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王國柱 ...) | (中華民國)陳庭詩等人 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳庭詩等人 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 藝文活動-所有類別 |
| 洪孟佳 | 高雄市 | 場域: 學校 | 811高雄市楠梓區加昌路910號 @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)區超蕃 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)區超蕃 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 陳昱銘 | 屏東縣 | 場域: 學校 | 900屏東市廣東路1259號 @ 文化部公共藝術 |
| 陳昱銘 | 屏東縣 | 場域: 學校 | 900屏東市廣東路1259號 @ 文化部公共藝術 |
| 主要產品: 233水泥及其製品 | 統一編號: 23694411 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市學甲區新達里頂山寮61號 @ 登記工廠名錄 |
(中華民國)陳庭詩等人 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳庭詩等人 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 藝文活動-所有類別 |
洪孟佳 | 高雄市 | 場域: 學校 | 811高雄市楠梓區加昌路910號 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)區超蕃 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)區超蕃 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
陳昱銘 | 屏東縣 | 場域: 學校 | 900屏東市廣東路1259號 @ 文化部公共藝術 |
陳昱銘 | 屏東縣 | 場域: 學校 | 900屏東市廣東路1259號 @ 文化部公共藝術 |
主要產品: 233水泥及其製品 | 統一編號: 23694411 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市學甲區新達里頂山寮61號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 王國柱 ... ]
名稱 禾邑興業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 禾邑興業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
禾邑興業股份有限公司 新竹市東區豐功里新源街60號 | 李少成 | 58415203 | 核准設立 |
禾邑興業股份有限公司 登記地址: 新竹市東區豐功里新源街60號 | 負責人: 李少成 | 統編: 58415203 | 核准設立 |
姓名 王國柱 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王國柱)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
國展印刷社 臺南市安南區海佃里國安街234號?????????????? | 王國柱 | 06508617 | 歇業 - 獨資 |
松發禮儀社 新竹市東區湖濱里明湖路四五六巷二三弄一號一樓 | 王國柱 | 47294272 | 核准設立 - 獨資 |
婕麗企業社 新竹縣竹東鎮頭重里6鄰富貴街3巷40號1樓 | 王國柱 | 09816188 | 遷他縣市 - 獨資 |
咁仔店商行 嘉義市西區竹圍里興通路44號一樓 | 王國柱 | 19390942 | 核准設立 - 獨資 |
福豐開發建設實業股份有限公司 臺南市學甲區新達里頂山寮61號1樓 | 王國柱 | 23694411 | 核准設立 |
華瀚科技商行 臺中市西屯區何安里青海路二段47號2樓 | 王國柱 | 26998818 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030702098) |
源順中藥房 雲林縣四湖鄉四湖村中山東路92號 | 王國柱 | 45773374 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1040161476) |
萬興青草行 雲林縣水林鄉萬興村萬興路1之10號 | 王國柱 | 47400225 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080122605) |
國展印刷社 登記地址: 臺南市安南區海佃里國安街234號?????????????? | 負責人: 王國柱 | 統編: 06508617 | 歇業 - 獨資 |
松發禮儀社 登記地址: 新竹市東區湖濱里明湖路四五六巷二三弄一號一樓 | 負責人: 王國柱 | 統編: 47294272 | 核准設立 - 獨資 |
婕麗企業社 登記地址: 新竹縣竹東鎮頭重里6鄰富貴街3巷40號1樓 | 負責人: 王國柱 | 統編: 09816188 | 遷他縣市 - 獨資 |
咁仔店商行 登記地址: 嘉義市西區竹圍里興通路44號一樓 | 負責人: 王國柱 | 統編: 19390942 | 核准設立 - 獨資 |
福豐開發建設實業股份有限公司 登記地址: 臺南市學甲區新達里頂山寮61號1樓 | 負責人: 王國柱 | 統編: 23694411 | 核准設立 |
華瀚科技商行 登記地址: 臺中市西屯區何安里青海路二段47號2樓 | 負責人: 王國柱 | 統編: 26998818 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030702098) |
源順中藥房 登記地址: 雲林縣四湖鄉四湖村中山東路92號 | 負責人: 王國柱 | 統編: 45773374 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1040161476) |
萬興青草行 登記地址: 雲林縣水林鄉萬興村萬興路1之10號 | 負責人: 王國柱 | 統編: 47400225 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080122605) |
[ 查詢所有 王國柱 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 海港交通事業有限公司 | 統一編號: 00251202 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2137 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 556 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 587 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 國泰製藥企業股份有限公司 | 統一編號: 00259627 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 海港交通事業有限公司 | 統一編號: 00251202 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2137 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 556 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 587 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 國泰製藥企業股份有限公司 | 統一編號: 00259627 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
|