廖淑芳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名廖淑芳的職稱是監察人, 持有股份數是146668, 公司名稱是天使模特兒股份有限公司, 統一編號是59027820.
董監事資料集 資料集的 廖淑芳 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 廖淑芳 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 天使模特兒股份有限公司 | 統一編號: 59027820 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 天使模特兒股份有限公司 | 統一編號: 59027820 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 165280 | 所代表法人: | 天使模特兒股份有限公司 | 統一編號: 59027820 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 天使模特兒股份有限公司 | 統一編號: 59027820 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 天使模特兒股份有限公司 | 統一編號: 59027820 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 165280 | 所代表法人: | 天使模特兒股份有限公司 | 統一編號: 59027820 |
[ 搜尋所有相關: 廖淑芳 @ 董監事資料集 ]
無其他 天使模特兒 資料。
[ 搜尋所有 天使模特兒 ... ]
根據姓名 廖淑芳 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 廖淑芳 ...) | 事務所名稱: 廖淑芳記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: | 事務所地址: 新北市泰山區明志路三段145巷36弄42號 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F0782號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 事務所名稱: 廖淑芳記帳及報稅代理業務人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市 | 事務所地址: 新北市土城仁愛路17巷11號5樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第F0507號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 處分日期: 20221227 | 處分金額或滯納金: 4506 | 公告日期: 20230210 | 處分字號: 保退一字第11169911125號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20221026 | 處分金額或滯納金: 3333 | 公告日期: 20221212 | 處分字號: 保退一字第11169911105號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20220223 | 處分金額或滯納金: 408 | 公告日期: 20220411 | 處分字號: 保退一字第11169911025號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| (中華民國)廖淑芳;(中華民國)王曉苓;(中華民國)游貴花;(中華民國)余淑娟;(中華民國)李素麗 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)廖淑芳;(中華民國)王曉苓;(中華民國)游貴花;(中華民國)余淑娟;(中華民國)李素麗 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)邱彥霖;(中華民國)李陳淑秀;(中華民國)廖淑芳 | 活動起始日期: 2024/10/05 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
事務所名稱: 廖淑芳記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: | 事務所地址: 新北市泰山區明志路三段145巷36弄42號 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F0782號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
事務所名稱: 廖淑芳記帳及報稅代理業務人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市 | 事務所地址: 新北市土城仁愛路17巷11號5樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第F0507號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
處分日期: 20221227 | 處分金額或滯納金: 4506 | 公告日期: 20230210 | 處分字號: 保退一字第11169911125號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20221026 | 處分金額或滯納金: 3333 | 公告日期: 20221212 | 處分字號: 保退一字第11169911105號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20220223 | 處分金額或滯納金: 408 | 公告日期: 20220411 | 處分字號: 保退一字第11169911025號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
(中華民國)廖淑芳;(中華民國)王曉苓;(中華民國)游貴花;(中華民國)余淑娟;(中華民國)李素麗 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)廖淑芳;(中華民國)王曉苓;(中華民國)游貴花;(中華民國)余淑娟;(中華民國)李素麗 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)邱彥霖;(中華民國)李陳淑秀;(中華民國)廖淑芳 | 活動起始日期: 2024/10/05 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 廖淑芳 ... ]
名稱 天使模特兒 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 天使模特兒)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
天使模特兒股份有限公司 新竹縣竹北市新庄里新寮街316巷353弄35號 | 馮煥照 | 59027820 | 核准設立 |
天使模特兒股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市新庄里新寮街316巷353弄35號 | 負責人: 馮煥照 | 統編: 59027820 | 核准設立 |
姓名 廖淑芳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 廖淑芳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
角板商店 桃園縣復興鄉羅浮村23之25號1樓 | 廖淑芳 | 70893411 | 歇業 - 獨資 |
糸之坊服飾店 臺北市大安區忠孝東路4段128號2樓 | 廖淑芳 | 77832170 | 歇業 - 獨資 |
麥可書社 高雄市鳳山區三民里大東一路48號1樓 | 廖淑芳 | 81880878 | 歇業 - 獨資 |
阿憲農場 新北市三重區五華街55巷7號之2 | 廖淑芳 | 82110413 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078118696) |
捷正工程行 臺中市大里區瑞城里塗城路525之29號8樓 | 廖淑芳 | 82610183 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080874649) |
尚齊拓展企業有限公司 新北市三重區成功路143號9樓 | 廖淑芳 | 84984476 | 核准設立 |
御新企業管理顧問有限公司 新北市土城區中華路1段36號7樓之1 | 廖淑芳 | 90564958 | 核准設立 |
松有有限公司 南投縣名間鄉炭寮村崁頂巷36-1號2樓 | 廖淑芳 | 93625536 | 核准設立 |
角板商店 登記地址: 桃園縣復興鄉羅浮村23之25號1樓 | 負責人: 廖淑芳 | 統編: 70893411 | 歇業 - 獨資 |
糸之坊服飾店 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段128號2樓 | 負責人: 廖淑芳 | 統編: 77832170 | 歇業 - 獨資 |
麥可書社 登記地址: 高雄市鳳山區三民里大東一路48號1樓 | 負責人: 廖淑芳 | 統編: 81880878 | 歇業 - 獨資 |
阿憲農場 登記地址: 新北市三重區五華街55巷7號之2 | 負責人: 廖淑芳 | 統編: 82110413 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078118696) |
捷正工程行 登記地址: 臺中市大里區瑞城里塗城路525之29號8樓 | 負責人: 廖淑芳 | 統編: 82610183 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080874649) |
尚齊拓展企業有限公司 登記地址: 新北市三重區成功路143號9樓 | 負責人: 廖淑芳 | 統編: 84984476 | 核准設立 |
御新企業管理顧問有限公司 登記地址: 新北市土城區中華路1段36號7樓之1 | 負責人: 廖淑芳 | 統編: 90564958 | 核准設立 |
松有有限公司 登記地址: 南投縣名間鄉炭寮村崁頂巷36-1號2樓 | 負責人: 廖淑芳 | 統編: 93625536 | 核准設立 |
[ 查詢所有 廖淑芳 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
|