黃柏霖
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃柏霖的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是翔鈦科技有限公司, 統一編號是59062847.
| 統一編號: 59062847 | 電話號碼: 0930020670 | 新竹縣竹北市文昌街64巷10號1樓 |
統一編號: 59062847 | 電話號碼: 0930020670 | 新竹縣竹北市文昌街64巷10號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 黃柏霖 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 翔鈦科技 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 翔鈦科技 ...) | 統一編號: 40739601 | 電話號碼: 06-3550405 | 臺南市安南區塭南里安昌街275巷55弄7之8號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 翔鈦科技股份有限公司 | 統一編號: 27960987 @ 董監事資料集 |
統一編號: 40739601 | 電話號碼: 06-3550405 | 臺南市安南區塭南里安昌街275巷55弄7之8號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 翔鈦科技股份有限公司 | 統一編號: 27960987 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 翔鈦科技 ... ]
根據姓名 黃柏霖 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃柏霖 ...) | (中華民國)黃柏霖 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/19 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃柏霖 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 處分日期: 20230825 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20230923 | 處分字號: 112年府勞動一字1123410742號 | 違反法規內容: 薪資未全額給付 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180605 | 所代表法人: | 鋒霖科技股份有限公司 | 統一編號: 28078788 @ 董監事資料集 |
| 作者: 黃柏霖 | 指導教授: 蘇柏青 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 108 | 論文名稱(外文): Optimal Preamble Design for Short Packet Circularly Pulse-Shaped OFDM Transmissions | 系所名稱: 電信工程學研究所 | 學校名稱: 國立臺灣大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
| 作者: 黃柏霖 | 指導教授: 黃守仁 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 104 | 論文名稱(外文): Spectroscopic Study of the NaD 21Π State | 系所名稱: 化學系 | 學校名稱: 國立成功大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
| 主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 23276922 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市清水區海風里神清路86之12號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2334000 | 所代表法人: | 銘謙企業有限公司 | 統一編號: 23276922 @ 董監事資料集 |
(中華民國)黃柏霖 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/19 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃柏霖 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
處分日期: 20230825 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20230923 | 處分字號: 112年府勞動一字1123410742號 | 違反法規內容: 薪資未全額給付 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180605 | 所代表法人: | 鋒霖科技股份有限公司 | 統一編號: 28078788 @ 董監事資料集 |
作者: 黃柏霖 | 指導教授: 蘇柏青 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 108 | 論文名稱(外文): Optimal Preamble Design for Short Packet Circularly Pulse-Shaped OFDM Transmissions | 系所名稱: 電信工程學研究所 | 學校名稱: 國立臺灣大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
作者: 黃柏霖 | 指導教授: 黃守仁 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 104 | 論文名稱(外文): Spectroscopic Study of the NaD 21Π State | 系所名稱: 化學系 | 學校名稱: 國立成功大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 23276922 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市清水區海風里神清路86之12號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2334000 | 所代表法人: | 銘謙企業有限公司 | 統一編號: 23276922 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃柏霖 ... ]
名稱 翔鈦科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 翔鈦科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
翔鈦科技企業社 臺南市安南區南里安昌街275巷55弄7之8號1樓 | 許穎哲 | 40739601 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040006040) |
翔鈦科技有限公司 新竹縣竹北市文昌街64巷10號1樓 | 黃柏霖 | 59062847 | 核准設立 |
翔鈦科技股份有限公司 臺北市信義區忠孝東路5段259號2樓 | | 27960987 | 解散 (文號: 2006-12-27 府建商字 第09587107200號) |
翔鈦科技企業社 登記地址: 臺南市安南區南里安昌街275巷55弄7之8號1樓 | 負責人: 許穎哲 | 統編: 40739601 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040006040) |
翔鈦科技有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市文昌街64巷10號1樓 | 負責人: 黃柏霖 | 統編: 59062847 | 核准設立 |
翔鈦科技股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路5段259號2樓 | 統編: 27960987 | 解散 (文號: 2006-12-27 府建商字 第09587107200號) |
姓名 黃柏霖 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃柏霖)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
胖霖水產行 新北市板橋區松柏街50巷37號3樓 | 黃柏霖 | 87461269 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108156614) |
大胖蔬果行 新北市板橋區松柏街50巷37號3樓 | 黃柏霖 | 87297423 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108156610) |
霖宬實業社 臺中市豐原區鎌村里鎌村路210巷97號1樓 | 黃柏霖 | 25429091 | 核准設立 - 獨資 |
鋒霖科技股份有限公司 桃園市桃園區大林路22號 | 黃柏霖 | 28078788 | 核准設立 |
亞柏富興彩券行 高雄市前鎮區復興三路295號 | 黃柏霖 | 38671008 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
柏樂塑膠有限公司 臺北市中山區民權西路20號3樓之8 | 黃柏霖 | 52475604 | 解散 (核准解散日期: 2023-02-03) |
懨懨咖啡廳 臺南市東區東門里前鋒路63巷8號1樓 | 黃柏霖 | 00265770 | 核准設立 - 合夥 |
威藝彩國際行銷企業社 臺南市東區和平里自由路2段175巷36號1樓 | 黃柏霖 | 10878106 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040932142) |
胖霖水產行 登記地址: 新北市板橋區松柏街50巷37號3樓 | 負責人: 黃柏霖 | 統編: 87461269 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108156614) |
大胖蔬果行 登記地址: 新北市板橋區松柏街50巷37號3樓 | 負責人: 黃柏霖 | 統編: 87297423 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108156610) |
霖宬實業社 登記地址: 臺中市豐原區鎌村里鎌村路210巷97號1樓 | 負責人: 黃柏霖 | 統編: 25429091 | 核准設立 - 獨資 |
鋒霖科技股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區大林路22號 | 負責人: 黃柏霖 | 統編: 28078788 | 核准設立 |
亞柏富興彩券行 登記地址: 高雄市前鎮區復興三路295號 | 負責人: 黃柏霖 | 統編: 38671008 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
柏樂塑膠有限公司 登記地址: 臺北市中山區民權西路20號3樓之8 | 負責人: 黃柏霖 | 統編: 52475604 | 解散 (核准解散日期: 2023-02-03) |
懨懨咖啡廳 登記地址: 臺南市東區東門里前鋒路63巷8號1樓 | 負責人: 黃柏霖 | 統編: 00265770 | 核准設立 - 合夥 |
威藝彩國際行銷企業社 登記地址: 臺南市東區和平里自由路2段175巷36號1樓 | 負責人: 黃柏霖 | 統編: 10878106 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040932142) |
[ 查詢所有 黃柏霖 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 19344 | 所代表法人: | 華祺工業股份有限公司 | 統一編號: 12494555 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華祺工業股份有限公司 | 統一編號: 12494555 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4176500 | 所代表法人: | 富兒企業股份有限公司 | 統一編號: 12495816 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 達視興業股份有限公司 | 統一編號: 12509298 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 互盛股份有限公司 | 統一編號: 12516241 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 互盛股份有限公司 | 統一編號: 12516241 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 瑪陵企業股份有限公司 | 統一編號: 12517966 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 歐旺股份有限公司 | 統一編號: 12524903 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 歐旺股份有限公司 | 統一編號: 12524903 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 歐旺股份有限公司 | 統一編號: 12524903 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7200 | 所代表法人: | 歐旺股份有限公司 | 統一編號: 12524903 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25056 | 所代表法人: | 龍都建設股份有限公司 | 統一編號: 12539188 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 456 | 所代表法人: | 龍都建設股份有限公司 | 統一編號: 12539188 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2700000 | 所代表法人: | 洪偉實業有限公司 | 統一編號: 12613460 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 內行工程有限公司 | 統一編號: 12616115 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 19344 | 所代表法人: | 華祺工業股份有限公司 | 統一編號: 12494555 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華祺工業股份有限公司 | 統一編號: 12494555 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4176500 | 所代表法人: | 富兒企業股份有限公司 | 統一編號: 12495816 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 達視興業股份有限公司 | 統一編號: 12509298 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 互盛股份有限公司 | 統一編號: 12516241 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 互盛股份有限公司 | 統一編號: 12516241 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 瑪陵企業股份有限公司 | 統一編號: 12517966 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 歐旺股份有限公司 | 統一編號: 12524903 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 歐旺股份有限公司 | 統一編號: 12524903 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 歐旺股份有限公司 | 統一編號: 12524903 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7200 | 所代表法人: | 歐旺股份有限公司 | 統一編號: 12524903 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25056 | 所代表法人: | 龍都建設股份有限公司 | 統一編號: 12539188 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 456 | 所代表法人: | 龍都建設股份有限公司 | 統一編號: 12539188 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2700000 | 所代表法人: | 洪偉實業有限公司 | 統一編號: 12613460 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 內行工程有限公司 | 統一編號: 12616115 |
|