林鴻文
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林鴻文的職稱是董事, 持有股份數是57142, 公司名稱是和興鞋業股份有限公司, 統一編號是59082082.
董監事資料集 資料集的 林鴻文 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林鴻文 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 266670 | 所代表法人: | 和興鞋業股份有限公司 | 統一編號: 59082082 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 199998 | 所代表法人: | 和興鞋業股份有限公司 | 統一編號: 59082082 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 76190 | 所代表法人: | 和興鞋業股份有限公司 | 統一編號: 59082082 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 266670 | 所代表法人: | 和興鞋業股份有限公司 | 統一編號: 59082082 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 199998 | 所代表法人: | 和興鞋業股份有限公司 | 統一編號: 59082082 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 76190 | 所代表法人: | 和興鞋業股份有限公司 | 統一編號: 59082082 |
[ 搜尋所有相關: 林鴻文 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 59082082 | 電話號碼: 04-8735101 | 彰化縣社頭鄉朝興村清興路121號 |
統一編號: 59082082 | 電話號碼: 04-8735101 | 彰化縣社頭鄉朝興村清興路121號 |
[ 搜尋所有相關: 林鴻文 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 和興鞋業 資料。
[ 搜尋所有 和興鞋業 ... ]
根據姓名 林鴻文 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林鴻文 ...) | 呂沐芢 | 屏東縣 | 場域: 其他 | 萬巒鄉生命紀念園區入口處 @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)恩地孝四郎等 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 展覽資訊 |
| (中華民國)恩地孝四郎等 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳庭詩等人 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳庭詩等人 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 藝文活動-所有類別 |
| 林建佑、林韋佑/阿木司室內裝修設計有限公司 | 臺南市 | 場域: 學校 | 臺南市永康區三村國民小學 @ 文化部公共藝術 |
| 林右正 | 臺南市 | 場域: 學校 | 73047臺南市新營區民治路65號 @ 文化部公共藝術 |
| 張乃文 | 臺南市 | 場域: 園區 | 74148臺南市新市區中心路8號(樹谷園區服務中心) @ 文化部公共藝術 |
呂沐芢 | 屏東縣 | 場域: 其他 | 萬巒鄉生命紀念園區入口處 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)恩地孝四郎等 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 展覽資訊 |
(中華民國)恩地孝四郎等 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳庭詩等人 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳庭詩等人 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 藝文活動-所有類別 |
林建佑、林韋佑/阿木司室內裝修設計有限公司 | 臺南市 | 場域: 學校 | 臺南市永康區三村國民小學 @ 文化部公共藝術 |
林右正 | 臺南市 | 場域: 學校 | 73047臺南市新營區民治路65號 @ 文化部公共藝術 |
張乃文 | 臺南市 | 場域: 園區 | 74148臺南市新市區中心路8號(樹谷園區服務中心) @ 文化部公共藝術 |
[ 搜尋所有 林鴻文 ... ]
名稱 和興鞋業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 和興鞋業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
和興鞋業股份有限公司 彰化縣社頭鄉朝興村清興路121號 | 詹東諺 | 59082082 | 核准設立 |
和興鞋業社 彰化縣埔心鄉油車村忠義北路341號 | 游麗花 | 60313287 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
和興鞋業股份有限公司 登記地址: 彰化縣社頭鄉朝興村清興路121號 | 負責人: 詹東諺 | 統編: 59082082 | 核准設立 |
和興鞋業社 登記地址: 彰化縣埔心鄉油車村忠義北路341號 | 負責人: 游麗花 | 統編: 60313287 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
姓名 林鴻文 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林鴻文)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鴻文企業社 桃園市桃園區福林里建新街463巷9之7號1樓 | 林鴻文 | 41426276 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1049003280) |
鴻文電機行 雲林縣褒忠鄉中民村中正路一一八號 | 林鴻文 | 64943370 | 核准設立 - 獨資 |
聯鴻企業社 雲林縣北港鎮大同里公民路八五之三號一樓 | 林鴻文 | 15608659 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080002693) |
軒鴻精品店 臺南市南區廣州里健康路2段112號1樓 | 林鴻文 | 26460372 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080008482) |
林鴻文自營計程車行 臺北市松山區光復南路13巷31號2樓 | 林鴻文 | 01581960 | 核准設立 - 獨資 |
慶鴻工程行 雲林縣東勢鄉四美村永安路一號 | 林鴻文 | 78916520 | 廢止 - 獨資 |
鴻文柏青哥店 新北市新莊區中港路3?70之?72號?0樓 | 林鴻文 | 02189015 | 核准設立 - 獨資 |
鴻文企業社 宜蘭縣冬山鄉順安村永興路一段320號一樓 | 林鴻文 | 26784772 | 歇業 - 合夥 |
鴻文企業社 登記地址: 桃園市桃園區福林里建新街463巷9之7號1樓 | 負責人: 林鴻文 | 統編: 41426276 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1049003280) |
鴻文電機行 登記地址: 雲林縣褒忠鄉中民村中正路一一八號 | 負責人: 林鴻文 | 統編: 64943370 | 核准設立 - 獨資 |
聯鴻企業社 登記地址: 雲林縣北港鎮大同里公民路八五之三號一樓 | 負責人: 林鴻文 | 統編: 15608659 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080002693) |
軒鴻精品店 登記地址: 臺南市南區廣州里健康路2段112號1樓 | 負責人: 林鴻文 | 統編: 26460372 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080008482) |
林鴻文自營計程車行 登記地址: 臺北市松山區光復南路13巷31號2樓 | 負責人: 林鴻文 | 統編: 01581960 | 核准設立 - 獨資 |
慶鴻工程行 登記地址: 雲林縣東勢鄉四美村永安路一號 | 負責人: 林鴻文 | 統編: 78916520 | 廢止 - 獨資 |
鴻文柏青哥店 登記地址: 新北市新莊區中港路3?70之?72號?0樓 | 負責人: 林鴻文 | 統編: 02189015 | 核准設立 - 獨資 |
鴻文企業社 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉順安村永興路一段320號一樓 | 負責人: 林鴻文 | 統編: 26784772 | 歇業 - 合夥 |
[ 查詢所有 林鴻文 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
|