陳宛昀
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳宛昀的職稱是董事長, 持有股份數是1005000, 所代表法人是富利旺股份有限公司, 公司名稱是願財富股份有限公司, 統一編號是59169783.
董監事資料集 資料集的 陳宛昀 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳宛昀 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: 萬利旺股份有限公司 | 願財富股份有限公司 | 統一編號: 59169783 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 萬利興股份有限公司 | 願財富股份有限公司 | 統一編號: 59169783 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 525000 | 所代表法人: 萬利通股份有限公司 | 願財富股份有限公司 | 統一編號: 59169783 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: 萬利旺股份有限公司 | 願財富股份有限公司 | 統一編號: 59169783 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 萬利興股份有限公司 | 願財富股份有限公司 | 統一編號: 59169783 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 525000 | 所代表法人: 萬利通股份有限公司 | 願財富股份有限公司 | 統一編號: 59169783 |
[ 搜尋所有相關: 陳宛昀 @ 董監事資料集 ]
無其他 願財富 資料。
[ 搜尋所有 願財富 ... ]
根據姓名 陳宛昀 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳宛昀 ...) | (中華民國)上楓分館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)上楓分館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)桃園市立圖書館蘆竹分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)桃園市立圖書館蘆竹分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)桃園市立圖書館大竹分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)桃園市立圖書館大竹分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)桃園市立圖書館山腳分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)桃園市立圖書館南崁分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)上楓分館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)上楓分館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)桃園市立圖書館蘆竹分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)桃園市立圖書館蘆竹分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)桃園市立圖書館大竹分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)桃園市立圖書館大竹分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)桃園市立圖書館山腳分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)桃園市立圖書館南崁分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 陳宛昀 ... ]
名稱 願財富 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 願財富)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
願財富股份有限公司 高雄市苓雅區和平一路87號8樓之2 | 陳宛昀 | 59169783 | 核准設立 |
願財富股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區和平一路87號8樓之2 | 負責人: 陳宛昀 | 統編: 59169783 | 核准設立 |
姓名 陳宛昀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 陳宛昀)
萬利發股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區和平一路87號8樓之2 | 負責人: 陳宛昀 | 統編: 23654635 | 核准設立 |
萬利旺股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區和平一路87號8樓之2 | 負責人: 陳宛昀 | 統編: 27694139 | 核准設立 |
富利旺股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區和平一路87號8樓之2 | 負責人: 陳宛昀 | 統編: 42806979 | 核准設立 |
聯通企業股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區和平一路87號8樓之1 | 負責人: 陳宛昀 | 統編: 51855704 | 核准設立 |
達利豐股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區和平一路87號8樓之2 | 負責人: 陳宛昀 | 統編: 59169854 | 核准設立 |
德田開發股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區和平一路87號8樓之2 | 負責人: 陳宛昀 | 統編: 59171129 | 核准設立 |
興田開發股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區和平一路87號8樓之1 | 負責人: 陳宛昀 | 統編: 59174168 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳宛昀 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
|