林岱融
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林岱融的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是領導者股份有限公司, 統一編號是59179852.
根據名稱 領導者 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 領導者 ...) | 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-03-19 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-14 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 新聞發布單位: 行政院環境保護署綜計處 | 新聞發布日期: 2022-06-28 14:38:00 | 新聞編號: 20220628144048 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 新聞發布單位: 行政院環境保護署綜計處 | 新聞發布日期: 2022-03-05 17:03:00 | 新聞編號: 20220305170518 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 作者: 席薇雅.安.惠勒(Sylvia Ann Hewlett)著; 陳雅莉譯 | 出版機構: 中國生產力 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-08-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 344 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786269854714 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 傑拉爾德.溫伯格(Gerald M. Weinberg)著; 李田樹, 褚耐安譯 | 出版機構: 經濟新潮社 | 版次: 三版 | 預訂出版日: 109/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 368 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-99162-2-6 (平裝, NT$450, 368面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 新聞發布單位: 行政院環境保護署綜計處 | 新聞發布日期: 2021-11-08 11:05:00 | 新聞編號: 20211108110824 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 作者: 馬丁.拉尼克(Martin Lanik)著; 王新玲譯 | 出版機構: 日出 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 304 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-97850-7-5 (平裝, NT$430, 304面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 馬丁.拉尼克(Martin Lanik); 王新玲譯 | 出版機構: 日出 | 版次: 二版 | 預訂出版日: 112/11 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 320 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7382-17-2 (平裝, NT$480, 320面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-03-19 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-14 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
新聞發布單位: 行政院環境保護署綜計處 | 新聞發布日期: 2022-06-28 14:38:00 | 新聞編號: 20220628144048 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
新聞發布單位: 行政院環境保護署綜計處 | 新聞發布日期: 2022-03-05 17:03:00 | 新聞編號: 20220305170518 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
作者: 席薇雅.安.惠勒(Sylvia Ann Hewlett)著; 陳雅莉譯 | 出版機構: 中國生產力 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-08-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 344 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786269854714 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 傑拉爾德.溫伯格(Gerald M. Weinberg)著; 李田樹, 褚耐安譯 | 出版機構: 經濟新潮社 | 版次: 三版 | 預訂出版日: 109/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 368 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-99162-2-6 (平裝, NT$450, 368面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
新聞發布單位: 行政院環境保護署綜計處 | 新聞發布日期: 2021-11-08 11:05:00 | 新聞編號: 20211108110824 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
作者: 馬丁.拉尼克(Martin Lanik)著; 王新玲譯 | 出版機構: 日出 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 304 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-97850-7-5 (平裝, NT$430, 304面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 馬丁.拉尼克(Martin Lanik); 王新玲譯 | 出版機構: 日出 | 版次: 二版 | 預訂出版日: 112/11 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 320 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7382-17-2 (平裝, NT$480, 320面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 領導者 ... ]
根據姓名 林岱融 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林岱融 ...) | 事務所名稱: 佳安稅務記帳士事務所 | 事務所地址: 高雄市鳳山區仁義街81號 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 記帳士證書字號: (96)台財稅證字第00587號 @ 財政部高雄國稅局記帳士名冊 |
| 事務所名稱: 佳安稅務記帳士事務所 | 事務所地址: 高雄市鳳山區仁義街81號 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 參加之記帳士公會: 高雄市記帳士公會 | 記帳士證書字號: (96)台財稅證字第00587號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 佳欣管理顧問有限公司 | 統一編號: 28811199 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 聚智數位股份有限公司 | 統一編號: 65098907 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 豐滿開發股份有限公司 | 統一編號: 83022331 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 崇實財務管理顧問有限公司 | 統一編號: 85096786 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 群業資訊有限公司 | 統一編號: 90096646 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 世獅國際有限公司 | 統一編號: 90180073 @ 董監事資料集 |
事務所名稱: 佳安稅務記帳士事務所 | 事務所地址: 高雄市鳳山區仁義街81號 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 記帳士證書字號: (96)台財稅證字第00587號 @ 財政部高雄國稅局記帳士名冊 |
事務所名稱: 佳安稅務記帳士事務所 | 事務所地址: 高雄市鳳山區仁義街81號 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 參加之記帳士公會: 高雄市記帳士公會 | 記帳士證書字號: (96)台財稅證字第00587號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 佳欣管理顧問有限公司 | 統一編號: 28811199 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 聚智數位股份有限公司 | 統一編號: 65098907 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 豐滿開發股份有限公司 | 統一編號: 83022331 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 崇實財務管理顧問有限公司 | 統一編號: 85096786 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 群業資訊有限公司 | 統一編號: 90096646 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 世獅國際有限公司 | 統一編號: 90180073 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林岱融 ... ]
名稱 領導者 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 領導者)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
領導者工作室 新竹縣新豐鄉松林村24鄰泰安街93號1樓 | 彭成偉 | 30104832 | 核准設立 - 獨資 |
領導者彩券行 臺南市東區崇誨里林森路2段210號1樓 | 鄭仲欽 | 37591920 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
領導者股份有限公司 高雄市苓雅區五福一路2號1樓 | | 59179852 | 核准設立 |
領導者運動行銷股份有限公司 高雄市仁武區鳳仁路100號 | 蘇桐慶 | 82929131 | 核准設立 |
領導者貿易有限公司 高雄市新興區復興一路70之11號 | 李建中 | 16471337 | 廢止 (108年03月29日 高市府經商公字 第1085912660號) |
領導者軟體工作室 新北市板橋區長安街331巷79之2號2樓(現場僅供辦公室使用) | 湯玫凌 | 17277233 | 歇業 - 獨資 |
領導者男飾 臺南市中西區康樂街96號之15(1樓) | 張家榮 | 19718411 | 歇業 - 獨資 |
領導者電子專賣店 苗栗縣後龍鎮北龍里十鄰中北街七0之七號 | 楊進旺 | 19866186 | 歇業 - 獨資 |
領導者工作室 登記地址: 新竹縣新豐鄉松林村24鄰泰安街93號1樓 | 負責人: 彭成偉 | 統編: 30104832 | 核准設立 - 獨資 |
領導者彩券行 登記地址: 臺南市東區崇誨里林森路2段210號1樓 | 負責人: 鄭仲欽 | 統編: 37591920 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
領導者股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區五福一路2號1樓 | 統編: 59179852 | 核准設立 |
領導者運動行銷股份有限公司 登記地址: 高雄市仁武區鳳仁路100號 | 負責人: 蘇桐慶 | 統編: 82929131 | 核准設立 |
領導者貿易有限公司 登記地址: 高雄市新興區復興一路70之11號 | 負責人: 李建中 | 統編: 16471337 | 廢止 (108年03月29日 高市府經商公字 第1085912660號) |
領導者軟體工作室 登記地址: 新北市板橋區長安街331巷79之2號2樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 湯玫凌 | 統編: 17277233 | 歇業 - 獨資 |
領導者男飾 登記地址: 臺南市中西區康樂街96號之15(1樓) | 負責人: 張家榮 | 統編: 19718411 | 歇業 - 獨資 |
領導者電子專賣店 登記地址: 苗栗縣後龍鎮北龍里十鄰中北街七0之七號 | 負責人: 楊進旺 | 統編: 19866186 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 領導者 ... ]
姓名 林岱融 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 林岱融)
佳欣管理顧問有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區自強三路3號15樓之6 | 負責人: 林岱融 | 統編: 28811199 | 核准設立 |
豐滿開發股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區自強三路3號25樓之9 | 負責人: 林岱融 | 統編: 83022331 | 核准設立 |
崇實財務管理顧問有限公司 登記地址: 高雄市新興區中正三路45號2樓 | 負責人: 林岱融 | 統編: 85096786 | 核准設立 |
群業資訊有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區自強三路3號34樓之9 | 負責人: 林岱融 | 統編: 90096646 | 核准設立 |
世獅國際有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區自強三路3號34樓之9 | 負責人: 林岱融 | 統編: 90180073 | 核准設立 |
希福歐股份有限公司 登記地址: 高雄市新興區中正三路45號2樓 | 負責人: 林岱融 | 統編: 95431182 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林岱融 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
|