陳家寶
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳家寶的職稱是董事, 持有股份數是300000, 公司名稱是陳設國際有限公司, 統一編號是59219469.
無其他 陳設國際 資料。
[ 搜尋所有 陳設國際 ... ]
根據姓名 陳家寶 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳家寶 ...) | (中華民國) 音樂家的無聊人生工作室 | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國) 音樂家的無聊人生工作室 | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國) 音樂家的無聊人生工作室 | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)許崴、林芳瑜、張恆碩、徐欣妍、陳怡雯、陳家寶;(日本)上地彩門 | 活動起始日期: 2024/08/29 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)許崴、林芳瑜、張恆碩、徐欣妍、陳怡雯、陳家寶;(日本)上地彩門 | 活動起始日期: 2024/08/29 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
| 主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 45047521 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣彰化市莿桐里彰水路194巷3號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3900000 | 所代表法人: | 立鋼金屬熱處理工業有限公司 | 統一編號: 45047521 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 有間好食股份有限公司 | 統一編號: 89121506 @ 董監事資料集 |
(中華民國) 音樂家的無聊人生工作室 | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國) 音樂家的無聊人生工作室 | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國) 音樂家的無聊人生工作室 | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)許崴、林芳瑜、張恆碩、徐欣妍、陳怡雯、陳家寶;(日本)上地彩門 | 活動起始日期: 2024/08/29 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)許崴、林芳瑜、張恆碩、徐欣妍、陳怡雯、陳家寶;(日本)上地彩門 | 活動起始日期: 2024/08/29 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 45047521 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣彰化市莿桐里彰水路194巷3號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3900000 | 所代表法人: | 立鋼金屬熱處理工業有限公司 | 統一編號: 45047521 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 有間好食股份有限公司 | 統一編號: 89121506 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳家寶 ... ]
名稱 陳設國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 陳設國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳設國際有限公司 嘉義市東區中山里民權路92-1號2樓 | 陳家寶 | 59219469 | 核准設立 |
陳設國際有限公司 登記地址: 嘉義市東區中山里民權路92-1號2樓 | 負責人: 陳家寶 | 統編: 59219469 | 核准設立 |
姓名 陳家寶 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 陳家寶)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
語寶休閒坊 新北市板橋區新海路384號(1樓) | 陳家寶 | 02413554 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068116416) |
嘉寶傢俱行 嘉義縣義竹鄉義竹村一O八之六六號 | 陳家寶 | 66367324 | 核准設立 - 獨資 |
浪漫情人養生會館 嘉義縣民雄鄉文隆村建國路二段159號 | 陳家寶 | 40917921 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1059300727) |
企鵝理容總滙 桃園縣桃園市永興里新生路126號1、2樓 | 陳家寶 | 43893352 | 歇業 - 獨資 |
立鋼金屬熱處理工業有限公司 彰化縣彰化市莿桐里彰水路194巷3號 | 陳家寶 | 45047521 | 核准設立 |
三田機車行 宜蘭縣宜蘭市慈安里慈安路41-1號一樓 | 陳家寶 | 50011018 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080902170) |
三太重機行 臺南市永康區東灣里大灣三街5號1樓之2 | 陳家寶 | 88989542 | 核准設立 - 獨資 |
語寶休閒坊 登記地址: 新北市板橋區新海路384號(1樓) | 負責人: 陳家寶 | 統編: 02413554 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068116416) |
嘉寶傢俱行 登記地址: 嘉義縣義竹鄉義竹村一O八之六六號 | 負責人: 陳家寶 | 統編: 66367324 | 核准設立 - 獨資 |
浪漫情人養生會館 登記地址: 嘉義縣民雄鄉文隆村建國路二段159號 | 負責人: 陳家寶 | 統編: 40917921 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1059300727) |
企鵝理容總滙 登記地址: 桃園縣桃園市永興里新生路126號1、2樓 | 負責人: 陳家寶 | 統編: 43893352 | 歇業 - 獨資 |
立鋼金屬熱處理工業有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市莿桐里彰水路194巷3號 | 負責人: 陳家寶 | 統編: 45047521 | 核准設立 |
三田機車行 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市慈安里慈安路41-1號一樓 | 負責人: 陳家寶 | 統編: 50011018 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080902170) |
三太重機行 登記地址: 臺南市永康區東灣里大灣三街5號1樓之2 | 負責人: 陳家寶 | 統編: 88989542 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳家寶 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
|