王桂蘭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王桂蘭的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是天勤管理顧問有限公司, 統一編號是59230008.
無其他 天勤管理顧問 資料。
[ 搜尋所有 天勤管理顧問 ... ]
根據姓名 王桂蘭 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王桂蘭 ...) | 作者: 王玉娟, 王美玲, 王桂蘭, 孔志明, 吳龍安, 陳佳琪, 蔡惠名編撰 | 出版機構: 真平企業 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-08-00 | 適讀對象: 青少年 | 頁數: 80 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786269832873 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 王玉娟, 王美玲, 王桂蘭, 孔志明, 吳龍安, 陳佳琪, 蔡惠名編撰 | 出版機構: 真平企業 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-08-00 | 適讀對象: 青少年 | 頁數: 80 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786269832880 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0972-983297 | 機構負責人姓名: 王桂蘭 | 機構代碼: 2X1600003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣來義鄉古樓村新隆路208號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0972-983297 | 機構負責人姓名: 王桂蘭 | 機構代碼: 2X1600003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣來義鄉古樓村新隆路208號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0972-983297 | 機構負責人姓名: 王桂蘭 | 機構代碼: 2X1600003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣來義鄉古樓村新隆路208號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0972-983297 | 機構負責人姓名: 王桂蘭 | 機構代碼: 2X1600003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣來義鄉古樓村新隆路208號 @ 長照ABC據點 |
作者: 王玉娟, 王美玲, 王桂蘭, 孔志明, 吳龍安, 陳佳琪, 蔡惠名編撰 | 出版機構: 真平企業 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-08-00 | 適讀對象: 青少年 | 頁數: 80 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786269832873 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 王玉娟, 王美玲, 王桂蘭, 孔志明, 吳龍安, 陳佳琪, 蔡惠名編撰 | 出版機構: 真平企業 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-08-00 | 適讀對象: 青少年 | 頁數: 80 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786269832880 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0972-983297 | 機構負責人姓名: 王桂蘭 | 機構代碼: 2X1600003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣來義鄉古樓村新隆路208號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0972-983297 | 機構負責人姓名: 王桂蘭 | 機構代碼: 2X1600003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣來義鄉古樓村新隆路208號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0972-983297 | 機構負責人姓名: 王桂蘭 | 機構代碼: 2X1600003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣來義鄉古樓村新隆路208號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0972-983297 | 機構負責人姓名: 王桂蘭 | 機構代碼: 2X1600003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣來義鄉古樓村新隆路208號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 王桂蘭 ... ]
名稱 天勤管理顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 天勤管理顧問)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
天勤管理顧問有限公司 高雄市前鎮區崗山西街72號2樓 | 郭博光 | 59230008 | 核准設立 |
天勤管理顧問有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區崗山西街72號2樓 | 負責人: 郭博光 | 統編: 59230008 | 核准設立 |
姓名 王桂蘭 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王桂蘭)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
天祥綢布莊 臺北市松山區松山路563號 | 蘭王桂蘭 | 04695517 | 核准設立 - 獨資 |
佑建企業社 桃園縣中壢市自立里榮安一街393巷23號1樓 | 李王桂蘭 | 09698204 | 歇業 - 合夥 |
隆鑌企業有限公司 高雄市三民區正興路56號8樓之2 | 王桂蘭 | 12612217 | 核准設立 |
柔情商店清水店 新北市土城區清水路278巷18號 | 王桂蘭 | 13364159 | 歇業 - 獨資 |
采醍小吃店 臺北市中山區伊通街106巷23號1樓 | 王桂蘭 | 14314663 | 歇業 - 獨資 |
享彤坊 臺北市士林區文昌路26號1樓 | 王桂蘭 | 14722035 | 撤銷 - 獨資 |
協泰洗衣店 臺中市北區淡溝里健行路773號一樓 | 王桂蘭 | 17569007 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
維頂企業股份有限公司 高雄市鼓山區厚生里九如四路588巷7號 | 李王桂蘭 | 22540017 | 核准設立 |
天祥綢布莊 登記地址: 臺北市松山區松山路563號 | 負責人: 蘭王桂蘭 | 統編: 04695517 | 核准設立 - 獨資 |
佑建企業社 登記地址: 桃園縣中壢市自立里榮安一街393巷23號1樓 | 負責人: 李王桂蘭 | 統編: 09698204 | 歇業 - 合夥 |
隆鑌企業有限公司 登記地址: 高雄市三民區正興路56號8樓之2 | 負責人: 王桂蘭 | 統編: 12612217 | 核准設立 |
柔情商店清水店 登記地址: 新北市土城區清水路278巷18號 | 負責人: 王桂蘭 | 統編: 13364159 | 歇業 - 獨資 |
采醍小吃店 登記地址: 臺北市中山區伊通街106巷23號1樓 | 負責人: 王桂蘭 | 統編: 14314663 | 歇業 - 獨資 |
享彤坊 登記地址: 臺北市士林區文昌路26號1樓 | 負責人: 王桂蘭 | 統編: 14722035 | 撤銷 - 獨資 |
協泰洗衣店 登記地址: 臺中市北區淡溝里健行路773號一樓 | 負責人: 王桂蘭 | 統編: 17569007 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
維頂企業股份有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區厚生里九如四路588巷7號 | 負責人: 李王桂蘭 | 統編: 22540017 | 核准設立 |
[ 查詢所有 王桂蘭 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
|