黃思穎
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃思穎的職稱是董事長, 持有股份數是2075000, 公司名稱是倍斯捷投資股份有限公司, 統一編號是59248400.
董監事資料集 資料集的 黃思穎 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃思穎 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 倍斯捷投資股份有限公司 | 統一編號: 59248400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2075000 | 所代表法人: | 倍斯捷投資股份有限公司 | 統一編號: 59248400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1561690 | 所代表法人: | 倍斯捷投資股份有限公司 | 統一編號: 59248400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 倍斯捷投資股份有限公司 | 統一編號: 59248400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2075000 | 所代表法人: | 倍斯捷投資股份有限公司 | 統一編號: 59248400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1561690 | 所代表法人: | 倍斯捷投資股份有限公司 | 統一編號: 59248400 |
[ 搜尋所有相關: 黃思穎 @ 董監事資料集 ]
無其他 倍斯捷投資 資料。
[ 搜尋所有 倍斯捷投資 ... ]
根據姓名 黃思穎 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃思穎 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 富穎國際貿易有限公司 | 統一編號: 59284637 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0985-826989 | 機構負責人姓名: 黃思穎 | 機構代碼: BF1500054 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市苓雅區福西里輔仁路7巷35號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0985-826989 | 機構負責人姓名: 黃思穎 | 機構代碼: BF1500054 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市苓雅區福西里輔仁路7巷35號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0985-826989 | 機構負責人姓名: 黃思穎 | 機構代碼: BF1500054 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市苓雅區福西里輔仁路7巷35號 @ 長照B據點 |
| 資料集識別碼: 109237 | 詮釋資料更新時間: 2023-07-21 15:41:54 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: XLSX;CSV;XML;JSON | 編碼格式: UTF-8;BIG5;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 民政處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 新竹縣已登記寺廟列表 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 109238 | 詮釋資料更新時間: 2023-07-18 15:13:28 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: XLSX;CSV;XML;JSON | 編碼格式: UTF-8;BIG5;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 民政處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 新竹縣已登記財團法人教會名冊列表 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 83766120 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市蘆竹區錦中里錦順街53號 @ 登記工廠名錄 |
| 統一編號: 80716843 | 住址: 桃園市蘆竹區新興里新興街138號3樓 | 登記日期: 1081120 | 經營租賃住宅代管業務: Y | 經營租賃住宅包租業務: Y | 負責人姓名: 黃思穎 @ 租賃住宅服務業登記資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 富穎國際貿易有限公司 | 統一編號: 59284637 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0985-826989 | 機構負責人姓名: 黃思穎 | 機構代碼: BF1500054 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市苓雅區福西里輔仁路7巷35號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0985-826989 | 機構負責人姓名: 黃思穎 | 機構代碼: BF1500054 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市苓雅區福西里輔仁路7巷35號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0985-826989 | 機構負責人姓名: 黃思穎 | 機構代碼: BF1500054 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市苓雅區福西里輔仁路7巷35號 @ 長照B據點 |
資料集識別碼: 109237 | 詮釋資料更新時間: 2023-07-21 15:41:54 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: XLSX;CSV;XML;JSON | 編碼格式: UTF-8;BIG5;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 民政處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 新竹縣已登記寺廟列表 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 109238 | 詮釋資料更新時間: 2023-07-18 15:13:28 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: XLSX;CSV;XML;JSON | 編碼格式: UTF-8;BIG5;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 民政處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 新竹縣已登記財團法人教會名冊列表 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 83766120 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市蘆竹區錦中里錦順街53號 @ 登記工廠名錄 |
統一編號: 80716843 | 住址: 桃園市蘆竹區新興里新興街138號3樓 | 登記日期: 1081120 | 經營租賃住宅代管業務: Y | 經營租賃住宅包租業務: Y | 負責人姓名: 黃思穎 @ 租賃住宅服務業登記資料 |
[ 搜尋所有 黃思穎 ... ]
名稱 倍斯捷投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 倍斯捷投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
倍斯捷投資股份有限公司 高雄市鼓山區明誠四路256號25樓 | 黃思穎 | 59248400 | 核准設立 |
倍斯捷投資股份有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區明誠四路256號25樓 | 負責人: 黃思穎 | 統編: 59248400 | 核准設立 |
姓名 黃思穎 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 黃思穎)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
富穎國際貿易有限公司 高雄市仁武區慈惠三街96號1樓 | 黃思穎 | 59284637 | 核准設立 |
勾哲思造型工作室 桃園市桃園區同德里同德六街166號7樓 | 黃思穎 | 75209065 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129012251) |
莯澄有限公司 桃園市桃園區大興西路二段61號11樓 | 黃思穎 | 00022943 | 核准設立 |
垣赫企業社 新北市板橋區金門街281號3樓 | 黃思穎 | 42236957 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118146776) |
艾貝司有限公司 新北市三重區碧華里仁華街118巷27號12樓 | 黃思穎 | 54307750 | 解散 (核准解散日期: 2018-12-27) |
元耀能源科技股份有限公司 高雄市左營區博愛二路50號25樓 | 黃思穎 | 80383232 | 核准設立 |
晟峰房屋有限公司 桃園市蘆竹區新興里新興街138號3樓 | 黃思穎 | 80716843 | 核准設立 |
富穎國際貿易有限公司 登記地址: 高雄市仁武區慈惠三街96號1樓 | 負責人: 黃思穎 | 統編: 59284637 | 核准設立 |
勾哲思造型工作室 登記地址: 桃園市桃園區同德里同德六街166號7樓 | 負責人: 黃思穎 | 統編: 75209065 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129012251) |
莯澄有限公司 登記地址: 桃園市桃園區大興西路二段61號11樓 | 負責人: 黃思穎 | 統編: 00022943 | 核准設立 |
垣赫企業社 登記地址: 新北市板橋區金門街281號3樓 | 負責人: 黃思穎 | 統編: 42236957 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118146776) |
艾貝司有限公司 登記地址: 新北市三重區碧華里仁華街118巷27號12樓 | 負責人: 黃思穎 | 統編: 54307750 | 解散 (核准解散日期: 2018-12-27) |
元耀能源科技股份有限公司 登記地址: 高雄市左營區博愛二路50號25樓 | 負責人: 黃思穎 | 統編: 80383232 | 核准設立 |
晟峰房屋有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區新興里新興街138號3樓 | 負責人: 黃思穎 | 統編: 80716843 | 核准設立 |
[ 查詢所有 黃思穎 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
|