王文雄
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王文雄的職稱是監察人, 持有股份數是50000, 公司名稱是進雄金屬工業股份有限公司, 統一編號是59250025.
無其他 進雄金屬工業 資料。
[ 搜尋所有 進雄金屬工業 ... ]
根據姓名 王文雄 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王文雄 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 580000 | 所代表法人: | 王冠電腦有限公司 | 統一編號: 89681726 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 佳雄國際實業有限公司 | 統一編號: 82893252 @ 董監事資料集 |
| 團體會址: 臺中市北屯區文心路4段955號8樓之3 | 成立日期: 1070428 | 理事長: 王文雄 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝育文具有限公司 | 統一編號: 28018001 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 全宏文具有限公司 | 統一編號: 28751468 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 89512089 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣花壇鄉長沙村彰員路2段708巷72號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 935695701 | 機構負責人姓名: 王文雄 | 機構代碼: BF0400144 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市中壢區月眉里月桃路828號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 935695701 | 機構負責人姓名: 王文雄 | 機構代碼: BF0400144 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市中壢區月眉里月桃路828號 @ 長照C據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 580000 | 所代表法人: | 王冠電腦有限公司 | 統一編號: 89681726 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 佳雄國際實業有限公司 | 統一編號: 82893252 @ 董監事資料集 |
團體會址: 臺中市北屯區文心路4段955號8樓之3 | 成立日期: 1070428 | 理事長: 王文雄 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝育文具有限公司 | 統一編號: 28018001 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 全宏文具有限公司 | 統一編號: 28751468 @ 董監事資料集 |
主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 89512089 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣花壇鄉長沙村彰員路2段708巷72號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 935695701 | 機構負責人姓名: 王文雄 | 機構代碼: BF0400144 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市中壢區月眉里月桃路828號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 935695701 | 機構負責人姓名: 王文雄 | 機構代碼: BF0400144 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市中壢區月眉里月桃路828號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 王文雄 ... ]
名稱 進雄金屬工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 進雄金屬工業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
進雄金屬工業股份有限公司 彰化縣花壇鄉長沙村彰員路三一二之六○號 | | 59250025 | 解散 (文號: 1999-1-7 經88中字 第088105655號) |
進雄金屬工業股份有限公司 登記地址: 彰化縣花壇鄉長沙村彰員路三一二之六○號 | 統編: 59250025 | 解散 (文號: 1999-1-7 經88中字 第088105655號) |
姓名 王文雄 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王文雄)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
王文雄自營計程車 臺北市松山區光復北路120巷6號 | 王文雄 | 01559448 | 核准設立 - 獨資 |
雄育文具有限公司 高雄市鳳山區新富路332號2樓 | 王文雄 | 80398050 | 解散 (核准解散日期: 2024-02-26) |
勝育文具有限公司 高雄市鳳山區瑞興里博愛路355號1樓 | 王文雄 | 28018001 | 核准設立 |
全宏文具有限公司 高雄市鳳山區新強里新富路334號1樓 | 王文雄 | 28751468 | 核准設立 |
王冠電腦有限公司 宜蘭縣蘇澳鎮蘇西里蘇南路215巷1弄17之3號4樓 | 王文雄 | 89681726 | 核准設立 |
文裕裝潢油漆工程行 高雄市三民區民族巷30號4樓 | 王文雄 | 82758164 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11262055800) |
甫王實業社 新北市土城區中央路4段124號(1樓) | 王文雄 | 02274223 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1025135411) |
雄吉溢企業行 高雄市岡山區協榮里岡榮路17巷1之1號1樓 | 王文雄 | 25733451 | 核准設立 - 獨資 |
王文雄自營計程車 登記地址: 臺北市松山區光復北路120巷6號 | 負責人: 王文雄 | 統編: 01559448 | 核准設立 - 獨資 |
雄育文具有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區新富路332號2樓 | 負責人: 王文雄 | 統編: 80398050 | 解散 (核准解散日期: 2024-02-26) |
勝育文具有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區瑞興里博愛路355號1樓 | 負責人: 王文雄 | 統編: 28018001 | 核准設立 |
全宏文具有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區新強里新富路334號1樓 | 負責人: 王文雄 | 統編: 28751468 | 核准設立 |
王冠電腦有限公司 登記地址: 宜蘭縣蘇澳鎮蘇西里蘇南路215巷1弄17之3號4樓 | 負責人: 王文雄 | 統編: 89681726 | 核准設立 |
文裕裝潢油漆工程行 登記地址: 高雄市三民區民族巷30號4樓 | 負責人: 王文雄 | 統編: 82758164 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11262055800) |
甫王實業社 登記地址: 新北市土城區中央路4段124號(1樓) | 負責人: 王文雄 | 統編: 02274223 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1025135411) |
雄吉溢企業行 登記地址: 高雄市岡山區協榮里岡榮路17巷1之1號1樓 | 負責人: 王文雄 | 統編: 25733451 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 王文雄 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
|