蔡玉山
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡玉山的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是萬物論有限公司, 統一編號是59352986.
根據名稱 萬物論 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 萬物論 ...) | 主要專長: 新事業規劃, 品牌行銷策略, 商業模式, 商業合作 | 所在地: 新北市 | 現職: 梅迪奇資產管理股份有限公司/負責人 | 主要經歷: 台灣發行量最大周刊,商業周刊數據商業中心/經理台灣最大計程車隊,台灣大車隊(股)新商模部/資深經理台灣最大汽車芳香劑代工廠,睿澤企業(股)/行銷暨總經理特助台灣3C通路龍頭,燦坤實業(股)/網銷暨行銷... @ 創業顧問名單 |
| (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/29 | 折扣資訊: @ 電影 |
| (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 富島佑允作; 蔡麗蓉翻譯 | 出版機構: 楓葉社文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 109/11 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 216 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-370-236-8 (平裝, NT$380, 216面, 19公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 電影 |
| (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主要專長: 新事業規劃, 品牌行銷策略, 商業模式, 商業合作 | 所在地: 新北市 | 現職: 梅迪奇資產管理股份有限公司/負責人 | 主要經歷: 台灣發行量最大周刊,商業周刊數據商業中心/經理台灣最大計程車隊,台灣大車隊(股)新商模部/資深經理台灣最大汽車芳香劑代工廠,睿澤企業(股)/行銷暨總經理特助台灣3C通路龍頭,燦坤實業(股)/網銷暨行銷... @ 創業顧問名單 |
(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/29 | 折扣資訊: @ 電影 |
(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 富島佑允作; 蔡麗蓉翻譯 | 出版機構: 楓葉社文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 109/11 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 216 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-370-236-8 (平裝, NT$380, 216面, 19公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 電影 |
(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 萬物論 ... ]
根據姓名 蔡玉山 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡玉山 ...) | 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 22930922 | 工廠登記狀態: 生產中 | 嘉義縣太保市春珠里春珠60號 @ 登記工廠名錄 |
| 公司名稱: 鴻宇通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/47 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20190429 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 主要產品: 140木竹製品 | 統一編號: 89784407 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市鹽水區孫厝里孫厝1之9號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 140木竹製品 | 統一編號: 89784407 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市鹽水區孫厝里孫厝寮1之16號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 協鈺螺絲五金有限公司 | 統一編號: 22930922 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 統穩小客車租賃有限公司 | 統一編號: 27623424 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 31000 | 所代表法人: | 千里目有限公司 | 統一編號: 59353937 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 明熀塑膠企業股份有限公司 | 統一編號: 84397997 @ 董監事資料集 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 22930922 | 工廠登記狀態: 生產中 | 嘉義縣太保市春珠里春珠60號 @ 登記工廠名錄 |
公司名稱: 鴻宇通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/47 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20190429 @ 遊覽車駕駛資料 |
主要產品: 140木竹製品 | 統一編號: 89784407 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市鹽水區孫厝里孫厝1之9號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 140木竹製品 | 統一編號: 89784407 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市鹽水區孫厝里孫厝寮1之16號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 協鈺螺絲五金有限公司 | 統一編號: 22930922 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 統穩小客車租賃有限公司 | 統一編號: 27623424 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 31000 | 所代表法人: | 千里目有限公司 | 統一編號: 59353937 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 明熀塑膠企業股份有限公司 | 統一編號: 84397997 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蔡玉山 ... ]
名稱 萬物論 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 萬物論)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
萬物論有限公司 高雄市三民區建國三路111號7樓之5 | 蔡玉山 | 59352986 | 核准設立 |
萬物論有限公司 登記地址: 高雄市三民區建國三路111號7樓之5 | 負責人: 蔡玉山 | 統編: 59352986 | 核准設立 |
姓名 蔡玉山 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蔡玉山)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
玉山商行 嘉義縣布袋鎮菜舖里新吉庄15號 | 蔡玉山 | 06368685 | 歇業 - 獨資 |
玉山商號 屏東縣屏東市新生里新生巷1-8號 | 蔡玉山 | 91747442 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
金沙港飲食店 宜蘭縣冬山鄉永美村永興路一段5號 | 蔡玉山 | 31485731 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110901593) |
弘盛實業社 臺南市永康區網寮里中山南路316巷34號1樓 | 蔡玉山 | 78420582 | 歇業 - 獨資 |
協鈺螺絲五金有限公司 嘉義縣太保市春珠里春珠六○號 | 蔡玉山 | 22930922 | 核准設立 |
晁祥國際有限公司 臺北市萬華區環河南路1段23號6樓之2 | 蔡玉山 | 25137088 | 核准設立 |
統穩小客車租賃有限公司 臺南市安南區郡安路三段221號1樓 | 蔡玉山 | 27623424 | 核准設立 |
洁欣工程行 臺南市新化區崙頂里崙子頂240之1號1樓 | 蔡玉山 | 36814780 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1121282856) |
玉山商行 登記地址: 嘉義縣布袋鎮菜舖里新吉庄15號 | 負責人: 蔡玉山 | 統編: 06368685 | 歇業 - 獨資 |
玉山商號 登記地址: 屏東縣屏東市新生里新生巷1-8號 | 負責人: 蔡玉山 | 統編: 91747442 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
金沙港飲食店 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉永美村永興路一段5號 | 負責人: 蔡玉山 | 統編: 31485731 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110901593) |
弘盛實業社 登記地址: 臺南市永康區網寮里中山南路316巷34號1樓 | 負責人: 蔡玉山 | 統編: 78420582 | 歇業 - 獨資 |
協鈺螺絲五金有限公司 登記地址: 嘉義縣太保市春珠里春珠六○號 | 負責人: 蔡玉山 | 統編: 22930922 | 核准設立 |
晁祥國際有限公司 登記地址: 臺北市萬華區環河南路1段23號6樓之2 | 負責人: 蔡玉山 | 統編: 25137088 | 核准設立 |
統穩小客車租賃有限公司 登記地址: 臺南市安南區郡安路三段221號1樓 | 負責人: 蔡玉山 | 統編: 27623424 | 核准設立 |
洁欣工程行 登記地址: 臺南市新化區崙頂里崙子頂240之1號1樓 | 負責人: 蔡玉山 | 統編: 36814780 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1121282856) |
[ 查詢所有 蔡玉山 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 隆得貿易股份有限公司 | 統一編號: 00295898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 普安貿易有限公司 | 統一編號: 00297208 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 隆得貿易股份有限公司 | 統一編號: 00295898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 普安貿易有限公司 | 統一編號: 00297208 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
|