李宗賢
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李宗賢的職稱是董事, 持有股份數是580000, 公司名稱是坤展實業有限公司, 統一編號是59576803.
| 統一編號: 59576803 | 電話號碼: 07-5225950 | 高雄市橋頭區隆豐路維新巷42之1號1樓 |
統一編號: 59576803 | 電話號碼: 07-5225950 | 高雄市橋頭區隆豐路維新巷42之1號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 李宗賢 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 坤展實業 資料。
[ 搜尋所有 坤展實業 ... ]
根據姓名 李宗賢 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李宗賢 ...) | 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 92808353 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣北斗鎮大道里復興路528號 @ 登記工廠名錄 |
| 電話: | 總機構代號: 251 | 機構代號: 251A002 | 負責人: 李宗賢 | 地址: @ 金融機構基本資料查詢 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/10/02 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2232017 | 機構負責人姓名: 李宗賢 | 機構代碼: 1V1500007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市苓雅區尚義里光華一路206號24樓之4 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/10/02 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2232017 | 機構負責人姓名: 李宗賢 | 機構代碼: 1V1500007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市苓雅區尚義里光華一路206號24樓之4 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/10/02 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2232017 | 機構負責人姓名: 李宗賢 | 機構代碼: 1V1500007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市苓雅區尚義里光華一路206號24樓之4 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2232017 | 機構負責人姓名: 李宗賢 | 機構代碼: 1V1500007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市苓雅區尚義里光華一路206號24樓之4 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2232017 | 機構負責人姓名: 李宗賢 | 機構代碼: 1V1500007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市苓雅區尚義里光華一路206號24樓之4 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2232017 | 機構負責人姓名: 李宗賢 | 機構代碼: 1V1500007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市苓雅區尚義里光華一路206號24樓之4 @ 長照B據點 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 92808353 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣北斗鎮大道里復興路528號 @ 登記工廠名錄 |
電話: | 總機構代號: 251 | 機構代號: 251A002 | 負責人: 李宗賢 | 地址: @ 金融機構基本資料查詢 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/10/02 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2232017 | 機構負責人姓名: 李宗賢 | 機構代碼: 1V1500007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市苓雅區尚義里光華一路206號24樓之4 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/10/02 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2232017 | 機構負責人姓名: 李宗賢 | 機構代碼: 1V1500007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市苓雅區尚義里光華一路206號24樓之4 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/10/02 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2232017 | 機構負責人姓名: 李宗賢 | 機構代碼: 1V1500007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市苓雅區尚義里光華一路206號24樓之4 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2232017 | 機構負責人姓名: 李宗賢 | 機構代碼: 1V1500007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市苓雅區尚義里光華一路206號24樓之4 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2232017 | 機構負責人姓名: 李宗賢 | 機構代碼: 1V1500007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市苓雅區尚義里光華一路206號24樓之4 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2232017 | 機構負責人姓名: 李宗賢 | 機構代碼: 1V1500007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市苓雅區尚義里光華一路206號24樓之4 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 李宗賢 ... ]
名稱 坤展實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 坤展實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
坤展實業有限公司 高雄市橋頭區隆豐路維新巷42之1號1樓 | 李宗賢 | 59576803 | 核准設立 |
坤展實業有限公司 新北市三重區重新路四段五三號一○樓 | | 80106286 | 廢止 (文號: 2007-9-20 經授中字 第0963518786號) |
坤展實業有限公司 登記地址: 高雄市橋頭區隆豐路維新巷42之1號1樓 | 負責人: 李宗賢 | 統編: 59576803 | 核准設立 |
坤展實業有限公司 登記地址: 新北市三重區重新路四段五三號一○樓 | 統編: 80106286 | 廢止 (文號: 2007-9-20 經授中字 第0963518786號) |
姓名 李宗賢 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李宗賢)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
李宗賢自營計程車行 新北市板橋區八德路3段64巷4號1樓 | 李宗賢 | 34593495 | 核准設立 - 獨資 |
賴李宗賢自營計程車行 新北市樹林區保安街1段136巷17-3號2F | 李宗賢 | 34672293 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
宗賢工程行 臺東縣成功鎮三仙里白蓮路一O九號一樓 | 李宗賢 | 93848776 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030007250) |
阿賢平價小吃 臺南市永康區南灣里大灣588號1樓 | 李宗賢 | 13714368 | 核准設立 - 獨資 |
李順芳食品行 臺北市中山區長春市場內1樓54號 | 李宗賢 | 14062028 | 歇業 - 獨資 |
億展行 新北市蘆洲區三民路?095巷2號?0樓 | 李宗賢 | 02178495 | 歇業 - 獨資 |
啟裕商店 新北市中和區秀朗路3段128巷17弄27號1樓 | 李宗賢 | 02368869 | 歇業 - 獨資 |
五千年中藥行 高雄市前鎮區瑞西里精忠街23號 | 李宗賢 | 06706905 | 核准設立 - 獨資 |
李宗賢自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區八德路3段64巷4號1樓 | 負責人: 李宗賢 | 統編: 34593495 | 核准設立 - 獨資 |
賴李宗賢自營計程車行 登記地址: 新北市樹林區保安街1段136巷17-3號2F | 負責人: 李宗賢 | 統編: 34672293 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
宗賢工程行 登記地址: 臺東縣成功鎮三仙里白蓮路一O九號一樓 | 負責人: 李宗賢 | 統編: 93848776 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030007250) |
阿賢平價小吃 登記地址: 臺南市永康區南灣里大灣588號1樓 | 負責人: 李宗賢 | 統編: 13714368 | 核准設立 - 獨資 |
李順芳食品行 登記地址: 臺北市中山區長春市場內1樓54號 | 負責人: 李宗賢 | 統編: 14062028 | 歇業 - 獨資 |
億展行 登記地址: 新北市蘆洲區三民路?095巷2號?0樓 | 負責人: 李宗賢 | 統編: 02178495 | 歇業 - 獨資 |
啟裕商店 登記地址: 新北市中和區秀朗路3段128巷17弄27號1樓 | 負責人: 李宗賢 | 統編: 02368869 | 歇業 - 獨資 |
五千年中藥行 登記地址: 高雄市前鎮區瑞西里精忠街23號 | 負責人: 李宗賢 | 統編: 06706905 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 李宗賢 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 隆得貿易股份有限公司 | 統一編號: 00295898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 普安貿易有限公司 | 統一編號: 00297208 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 隆得貿易股份有限公司 | 統一編號: 00295898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 普安貿易有限公司 | 統一編號: 00297208 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
|