陳麗珍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳麗珍的職稱是監察人, 持有股份數是82, 公司名稱是宗德實業股份有限公司, 統一編號是60200122.
根據名稱 宗德實業 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 宗德實業 ...) | 統一編號: 90397278 | 電話號碼: 02-25793581 | 臺北市松山區八德路3段156號4樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 宗德實業有限公司 | 統一編號: 90397278 @ 董監事資料集 |
統一編號: 90397278 | 電話號碼: 02-25793581 | 臺北市松山區八德路3段156號4樓 @ 出進口廠商登記資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 宗德實業有限公司 | 統一編號: 90397278 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 宗德實業 ... ]
根據姓名 陳麗珍 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳麗珍 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25256380 | 機構負責人姓名: 陳麗珍 | 機構代碼: 1X0800043 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市豐原區豐年路250巷20之3號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25256380 | 機構負責人姓名: 陳麗珍 | 機構代碼: 1X0800043 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市豐原區豐年路250巷20之3號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-25256380 | 機構負責人姓名: 陳麗珍 | 機構代碼: B10800039 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市豐原區豐年路250巷20-3號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-25256380 | 機構負責人姓名: 陳麗珍 | 機構代碼: B10800039 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市豐原區豐年路250巷20-3號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25256380 | 機構負責人姓名: 陳麗珍 | 機構代碼: 1X0800043 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市豐原區豐年路250巷20之3號2樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25256380 | 機構負責人姓名: 陳麗珍 | 機構代碼: 1X0800043 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市豐原區豐年路250巷20之3號2樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-25256380 | 機構負責人姓名: 陳麗珍 | 機構代碼: B10800039 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市豐原區豐年路250巷20-3號2樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-25256380 | 機構負責人姓名: 陳麗珍 | 機構代碼: B10800039 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市豐原區豐年路250巷20-3號2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25256380 | 機構負責人姓名: 陳麗珍 | 機構代碼: 1X0800043 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市豐原區豐年路250巷20之3號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25256380 | 機構負責人姓名: 陳麗珍 | 機構代碼: 1X0800043 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市豐原區豐年路250巷20之3號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-25256380 | 機構負責人姓名: 陳麗珍 | 機構代碼: B10800039 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市豐原區豐年路250巷20-3號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-25256380 | 機構負責人姓名: 陳麗珍 | 機構代碼: B10800039 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市豐原區豐年路250巷20-3號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25256380 | 機構負責人姓名: 陳麗珍 | 機構代碼: 1X0800043 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市豐原區豐年路250巷20之3號2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25256380 | 機構負責人姓名: 陳麗珍 | 機構代碼: 1X0800043 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市豐原區豐年路250巷20之3號2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-25256380 | 機構負責人姓名: 陳麗珍 | 機構代碼: B10800039 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市豐原區豐年路250巷20-3號2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-25256380 | 機構負責人姓名: 陳麗珍 | 機構代碼: B10800039 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市豐原區豐年路250巷20-3號2樓 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 陳麗珍 ... ]
名稱 宗德實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 宗德實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宗德實業有限公司 臺北市松山區八德路3段156號4樓 | 張家瑋 | 90397278 | 核准設立 |
宗德實業股份有限公司 彰化縣埔鹽鄉豐澤村埔打路四八之八號 | | 60200122 | 解散 (文號: 2001-10-5 經90中字 第0903288522號) |
宗德實業有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路3段156號4樓 | 負責人: 張家瑋 | 統編: 90397278 | 核准設立 |
宗德實業股份有限公司 登記地址: 彰化縣埔鹽鄉豐澤村埔打路四八之八號 | 統編: 60200122 | 解散 (文號: 2001-10-5 經90中字 第0903288522號) |
姓名 陳麗珍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳麗珍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
珍華麗投資股份有限公司 臺北市信義區信義路5段127號15樓之1 | 陳麗珍 | 90436949 | 核准設立 |
麗珍飲食店 臺北市大安區和平東路2段116號1樓 | 陳麗珍 | 13854563 | 撤銷 - 獨資 |
麗辰實業社 苗栗縣通霄鎮白東里一八鄰一四五之七號 | 陳麗珍 | 83352260 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1081004032) |
麗千有限公司 新北市新店區寶興路45巷1號 | 陳麗珍 | 85023763 | 核准設立 |
巧味珍食品行 彰化縣二林鎮東和里第一公有零售市場食品類第131攤位 | 陳麗珍 | 08364307 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030821301) |
珍仙小吃坊有限公司 臺北市信義區松山路473號 | 陳麗珍 | 54325672 | 核准設立 |
祥珍辦公傢俱行 桃園縣楊梅市紅梅里秀才路79號1樓 | 陳麗珍 | 87909394 | 歇業 - 獨資 |
華冑視覺陳列學苑 新北市中和區和平街54巷1弄15之2號(3樓) | 陳麗珍 | 50666466 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068113139) |
珍華麗投資股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區信義路5段127號15樓之1 | 負責人: 陳麗珍 | 統編: 90436949 | 核准設立 |
麗珍飲食店 登記地址: 臺北市大安區和平東路2段116號1樓 | 負責人: 陳麗珍 | 統編: 13854563 | 撤銷 - 獨資 |
麗辰實業社 登記地址: 苗栗縣通霄鎮白東里一八鄰一四五之七號 | 負責人: 陳麗珍 | 統編: 83352260 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1081004032) |
麗千有限公司 登記地址: 新北市新店區寶興路45巷1號 | 負責人: 陳麗珍 | 統編: 85023763 | 核准設立 |
巧味珍食品行 登記地址: 彰化縣二林鎮東和里第一公有零售市場食品類第131攤位 | 負責人: 陳麗珍 | 統編: 08364307 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030821301) |
珍仙小吃坊有限公司 登記地址: 臺北市信義區松山路473號 | 負責人: 陳麗珍 | 統編: 54325672 | 核准設立 |
祥珍辦公傢俱行 登記地址: 桃園縣楊梅市紅梅里秀才路79號1樓 | 負責人: 陳麗珍 | 統編: 87909394 | 歇業 - 獨資 |
華冑視覺陳列學苑 登記地址: 新北市中和區和平街54巷1弄15之2號(3樓) | 負責人: 陳麗珍 | 統編: 50666466 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068113139) |
[ 查詢所有 陳麗珍 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
|