鄭以然
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鄭以然的職稱是董事, 持有股份數是216000, 公司名稱是黑盒子有限公司, 統一編號是60228228.
根據名稱 黑盒子 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黑盒子 ...) | (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 電影 |
| (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 電話: (04)23921122 | 門票/收費: | 地址: 大興路201號 | 太平區 | 旅遊叮嚀: 藝文中心內勿大聲喧嘩、請勿穿拖鞋(凡後跟鏤空或無後繫帶者皆屬之)進館。 @ 臺中市景點 |
| | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 開放時間: 09:00–17:30,每週一休館 | | 電話: 886-4-23921122 | 地址: 臺中市411太平區大興路201號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)謝佑承;(中華民國)林哲宇;(中華民國)周子筠;(中華民國)張家翔;(中華民國)林家鴻;(中華民國)王宣懿;(中華民國)蔡承佑 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/06/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)謝佑承;(中華民國)林哲宇;(中華民國)周子筠;(中華民國)張家翔;(中華民國)林家鴻;(中華民國)王宣懿;(中華民國)蔡承佑 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/06/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 電影 |
(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
電話: (04)23921122 | 門票/收費: | 地址: 大興路201號 | 太平區 | 旅遊叮嚀: 藝文中心內勿大聲喧嘩、請勿穿拖鞋(凡後跟鏤空或無後繫帶者皆屬之)進館。 @ 臺中市景點 |
| 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
開放時間: 09:00–17:30,每週一休館 | | 電話: 886-4-23921122 | 地址: 臺中市411太平區大興路201號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)謝佑承;(中華民國)林哲宇;(中華民國)周子筠;(中華民國)張家翔;(中華民國)林家鴻;(中華民國)王宣懿;(中華民國)蔡承佑 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/06/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)謝佑承;(中華民國)林哲宇;(中華民國)周子筠;(中華民國)張家翔;(中華民國)林家鴻;(中華民國)王宣懿;(中華民國)蔡承佑 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/06/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 黑盒子 ... ]
無其他 鄭以然 資料。
[ 搜尋所有 鄭以然 ... ]
名稱 黑盒子 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黑盒子)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
黑盒子資訊社 臺中市西屯區永安里西屯路三段166之61號1樓 | 洪培譯 | 87118391 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1110884144) |
黑盒子科技有限公司 臺中市大里區長榮里中興路二段109號 | 張正諳 | 61844164 | 核准設立 |
黑盒子玩具社 新竹縣竹東鎮東寧路一段331號3樓 | 彭文龍 | 72791158 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
黑盒子餐飲店 臺中市西屯區西平里文華路115號1樓 | 李國誠 | 40623762 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1080880531) |
黑盒子有限公司 臺中市北區華美街二段236號地下一層 | 鄭以然 | 60228228 | 核准設立 |
黑盒子企業有限公司 新北市板橋區板新路153號2樓 | 呂祐任 | 66492890 | 核准設立 |
黑盒子複合式餐飲 臺北市松山區敦化北路244巷37號 | 王健維 | 72928703 | 歇業 - 獨資 |
黑盒子廣告攝影工作室 臺北市中山區復興北路430巷24號 | 周建名 | 77486234 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124102738) |
黑盒子資訊社 登記地址: 臺中市西屯區永安里西屯路三段166之61號1樓 | 負責人: 洪培譯 | 統編: 87118391 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1110884144) |
黑盒子科技有限公司 登記地址: 臺中市大里區長榮里中興路二段109號 | 負責人: 張正諳 | 統編: 61844164 | 核准設立 |
黑盒子玩具社 登記地址: 新竹縣竹東鎮東寧路一段331號3樓 | 負責人: 彭文龍 | 統編: 72791158 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
黑盒子餐飲店 登記地址: 臺中市西屯區西平里文華路115號1樓 | 負責人: 李國誠 | 統編: 40623762 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1080880531) |
黑盒子有限公司 登記地址: 臺中市北區華美街二段236號地下一層 | 負責人: 鄭以然 | 統編: 60228228 | 核准設立 |
黑盒子企業有限公司 登記地址: 新北市板橋區板新路153號2樓 | 負責人: 呂祐任 | 統編: 66492890 | 核准設立 |
黑盒子複合式餐飲 登記地址: 臺北市松山區敦化北路244巷37號 | 負責人: 王健維 | 統編: 72928703 | 歇業 - 獨資 |
黑盒子廣告攝影工作室 登記地址: 臺北市中山區復興北路430巷24號 | 負責人: 周建名 | 統編: 77486234 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124102738) |
[ 查詢所有 黑盒子 ... ]
姓名 鄭以然 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鄭以然)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
爆謎花工作室 臺中市北區梅亭東街20號地下一樓之1 | 鄭以然 | 80063255 | 核准設立 - 合夥 |
爆謎花工作室 登記地址: 臺中市北區梅亭東街20號地下一樓之1 | 負責人: 鄭以然 | 統編: 80063255 | 核准設立 - 合夥 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
|