林鴻文
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林鴻文的職稱是董事, 持有股份數是190472, 公司名稱是強國企業股份有限公司, 統一編號是60252599.
董監事資料集 資料集的 林鴻文 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林鴻文 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 253968 | 所代表法人: | 強國企業股份有限公司 | 統一編號: 60252599 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 888900 | 所代表法人: | 強國企業股份有限公司 | 統一編號: 60252599 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 666660 | 所代表法人: | 強國企業股份有限公司 | 統一編號: 60252599 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 253968 | 所代表法人: | 強國企業股份有限公司 | 統一編號: 60252599 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 888900 | 所代表法人: | 強國企業股份有限公司 | 統一編號: 60252599 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 666660 | 所代表法人: | 強國企業股份有限公司 | 統一編號: 60252599 |
[ 搜尋所有相關: 林鴻文 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 60252599 | 電話號碼: 048-226101 | 彰化縣永靖鄉湳港村永社路143號 |
統一編號: 60252599 | 電話號碼: 048-226101 | 彰化縣永靖鄉湳港村永社路143號 |
[ 搜尋所有相關: 林鴻文 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 130皮革、毛皮及其製品 | 統一編號: 60252599 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣永靖鄉湳港村永社路143號 |
主要產品: 130皮革、毛皮及其製品 | 統一編號: 60252599 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣永靖鄉湳港村永社路143號 |
[ 搜尋所有相關: 林鴻文 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 強國企業 資料。
[ 搜尋所有 強國企業 ... ]
根據姓名 林鴻文 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林鴻文 ...) | 呂沐芢 | 屏東縣 | 場域: 其他 | 萬巒鄉生命紀念園區入口處 @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)恩地孝四郎等 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 展覽資訊 |
| (中華民國)恩地孝四郎等 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳庭詩等人 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳庭詩等人 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 藝文活動-所有類別 |
| 林建佑、林韋佑/阿木司室內裝修設計有限公司 | 臺南市 | 場域: 學校 | 臺南市永康區三村國民小學 @ 文化部公共藝術 |
| 林右正 | 臺南市 | 場域: 學校 | 73047臺南市新營區民治路65號 @ 文化部公共藝術 |
| 張乃文 | 臺南市 | 場域: 園區 | 74148臺南市新市區中心路8號(樹谷園區服務中心) @ 文化部公共藝術 |
呂沐芢 | 屏東縣 | 場域: 其他 | 萬巒鄉生命紀念園區入口處 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)恩地孝四郎等 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 展覽資訊 |
(中華民國)恩地孝四郎等 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳庭詩等人 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳庭詩等人 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 藝文活動-所有類別 |
林建佑、林韋佑/阿木司室內裝修設計有限公司 | 臺南市 | 場域: 學校 | 臺南市永康區三村國民小學 @ 文化部公共藝術 |
林右正 | 臺南市 | 場域: 學校 | 73047臺南市新營區民治路65號 @ 文化部公共藝術 |
張乃文 | 臺南市 | 場域: 園區 | 74148臺南市新市區中心路8號(樹谷園區服務中心) @ 文化部公共藝術 |
[ 搜尋所有 林鴻文 ... ]
名稱 強國企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 強國企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
強國企業股份有限公司 彰化縣永靖鄉湳港村永社路143號 | 詹東諺 | 60252599 | 核准設立 |
強國企業社 高雄市仁武區仁春巷103號一樓 | 劉順隆 | 81039645 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10760417200) |
強國企業社 新北市汐止區忠三街26巷15號 | 曾國卿 | 19502502 | 核准停業 - 獨資 |
強國企業社 臺中市大里區中新里現岱路七三號一樓 | 張振豪 | 17559824 | 核准設立 - 獨資 |
強國企業股份有限公司 登記地址: 彰化縣永靖鄉湳港村永社路143號 | 負責人: 詹東諺 | 統編: 60252599 | 核准設立 |
強國企業社 登記地址: 高雄市仁武區仁春巷103號一樓 | 負責人: 劉順隆 | 統編: 81039645 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10760417200) |
強國企業社 登記地址: 新北市汐止區忠三街26巷15號 | 負責人: 曾國卿 | 統編: 19502502 | 核准停業 - 獨資 |
強國企業社 登記地址: 臺中市大里區中新里現岱路七三號一樓 | 負責人: 張振豪 | 統編: 17559824 | 核准設立 - 獨資 |
姓名 林鴻文 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林鴻文)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鴻文企業社 桃園市桃園區福林里建新街463巷9之7號1樓 | 林鴻文 | 41426276 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1049003280) |
鴻文電機行 雲林縣褒忠鄉中民村中正路一一八號 | 林鴻文 | 64943370 | 核准設立 - 獨資 |
聯鴻企業社 雲林縣北港鎮大同里公民路八五之三號一樓 | 林鴻文 | 15608659 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080002693) |
軒鴻精品店 臺南市南區廣州里健康路2段112號1樓 | 林鴻文 | 26460372 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080008482) |
林鴻文自營計程車行 臺北市松山區光復南路13巷31號2樓 | 林鴻文 | 01581960 | 核准設立 - 獨資 |
慶鴻工程行 雲林縣東勢鄉四美村永安路一號 | 林鴻文 | 78916520 | 廢止 - 獨資 |
鴻文柏青哥店 新北市新莊區中港路3?70之?72號?0樓 | 林鴻文 | 02189015 | 核准設立 - 獨資 |
鴻文企業社 宜蘭縣冬山鄉順安村永興路一段320號一樓 | 林鴻文 | 26784772 | 歇業 - 合夥 |
鴻文企業社 登記地址: 桃園市桃園區福林里建新街463巷9之7號1樓 | 負責人: 林鴻文 | 統編: 41426276 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1049003280) |
鴻文電機行 登記地址: 雲林縣褒忠鄉中民村中正路一一八號 | 負責人: 林鴻文 | 統編: 64943370 | 核准設立 - 獨資 |
聯鴻企業社 登記地址: 雲林縣北港鎮大同里公民路八五之三號一樓 | 負責人: 林鴻文 | 統編: 15608659 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080002693) |
軒鴻精品店 登記地址: 臺南市南區廣州里健康路2段112號1樓 | 負責人: 林鴻文 | 統編: 26460372 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080008482) |
林鴻文自營計程車行 登記地址: 臺北市松山區光復南路13巷31號2樓 | 負責人: 林鴻文 | 統編: 01581960 | 核准設立 - 獨資 |
慶鴻工程行 登記地址: 雲林縣東勢鄉四美村永安路一號 | 負責人: 林鴻文 | 統編: 78916520 | 廢止 - 獨資 |
鴻文柏青哥店 登記地址: 新北市新莊區中港路3?70之?72號?0樓 | 負責人: 林鴻文 | 統編: 02189015 | 核准設立 - 獨資 |
鴻文企業社 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉順安村永興路一段320號一樓 | 負責人: 林鴻文 | 統編: 26784772 | 歇業 - 合夥 |
[ 查詢所有 林鴻文 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18707728 | 所代表法人: 英商太古集團有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 193246 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6227 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18707728 | 所代表法人: 英商太古集團有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 193246 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6227 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
|