楊朝欽
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊朝欽的職稱是董事, 持有股份數是30000, 公司名稱是禾保康生技股份有限公司, 統一編號是60261942.
董監事資料集 資料集的 楊朝欽 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 楊朝欽 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 52500 | 所代表法人: | 禾保康生技股份有限公司 | 統一編號: 60261942 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 禾保康生技股份有限公司 | 統一編號: 60261942 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 45000 | 所代表法人: | 禾保康生技股份有限公司 | 統一編號: 60261942 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 52500 | 所代表法人: | 禾保康生技股份有限公司 | 統一編號: 60261942 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 禾保康生技股份有限公司 | 統一編號: 60261942 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 45000 | 所代表法人: | 禾保康生技股份有限公司 | 統一編號: 60261942 |
[ 搜尋所有相關: 楊朝欽 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 60261942 | 電話號碼: 04-23596150 | 臺中市北屯區安順二街24之6號1樓 |
統一編號: 60261942 | 電話號碼: 04-23596150 | 臺中市北屯區安順二街24之6號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 楊朝欽 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 食品業者登錄字號: B-160261942-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 60261942 | 台中市北屯區安順二街24之6號1樓 |
食品業者登錄字號: B-160261942-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 60261942 | 台中市北屯區安順二街24之6號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 楊朝欽 @ 食品業者登錄資料集 ]
無其他 禾保康生技 資料。
[ 搜尋所有 禾保康生技 ... ]
根據姓名 楊朝欽 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊朝欽 ...) | (中華民國)楊朝欽 | 活動起始日期: 2024/02/08 | 活動結束日期: 2024/04/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)楊朝欽 | 活動起始日期: 2024/02/08 | 活動結束日期: 2024/04/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)楊朝欽 | 活動起始日期: 2024/03/10 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)楊朝欽 | 活動起始日期: 2024/03/10 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 永吉欽股份有限公司 | 統一編號: 83067765 @ 董監事資料集 |
| 總機電話: 037-585585 | 公司代號: 4131 | 產業別: 22 | 營利事業統一編號: 16680539 | 住址: 台南市東區龍山里林森路一段395號9樓之8 | 董事長: 周鼎茂 | 成立日期: 19981022 | 出表日期: 1130918 @ 上櫃公司基本資料 |
| 總機電話: 06-6235353 | 公司代號: 7578 | 住址: 台南市柳營區工一路28號 | 成立日期: 20101101 | 利百景環保科技股份有限公司 @ 公開發行公司基本資料 |
| 總機電話: 06-6235353 | 公司代號: 7578 | 住址: 台南市柳營區工一路28號 | 成立日期: 20101101 | 利百景股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
(中華民國)楊朝欽 | 活動起始日期: 2024/02/08 | 活動結束日期: 2024/04/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)楊朝欽 | 活動起始日期: 2024/02/08 | 活動結束日期: 2024/04/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)楊朝欽 | 活動起始日期: 2024/03/10 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)楊朝欽 | 活動起始日期: 2024/03/10 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 永吉欽股份有限公司 | 統一編號: 83067765 @ 董監事資料集 |
總機電話: 037-585585 | 公司代號: 4131 | 產業別: 22 | 營利事業統一編號: 16680539 | 住址: 台南市東區龍山里林森路一段395號9樓之8 | 董事長: 周鼎茂 | 成立日期: 19981022 | 出表日期: 1130918 @ 上櫃公司基本資料 |
總機電話: 06-6235353 | 公司代號: 7578 | 住址: 台南市柳營區工一路28號 | 成立日期: 20101101 | 利百景環保科技股份有限公司 @ 公開發行公司基本資料 |
總機電話: 06-6235353 | 公司代號: 7578 | 住址: 台南市柳營區工一路28號 | 成立日期: 20101101 | 利百景股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
[ 搜尋所有 楊朝欽 ... ]
名稱 禾保康生技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 禾保康生技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
禾保康生技股份有限公司 臺中市北屯區安順二街24之6號1樓 | 黃逸群 | 60261942 | 核准設立 |
禾保康生技股份有限公司 登記地址: 臺中市北屯區安順二街24之6號1樓 | 負責人: 黃逸群 | 統編: 60261942 | 核准設立 |
姓名 楊朝欽 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 楊朝欽)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
楊朝欽瓦斯器具行 嘉義市西區西平里博愛路二段430號一樓 | 楊朝欽 | 06278431 | 歇業 - 獨資 |
朝日派報社 高雄市苓雅區林森二路9巷4號1樓 | 楊朝欽 | 82755722 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10861669600) |
廣潮亨銀樓 新北市貢寮區仁和路67號?0樓 | 楊朝欽 | 02297963 | 核准設立 - 獨資 |
仙嬋服飾店 新北市板橋區裕民街82號?0樓 | 楊朝欽 | 02323815 | 歇業 - 獨資 |
華美自助餐 臺南市新營區民生里民治路127號1樓 | 楊朝欽 | 06560084 | 歇業 - 獨資 |
長榮企業社 臺南市下營區開化里中營290號 | 楊朝欽 | 06568157 | 歇業 - 獨資 |
紫薰衣精品服飾企業行 高雄市左營區新上里自由2路118號 | 楊朝欽 | 08931148 | 歇業 - 獨資 |
貓咪服飾店 臺南市中西區國華街3段26號1樓〈B032〉 | 楊朝欽 | 10182079 | 歇業 - 獨資 |
楊朝欽瓦斯器具行 登記地址: 嘉義市西區西平里博愛路二段430號一樓 | 負責人: 楊朝欽 | 統編: 06278431 | 歇業 - 獨資 |
朝日派報社 登記地址: 高雄市苓雅區林森二路9巷4號1樓 | 負責人: 楊朝欽 | 統編: 82755722 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10861669600) |
廣潮亨銀樓 登記地址: 新北市貢寮區仁和路67號?0樓 | 負責人: 楊朝欽 | 統編: 02297963 | 核准設立 - 獨資 |
仙嬋服飾店 登記地址: 新北市板橋區裕民街82號?0樓 | 負責人: 楊朝欽 | 統編: 02323815 | 歇業 - 獨資 |
華美自助餐 登記地址: 臺南市新營區民生里民治路127號1樓 | 負責人: 楊朝欽 | 統編: 06560084 | 歇業 - 獨資 |
長榮企業社 登記地址: 臺南市下營區開化里中營290號 | 負責人: 楊朝欽 | 統編: 06568157 | 歇業 - 獨資 |
紫薰衣精品服飾企業行 登記地址: 高雄市左營區新上里自由2路118號 | 負責人: 楊朝欽 | 統編: 08931148 | 歇業 - 獨資 |
貓咪服飾店 登記地址: 臺南市中西區國華街3段26號1樓〈B032〉 | 負責人: 楊朝欽 | 統編: 10182079 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 楊朝欽 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
|