吳子鈞
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳子鈞的職稱是董事, 持有股份數是35988460, 公司名稱是宏家管理顧問有限公司, 統一編號是60265736.
無其他 宏家管理顧問 資料。
[ 搜尋所有 宏家管理顧問 ... ]
根據姓名 吳子鈞 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳子鈞 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 22610111 | 機構負責人姓名: 吳子鈞 | 機構代碼: BD0800077 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺中市南區工學路139巷141號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/08/25 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 04-22623123 | 機構負責人姓名: 吳子鈞 | 機構代碼: B20800201 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市南區興路二段38-13號、南平路31-2號1、2、3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 22610111 | 機構負責人姓名: 吳子鈞 | 機構代碼: BD0800077 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺中市南區工學里工學路139巷141號 @ 長照ABC據點 |
| 電話: 0422609405 | 驗證狀態: 終止 | 產品品項: 瓜果、自產農產加工品、果菜、蕈菜 | 證書效期: 2017/11/06 | 彰化縣芳苑鄉漢寶村24鄰漢溪路201巷52號 @ 臺灣有機農業資訊 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20220615 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 04-22623123 | 機構負責人姓名: 吳子鈞 | 機構代碼: B20800201 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市南區復興路二段38-13號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 04-22623123 | 機構負責人姓名: 吳子鈞 | 機構代碼: B20800201 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市南區復興路二段38-13號 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏盛醫院管理顧問有限公司 | 統一編號: 60244825 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 妙澍天然有機生技有限公司 | 統一編號: 80591652 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 22610111 | 機構負責人姓名: 吳子鈞 | 機構代碼: BD0800077 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺中市南區工學路139巷141號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/08/25 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 04-22623123 | 機構負責人姓名: 吳子鈞 | 機構代碼: B20800201 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市南區興路二段38-13號、南平路31-2號1、2、3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 22610111 | 機構負責人姓名: 吳子鈞 | 機構代碼: BD0800077 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺中市南區工學里工學路139巷141號 @ 長照ABC據點 |
電話: 0422609405 | 驗證狀態: 終止 | 產品品項: 瓜果、自產農產加工品、果菜、蕈菜 | 證書效期: 2017/11/06 | 彰化縣芳苑鄉漢寶村24鄰漢溪路201巷52號 @ 臺灣有機農業資訊 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20220615 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 04-22623123 | 機構負責人姓名: 吳子鈞 | 機構代碼: B20800201 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市南區復興路二段38-13號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 04-22623123 | 機構負責人姓名: 吳子鈞 | 機構代碼: B20800201 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市南區復興路二段38-13號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏盛醫院管理顧問有限公司 | 統一編號: 60244825 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 妙澍天然有機生技有限公司 | 統一編號: 80591652 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳子鈞 ... ]
名稱 宏家管理顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 宏家管理顧問)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宏家管理顧問有限公司 臺中市南區和平里南平路33號4樓 | 吳子鈞 | 60265736 | 核准設立 |
宏家管理顧問有限公司 登記地址: 臺中市南區和平里南平路33號4樓 | 負責人: 吳子鈞 | 統編: 60265736 | 核准設立 |
姓名 吳子鈞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 吳子鈞)
英展醫務管理顧問股份有限公司 登記地址: 臺中市南區南平路33號4樓 | 負責人: 吳子鈞 | 統編: 90455261 | 核准設立 |
喜願商行 登記地址: 臺中市南區和平里復興路二段38之13號1樓 | 負責人: 吳子鈞 | 統編: 25432764 | 核准設立 - 獨資 |
金翔食品行 登記地址: 臺中市南區和平里南平路33號1樓 | 負責人: 吳子鈞 | 統編: 45257482 | 歇業 - 獨資 |
宏盛醫院管理顧問有限公司 登記地址: 臺中市南區南平路33號1樓 | 負責人: 吳子鈞 | 統編: 60244825 | 核准設立 |
妙澍天然有機生技有限公司 登記地址: 臺中市中區柳川里民權路152巷1號1樓 | 負責人: 吳子鈞 | 統編: 80591652 | 核准設立 |
宏恩管理顧問有限公司 登記地址: 臺中市南區南平路33號1樓 | 負責人: 吳子鈞 | 統編: 83376729 | 核准設立 |
薪灃工程有限公司 登記地址: 屏東縣九如鄉三塊村三多路51巷36-1號2樓 | 負責人: 吳子鈞 | 統編: 94199222 | 核准設立 |
[ 查詢所有 吳子鈞 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|