許凱婷
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名許凱婷的職稱是董事, 持有股份數是5000000, 公司名稱是億凱汽車有限公司, 統一編號是60272005.
無其他 億凱汽車 資料。
[ 搜尋所有 億凱汽車 ... ]
根據姓名 許凱婷 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 許凱婷 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 凱沃國際有限公司 | 統一編號: 83738510 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/07 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 2721-8597 | 機構負責人姓名: 許凱婷 | 機構代碼: B30100007 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺北市大安區大安路一段65號2樓之1 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/07 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 2721-8597 | 機構負責人姓名: 許凱婷 | 機構代碼: B30100007 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺北市大安區大安路一段65號2樓之1 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/07 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 2721-8597 | 機構負責人姓名: 許凱婷 | 機構代碼: B30100007 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺北市大安區大安路一段65號2樓之1 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20190307 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 2721-8597 | 機構負責人姓名: 許凱婷 | 機構代碼: B30100007 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺北市大安區大安路一段65號2樓之1 @ 長照ABC據點 |
| 特定寵物種類: | 營業項目: BC | 許可證有效日期: 2021/10/3 上午 12:00:00 | 嘉義市東區吳鳳南路21.23號 @ 合法特定寵物業名單 |
| 特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2024/4/6 上午 12:00:00 | 嘉義市東區嘉義市吳鳳南路21.23號 @ 合法特定寵物業名單 |
| 特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2025/4/6 上午 12:00:00 | 嘉義市東區嘉義市吳鳳南路21.23號 @ 合法特定寵物業名單 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 凱沃國際有限公司 | 統一編號: 83738510 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/07 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 2721-8597 | 機構負責人姓名: 許凱婷 | 機構代碼: B30100007 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺北市大安區大安路一段65號2樓之1 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/07 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 2721-8597 | 機構負責人姓名: 許凱婷 | 機構代碼: B30100007 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺北市大安區大安路一段65號2樓之1 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/07 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 2721-8597 | 機構負責人姓名: 許凱婷 | 機構代碼: B30100007 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺北市大安區大安路一段65號2樓之1 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20190307 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 2721-8597 | 機構負責人姓名: 許凱婷 | 機構代碼: B30100007 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺北市大安區大安路一段65號2樓之1 @ 長照ABC據點 |
特定寵物種類: | 營業項目: BC | 許可證有效日期: 2021/10/3 上午 12:00:00 | 嘉義市東區吳鳳南路21.23號 @ 合法特定寵物業名單 |
特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2024/4/6 上午 12:00:00 | 嘉義市東區嘉義市吳鳳南路21.23號 @ 合法特定寵物業名單 |
特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2025/4/6 上午 12:00:00 | 嘉義市東區嘉義市吳鳳南路21.23號 @ 合法特定寵物業名單 |
[ 搜尋所有 許凱婷 ... ]
名稱 億凱汽車 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 億凱汽車)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
億凱汽車有限公司 臺中市霧峰區本堂里蘭生街69號3樓 | 許凱婷 | 60272005 | 核准設立 |
億凱汽車有限公司 登記地址: 臺中市霧峰區本堂里蘭生街69號3樓 | 負責人: 許凱婷 | 統編: 60272005 | 核准設立 |
姓名 許凱婷 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 許凱婷)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
凱婷企業社 彰化縣田尾鄉豐田村光復路4段103巷19號1樓 | 許凱婷 | 88448167 | 核准設立 - 獨資 |
凱特精品服飾 宜蘭縣宜蘭市延平里黎明三路一段25號一樓 | 許凱婷 | 31731918 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110904115) |
億凱經典汽車商行 臺中市北屯區民政里北坑巷12之32號 | 許凱婷 | 87145329 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120866954) |
凱富國際企業社 雲林縣虎尾鎮西安里林森路二段303號一樓 | 許凱婷 | 93337129 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120024102) |
凱沃國際有限公司 高雄市三民區建興路370號6樓之12 | 許凱婷 | 83738510 | 核准設立 |
凱莉與詹美甲油舖 高雄市大寮區四維路176號4樓 | 許凱婷 | 25984822 | 停業 (停業起迄日期 105年09月25日 至 106年09月24日) - 獨資 |
克洛浦水素有限公司 高雄市三民區建興路370號6樓之12 | 許凱婷 | 24984634 | 核准設立 |
凱婷企業社 登記地址: 彰化縣田尾鄉豐田村光復路4段103巷19號1樓 | 負責人: 許凱婷 | 統編: 88448167 | 核准設立 - 獨資 |
凱特精品服飾 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市延平里黎明三路一段25號一樓 | 負責人: 許凱婷 | 統編: 31731918 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110904115) |
億凱經典汽車商行 登記地址: 臺中市北屯區民政里北坑巷12之32號 | 負責人: 許凱婷 | 統編: 87145329 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120866954) |
凱富國際企業社 登記地址: 雲林縣虎尾鎮西安里林森路二段303號一樓 | 負責人: 許凱婷 | 統編: 93337129 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120024102) |
凱沃國際有限公司 登記地址: 高雄市三民區建興路370號6樓之12 | 負責人: 許凱婷 | 統編: 83738510 | 核准設立 |
凱莉與詹美甲油舖 登記地址: 高雄市大寮區四維路176號4樓 | 負責人: 許凱婷 | 統編: 25984822 | 停業 (停業起迄日期 105年09月25日 至 106年09月24日) - 獨資 |
克洛浦水素有限公司 登記地址: 高雄市三民區建興路370號6樓之12 | 負責人: 許凱婷 | 統編: 24984634 | 核准設立 |
[ 查詢所有 許凱婷 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
|