邱世章
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名邱世章的職稱是董事長, 持有股份數是7000000, 公司名稱是業鴻企業有限公司, 統一編號是60290138.
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 業鴻企業有限公司 | 統一編號: 60290138 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 業鴻企業有限公司 | 統一編號: 60290138 |
[ 搜尋所有相關: 邱世章 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 60290138 | 電話號碼: 048-739195-6 | 彰化縣社頭鄉橋頭村中山路3段88號 |
統一編號: 60290138 | 電話號碼: 048-739195-6 | 彰化縣社頭鄉橋頭村中山路3段88號 |
[ 搜尋所有相關: 邱世章 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 123服飾品 | 統一編號: 60290138 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣社頭鄉張厝村張厝一巷四五號 |
主要產品: 123服飾品 | 統一編號: 60290138 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣社頭鄉張厝村張厝一巷四五號 |
[ 搜尋所有相關: 邱世章 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 業鴻企業 資料。
[ 搜尋所有 業鴻企業 ... ]
根據姓名 邱世章 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 邱世章 ...) | (中華民國)南投縣陶藝學會 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)南投縣陶藝學會 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)邱世章 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)邱世章 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)南投縣陶藝學會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)南投縣陶藝學會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/10 @ 文化部研習課程 |
| 公司名稱: 詮達通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/0 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20090324 @ 遊覽車駕駛資料 |
(中華民國)南投縣陶藝學會 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)南投縣陶藝學會 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)邱世章 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)邱世章 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)南投縣陶藝學會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)南投縣陶藝學會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/10 @ 文化部研習課程 |
公司名稱: 詮達通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/0 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20090324 @ 遊覽車駕駛資料 |
[ 搜尋所有 邱世章 ... ]
業鴻企業有限公司 | 地址: 彰化縣社頭鄉中山路三段88號 | 電話: 04-873-9196 |
名稱 業鴻企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 業鴻企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
業鴻企業有限公司 彰化縣社頭鄉橋頭村中山路3段88號 | 邱世章 | 60290138 | 核准設立 |
業鴻企業有限公司 登記地址: 彰化縣社頭鄉橋頭村中山路3段88號 | 負責人: 邱世章 | 統編: 60290138 | 核准設立 |
姓名 邱世章 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 邱世章)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
科寶投資股份有限公司 彰化縣社頭鄉松竹村社石路935號3樓 | 邱世章 | 42572418 | 解散 (核准解散日期: 2020-07-22) |
首華建設股份有限公司 彰化縣社頭鄉橋頭村中山路三段88號1樓 | 邱世章 | 57197432 | 核准設立 |
觀心藝術坊 南投縣鹿谷鄉鹿谷村中正路二段211巷15號1樓 | 邱世章 | 72567877 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070001432) |
台灣步琦股份有限公司 臺北市內湖區瑞光路2號3樓之1 | 邱世章 | 90632029 | 核准設立 |
科寶投資股份有限公司 登記地址: 彰化縣社頭鄉松竹村社石路935號3樓 | 負責人: 邱世章 | 統編: 42572418 | 解散 (核准解散日期: 2020-07-22) |
首華建設股份有限公司 登記地址: 彰化縣社頭鄉橋頭村中山路三段88號1樓 | 負責人: 邱世章 | 統編: 57197432 | 核准設立 |
觀心藝術坊 登記地址: 南投縣鹿谷鄉鹿谷村中正路二段211巷15號1樓 | 負責人: 邱世章 | 統編: 72567877 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070001432) |
台灣步琦股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區瑞光路2號3樓之1 | 負責人: 邱世章 | 統編: 90632029 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
|