潘明俊
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名潘明俊的職稱是董事, 持有股份數是3000000, 公司名稱是目標建設有限公司, 統一編號是60305929.
根據名稱 目標建設 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 目標建設 ...) | (中華民國)高雄市立圖書館大樹三館 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)高雄市立圖書館大樹三館 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)高雄市立圖書館大樹三館 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)高雄市立圖書館大樹三館 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)高雄市立圖書館大樹三館 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)高雄市立圖書館大樹三館 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)高雄市立圖書館大樹三館 | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)高雄市立圖書館大樹三館 | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)高雄市立圖書館大樹三館 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)高雄市立圖書館大樹三館 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)高雄市立圖書館大樹三館 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)高雄市立圖書館大樹三館 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)高雄市立圖書館大樹三館 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)高雄市立圖書館大樹三館 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)高雄市立圖書館大樹三館 | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)高雄市立圖書館大樹三館 | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 目標建設 ... ]
無其他 潘明俊 資料。
[ 搜尋所有 潘明俊 ... ]
名稱 目標建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 目標建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
目標建設有限公司 臺中市西屯區市政北一路77號15樓之10 | 潘明俊 | 60305929 | 核准設立 |
目標建設有限公司 登記地址: 臺中市西屯區市政北一路77號15樓之10 | 負責人: 潘明俊 | 統編: 60305929 | 核准設立 |
姓名 潘明俊 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 潘明俊)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
博勝企業社 高雄市旗山區瑞吉里延平一路440號1樓 | 潘明俊 | 25818922 | 歇業 - 獨資 |
曜春天精緻烘焙坊 高雄市楠梓區裕昌里德民路903號1樓 | 潘明俊 | 26018552 | 歇業 - 獨資 |
駿傑工程行 高雄市燕巢區海成東街33號1樓 | 潘明俊 | 36919264 | 停業 (停業起迄日期 103年02月28日 至 104年02月27日) - 獨資 |
馬諦氏精緻烘培坊 高雄市楠梓區德民路903號1樓 | 潘明俊 | 57949594 | 歇業 - 獨資 |
盈業鋁門窗工程行 高雄市鳳山區富甲里保泰路220巷50號 | 潘明俊 | 78388226 | 歇業 - 獨資 |
台韓順風企業社 高雄市三民區教仁路80號13樓之3 | 潘明俊 | 91506458 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11062758600) |
博勝企業社 登記地址: 高雄市旗山區瑞吉里延平一路440號1樓 | 負責人: 潘明俊 | 統編: 25818922 | 歇業 - 獨資 |
曜春天精緻烘焙坊 登記地址: 高雄市楠梓區裕昌里德民路903號1樓 | 負責人: 潘明俊 | 統編: 26018552 | 歇業 - 獨資 |
駿傑工程行 登記地址: 高雄市燕巢區海成東街33號1樓 | 負責人: 潘明俊 | 統編: 36919264 | 停業 (停業起迄日期 103年02月28日 至 104年02月27日) - 獨資 |
馬諦氏精緻烘培坊 登記地址: 高雄市楠梓區德民路903號1樓 | 負責人: 潘明俊 | 統編: 57949594 | 歇業 - 獨資 |
盈業鋁門窗工程行 登記地址: 高雄市鳳山區富甲里保泰路220巷50號 | 負責人: 潘明俊 | 統編: 78388226 | 歇業 - 獨資 |
台韓順風企業社 登記地址: 高雄市三民區教仁路80號13樓之3 | 負責人: 潘明俊 | 統編: 91506458 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11062758600) |
[ 查詢所有 潘明俊 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯喜交通有限公司 | 統一編號: 00686620 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華夏疊蓆股份有限公司 | 統一編號: 00686662 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 聯億公證股份有限公司 | 統一編號: 00687971 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 啟信通運股份有限公司 | 統一編號: 00688084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 840000 | 所代表法人: | 三中精機有限公司 | 統一編號: 00688129 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 惠眾報關有限公司 | 統一編號: 00688438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 375 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯喜交通有限公司 | 統一編號: 00686620 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華夏疊蓆股份有限公司 | 統一編號: 00686662 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 聯億公證股份有限公司 | 統一編號: 00687971 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 啟信通運股份有限公司 | 統一編號: 00688084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 840000 | 所代表法人: | 三中精機有限公司 | 統一編號: 00688129 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 惠眾報關有限公司 | 統一編號: 00688438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 375 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
|