陳玉琴
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳玉琴的職稱是董事, 持有股份數是300000, 公司名稱是康庭生技有限公司, 統一編號是60318810.
| 統一編號: 60318810 | 電話號碼: 04-25257703 | 臺中市豐原區社皮里社皮路76巷11號7樓 |
統一編號: 60318810 | 電話號碼: 04-25257703 | 臺中市豐原區社皮里社皮路76巷11號7樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳玉琴 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 食品業者登錄字號: B-160318810-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 60318810 | 台中市豐原區社皮里社皮路76巷11號7樓 |
食品業者登錄字號: B-160318810-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 60318810 | 台中市豐原區社皮里社皮路76巷11號7樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳玉琴 @ 食品業者登錄資料集 ]
無其他 康庭生技 資料。
[ 搜尋所有 康庭生技 ... ]
根據姓名 陳玉琴 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳玉琴 ...) | (中華民國)歐章傑;(中華民國)吳春梅;(中華民國)袁珍;(中華民國)趙秀蕊;(中華民國)潘穎文;(中華民國)陳玉琴;(中華民國)姜冠宇;(中華民國)王禮忠 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/29 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)歐章傑;(中華民國)吳春梅;(中華民國)袁珍;(中華民國)趙秀蕊;(中華民國)潘穎文;(中華民國)陳玉琴;(中華民國)姜冠宇;(中華民國)王禮忠 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)歐章傑;(中華民國)吳春梅;(中華民國)袁珍;(中華民國)趙秀蕊;(中華民國)潘穎文;(中華民國)陳玉琴;(中華民國)姜冠宇;(中華民國)王禮忠 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/29 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 84998801 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市南屯區文山里精科六路7號 @ 登記工廠名錄 |
| 總機電話: (049)2255-011 | 公司代號: 9942 | 產業別: 20 | 營利事業統一編號: 61904541 | 住址: 南投市工業路336號 | 董事長: 石正復 | 成立日期: 19760804 | 出表日期: 1130919 @ 上市公司基本資料 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7519122 | 機構負責人姓名: 陳玉琴 | 機構代碼: 1X1600021 | 機構種類: 1 | 地址全址: 屏東縣屏東市前進里清進巷220號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7519122 | 機構負責人姓名: 陳玉琴 | 機構代碼: 1X1600021 | 機構種類: 1 | 地址全址: 屏東縣屏東市前進里清進巷220號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7519122 | 機構負責人姓名: 陳玉琴 | 機構代碼: 1X1600021 | 機構種類: 1 | 地址全址: 屏東縣屏東市前進里清進巷220號1樓 @ 長照C據點 |
(中華民國)歐章傑;(中華民國)吳春梅;(中華民國)袁珍;(中華民國)趙秀蕊;(中華民國)潘穎文;(中華民國)陳玉琴;(中華民國)姜冠宇;(中華民國)王禮忠 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/29 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)歐章傑;(中華民國)吳春梅;(中華民國)袁珍;(中華民國)趙秀蕊;(中華民國)潘穎文;(中華民國)陳玉琴;(中華民國)姜冠宇;(中華民國)王禮忠 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)歐章傑;(中華民國)吳春梅;(中華民國)袁珍;(中華民國)趙秀蕊;(中華民國)潘穎文;(中華民國)陳玉琴;(中華民國)姜冠宇;(中華民國)王禮忠 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/29 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 84998801 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市南屯區文山里精科六路7號 @ 登記工廠名錄 |
總機電話: (049)2255-011 | 公司代號: 9942 | 產業別: 20 | 營利事業統一編號: 61904541 | 住址: 南投市工業路336號 | 董事長: 石正復 | 成立日期: 19760804 | 出表日期: 1130919 @ 上市公司基本資料 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7519122 | 機構負責人姓名: 陳玉琴 | 機構代碼: 1X1600021 | 機構種類: 1 | 地址全址: 屏東縣屏東市前進里清進巷220號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7519122 | 機構負責人姓名: 陳玉琴 | 機構代碼: 1X1600021 | 機構種類: 1 | 地址全址: 屏東縣屏東市前進里清進巷220號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7519122 | 機構負責人姓名: 陳玉琴 | 機構代碼: 1X1600021 | 機構種類: 1 | 地址全址: 屏東縣屏東市前進里清進巷220號1樓 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 陳玉琴 ... ]
名稱 康庭生技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 康庭生技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
康庭生技有限公司 臺中市豐原區社皮里社皮路76巷11號7樓 | 陳玉琴 | 60318810 | 核准設立 |
康庭生技有限公司 登記地址: 臺中市豐原區社皮里社皮路76巷11號7樓 | 負責人: 陳玉琴 | 統編: 60318810 | 核准設立 |
姓名 陳玉琴 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳玉琴)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
凱德唐股份有限公司 臺北市大同區西寧北路62號7樓之1 | 陳玉琴 | 53114474 | 核准設立 |
霸德國際股份有限公司 臺北市大同區西寧北路62號6樓、6樓之1至6樓之9 | 陳玉琴 | 84536750 | 核准設立 |
成全葬儀社 新北市板橋區中山路2段光榮巷58弄113號2樓 | 黃陳玉琴 | 01863882 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
翔昇企業社 新北市板橋區國慶路?0?79巷?0弄5之?0號2樓 | 陳玉琴 | 01919865 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
泉興香舖 新北市板橋區僑中2街?0?0?7巷7號?0樓 | 陸陳玉琴 | 02323723 | 歇業 - 獨資 |
紅樓夢理髮廳 桃園縣中壢市龍昌里中山東路4段48號 | 陳玉琴 | 02659584 | 撤銷 - 獨資 |
永琦遊樂場 桃園縣中壢市中原里興農路78號1樓 | 陳玉琴 | 02663813 | 歇業 - 獨資 |
天隆藝品中心 臺中市西屯區何仁里文心路三段294之3號一樓 | 陳玉琴 | 05496395 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
凱德唐股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區西寧北路62號7樓之1 | 負責人: 陳玉琴 | 統編: 53114474 | 核准設立 |
霸德國際股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區西寧北路62號6樓、6樓之1至6樓之9 | 負責人: 陳玉琴 | 統編: 84536750 | 核准設立 |
成全葬儀社 登記地址: 新北市板橋區中山路2段光榮巷58弄113號2樓 | 負責人: 黃陳玉琴 | 統編: 01863882 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
翔昇企業社 登記地址: 新北市板橋區國慶路?0?79巷?0弄5之?0號2樓 | 負責人: 陳玉琴 | 統編: 01919865 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
泉興香舖 登記地址: 新北市板橋區僑中2街?0?0?7巷7號?0樓 | 負責人: 陸陳玉琴 | 統編: 02323723 | 歇業 - 獨資 |
紅樓夢理髮廳 登記地址: 桃園縣中壢市龍昌里中山東路4段48號 | 負責人: 陳玉琴 | 統編: 02659584 | 撤銷 - 獨資 |
永琦遊樂場 登記地址: 桃園縣中壢市中原里興農路78號1樓 | 負責人: 陳玉琴 | 統編: 02663813 | 歇業 - 獨資 |
天隆藝品中心 登記地址: 臺中市西屯區何仁里文心路三段294之3號一樓 | 負責人: 陳玉琴 | 統編: 05496395 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳玉琴 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
|