郭淑玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名郭淑玲的職稱是董事長, 持有股份數是1500, 公司名稱是金山系統家具股份有限公司, 統一編號是60386020.
董監事資料集 資料集的 郭淑玲 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 郭淑玲 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 910 | 所代表法人: | 金山系統家具股份有限公司 | 統一編號: 60386020 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3360 | 所代表法人: | 金山系統家具股份有限公司 | 統一編號: 60386020 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280 | 所代表法人: | 金山系統家具股份有限公司 | 統一編號: 60386020 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 910 | 所代表法人: | 金山系統家具股份有限公司 | 統一編號: 60386020 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3360 | 所代表法人: | 金山系統家具股份有限公司 | 統一編號: 60386020 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 280 | 所代表法人: | 金山系統家具股份有限公司 | 統一編號: 60386020 |
[ 搜尋所有相關: 郭淑玲 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 60386020 | 電話號碼: 04-24616606 | 臺中市西屯區林厝里福林路428號 |
統一編號: 60386020 | 電話號碼: 04-24616606 | 臺中市西屯區林厝里福林路428號 |
[ 搜尋所有相關: 郭淑玲 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 臺中市大雅區四德里中清路三段718號2樓 | 符合之產業類別: 32家具製造業 | 登記編號: 66005958 | 統一編號: 60386020 |
臺中市大雅區四德里中清路三段718號2樓 | 符合之產業類別: 32家具製造業 | 登記編號: 66005958 | 統一編號: 60386020 |
[ 搜尋所有相關: 郭淑玲 @ 臺中市工廠廠商名冊 ]
| 主要產品: 321非金屬家具 | 統一編號: 60386020 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市烏日區北里里太明路53巷7號3樓 |
主要產品: 321非金屬家具 | 統一編號: 60386020 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市烏日區北里里太明路53巷7號3樓 |
[ 搜尋所有相關: 郭淑玲 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 金山系統家具 資料。
[ 搜尋所有 金山系統家具 ... ]
根據姓名 郭淑玲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 郭淑玲 ...) | (中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台玲;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(中華民國)葉惠喜;(中華民國)熊筱薇;(... | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台玲;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(中華民國)葉惠喜;(中華民國)熊筱薇;(... | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台玲;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(中華民國)葉惠喜;(中華民國)熊筱薇;(... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台玲;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(中華民國)葉惠喜;(中華民國)熊筱薇;(... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台玲;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(中華民國)葉惠喜;(中華民國)熊筱薇;(... | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台玲;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(中華民國)葉惠喜;(中華民國)熊筱薇;(... | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台玲;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(中華民國)葉惠喜;(中華民國)熊筱薇;(... | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台玲;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(中華民國)葉惠喜;(中華民國)熊筱薇;(... | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台玲;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(中華民國)葉惠喜;(中華民國)熊筱薇;(... | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台玲;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(中華民國)葉惠喜;(中華民國)熊筱薇;(... | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台玲;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(中華民國)葉惠喜;(中華民國)熊筱薇;(... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台玲;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(中華民國)葉惠喜;(中華民國)熊筱薇;(... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台玲;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(中華民國)葉惠喜;(中華民國)熊筱薇;(... | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台玲;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(中華民國)葉惠喜;(中華民國)熊筱薇;(... | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台玲;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(中華民國)葉惠喜;(中華民國)熊筱薇;(... | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台玲;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(中華民國)葉惠喜;(中華民國)熊筱薇;(... | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 郭淑玲 ... ]
名稱 金山系統家具 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 金山系統家具)
金山系統家具股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區林厝里福林路428號 | 負責人: 郭淑玲 | 統編: 60386020 | 核准設立 |
姓名 郭淑玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 郭淑玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
郭淑玲專業美容名店 臺中市西區昇平里華美街111號一樓 | 郭淑玲 | 14967713 | 廢止 - 獨資 |
玲月美容坊 臺中市西區昇平里華美街103巷3號7樓之2 | 郭淑玲 | 93441333 | 核准設立 - 獨資 |
復陽企業社 新北市新莊區西盛街378號1樓 | 郭淑玲 | 02188114 | 廢止 - 獨資 |
祥和汽車商店 臺南市北區長北街59號1樓 | 郭淑玲 | 06438198 | 歇業 - 獨資 |
佳岱企業行 高雄市前金區文西里五福3路61號13樓之3 | 郭淑玲 | 06816558 | 歇業 - 獨資 |
杜卡勒小廚 臺南市東區忠孝里榮譽街121之6號1樓 | 郭淑玲 | 09076389 | 核准設立 - 獨資 |
吉川商行 彰化縣埔心鄉瓦中村明聖路4段278巷43號1樓 | 郭淑玲 | 09288551 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110818956) |
晟溢企業社 彰化縣鹿港鎮海埔里鹿草路2段455巷2弄102號 | 郭淑玲 | 09313003 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100816394) |
郭淑玲專業美容名店 登記地址: 臺中市西區昇平里華美街111號一樓 | 負責人: 郭淑玲 | 統編: 14967713 | 廢止 - 獨資 |
玲月美容坊 登記地址: 臺中市西區昇平里華美街103巷3號7樓之2 | 負責人: 郭淑玲 | 統編: 93441333 | 核准設立 - 獨資 |
復陽企業社 登記地址: 新北市新莊區西盛街378號1樓 | 負責人: 郭淑玲 | 統編: 02188114 | 廢止 - 獨資 |
祥和汽車商店 登記地址: 臺南市北區長北街59號1樓 | 負責人: 郭淑玲 | 統編: 06438198 | 歇業 - 獨資 |
佳岱企業行 登記地址: 高雄市前金區文西里五福3路61號13樓之3 | 負責人: 郭淑玲 | 統編: 06816558 | 歇業 - 獨資 |
杜卡勒小廚 登記地址: 臺南市東區忠孝里榮譽街121之6號1樓 | 負責人: 郭淑玲 | 統編: 09076389 | 核准設立 - 獨資 |
吉川商行 登記地址: 彰化縣埔心鄉瓦中村明聖路4段278巷43號1樓 | 負責人: 郭淑玲 | 統編: 09288551 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110818956) |
晟溢企業社 登記地址: 彰化縣鹿港鎮海埔里鹿草路2段455巷2弄102號 | 負責人: 郭淑玲 | 統編: 09313003 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100816394) |
[ 查詢所有 郭淑玲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
|